EP2176360 - LEITENDES PULVER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.07.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.07.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.08.2014 [2014/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt / DE | [2010/16] | Erfinder | 01 /
HONJO, Tetsuji 1-16-14-303 Izumitamatsuyu Iwaki-shi Fukushima 971-8172 / JP | 02 /
KOBAYASHI, Satoru 1-23-3-103 Izumitamatsuyu Iwaki-shi Fukushima 971-8172 / JP | 03 /
NITTA, Katsuhisa 1-3-2 Shonandai Iwaki-shi Fukushima 971-8152 / JP | [2010/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08785325.5 | 04.08.2008 | [2010/16] | WO2008EP06395 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20070207276 | 08.08.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2007207276 | [2010/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009018984 | Datum: | 12.02.2009 | Sprache: | EN | [2009/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2176360 | Datum: | 21.04.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.02.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.02.2009 | Klassifikation | IPC: | C09C1/00, C09D5/29, C09D7/12, C09D11/00 | [2010/16] | CPC: |
C09D5/29 (EP,US);
C09C1/0021 (EP,US);
C09D11/52 (EP,US);
C09D5/002 (EP,US);
C09D5/36 (EP,US);
C09D7/62 (EP,US);
C09D7/69 (EP,US);
C09D7/70 (EP,US);
C01P2004/03 (EP,US);
C01P2006/40 (EP,US);
C08K3/22 (EP,US);
C08K9/02 (EP,US);
C09C2200/1004 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LEITENDES PULVER | [2010/16] | Englisch: | CONDUCTIVE POWDER | [2010/16] | Französisch: | POUDRE CONDUCTRICE | [2010/16] | Eintritt in die regionale Phase | 12.01.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.01.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.01.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.01.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/16] | 25.08.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 01.03.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.03.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/32] | 28.03.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2014/32] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.08.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2013 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]DE10302589 (MERCK PATENT GMBH [DE]); | [X]US2004180203 (YADAV TAPESH [US], et al); | [PX]EP1932889 (DAINICHISEIKA COLOR CHEM [JP]) | vom Anmelder | JPS60260424 | JPH0692636 | JPH09503739 | JPH09278445 | JP2002179948 | DE10148055 | DE10302589 | US2004180203 | JP2004349167 | JP2006172916 |