EP2166999 - KONDOMHALTER UND VERFAHREN ZUM ANLEGEN DES KONDOMS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.12.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.12.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.01.2012 [2012/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Closed Joint-Stock Company "Easy Tail" 7 kv. B. Sampsonievskypr. Saint Petersburg 194044 / RU | [N/P] |
Frühere [2010/16] | Für alle benannten Staaten Easy Tail 7 kv. B. Sampsonievskypr. Saint Petersburg 194044 / RU | ||
Frühere [2010/13] | Für alle benannten Staaten OOO "Andante" 13A Ul. Komsomola St. Petersburg, 195009 / RU | Erfinder | 01 /
FELITSYN, Alexander Leonidovich B.Sampsonievskypr., 7 kv.1 St. Petersburg, 194044 / RU | [2010/13] | Vertreter | Bates, Alan Douglas Henry, et al Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Frühere [2010/13] | Bates, Alan Douglas Henry, et al Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08779205.7 | 11.06.2008 | [2010/13] | WO2008RU00381 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | RU20070123536 | 14.06.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: RU 2007123536 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2008153445 | Datum: | 18.12.2008 | Sprache: | EN | [2008/51] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2166999 | Datum: | 31.03.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 18.12.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/13] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.04.2009 | Klassifikation | IPC: | A61F6/00 | [2010/13] | CPC: |
A61F6/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/13] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KONDOMHALTER UND VERFAHREN ZUM ANLEGEN DES KONDOMS | [2010/13] | Englisch: | CONDOM HOLDER AND A METHOD OF PUTTING THE CONDOM ON | [2010/13] | Französisch: | SUPPORT DE PRÉSERVATIF, ET PROCÉDÉ DE MISE EN PLACE DU PRÉSERVATIF | [2010/13] | Eintritt in die regionale Phase | 30.12.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.01.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.12.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.11.2008 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 30.12.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.12.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/13] | 03.03.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.07.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/02] | 22.08.2011 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2012/02] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 03.03.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US5713880 (ANDERSON VERNE M [US]) [X] 1,9,11,12,14,15,61,64,65,68 * column 8, line 4 - line 24; figure 6 *; | [X]US2004230180 (GOULTER VICTOR HAROLD [AU]) [X] 1,9,11,12,14,15,61,64,65,68 * paragraph [0003] * * paragraph [0064] - paragraph [0068]; figures 6-9 *; | [DA]WO2007021184 (MUNGOSWORKS V O F [NL], et al) [DA] 1 * the whole document *; | [A]FR2693652 (BESDEL PIERRE [FR]) [A] 1 * the whole document *; | [PX]WO2007073243 (FELITSYN ALEXANDER LEONIDOVICH [RU]) [PX] 1-15,61-75 * the whole document * |