EP2180381 - FILM MIT HOLOGRAMMMUSTER UND BEHÄLTER MIT HOLOGRAMMMUSTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 31.08.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 31.08.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 03.10.2012 [2012/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Toyo Seikan Kaisha, Ltd. 3-1, Uchisaiwai-cho 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8522 / JP | [2010/17] | Erfinder | 01 /
AKIMOTO, Munekazu c/o Technology&Packaging Development Division 1-70 Yako 1-chome Tsurumi-ku Yokohama-shi Kanagawa 230-0001 / JP | 02 /
HIRATA, Katsuyuki c/o Technology&Packaging Development Division 1-70 Yako 1-chome Tsurumi-ku Yokohama-shi Kanagawa 230-0001 / JP | [2010/17] | Vertreter | Winter, Brandl - Partnerschaft mbB Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | [N/P] |
Frühere [2010/17] | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner Röss, Kaiser, Polte Partnerschaft Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Alois-Steinecker-Straße 22 85354 Freising / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08790224.3 | 18.07.2008 | [2010/17] | WO2008JP01922 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20070190239 | 20.07.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2007190239 | [2010/17] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009013883 | Datum: | 29.01.2009 | Sprache: | JA | [2009/05] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2180381 | Datum: | 28.04.2010 | Sprache: | EN | [2010/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 29.01.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.03.2011 | Klassifikation | IPC: | G03H1/18, B65D25/20, // G03H1/02 | [2011/15] | CPC: |
G03H1/02 (EP,US);
G03H1/0256 (EP,US);
B65D2203/00 (EP,US);
G03H1/0244 (EP,US);
G03H2250/12 (EP,US);
G03H2250/40 (EP,US)
|
Frühere IPC [2010/17] | G03H1/18, B65D25/20 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/17] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FILM MIT HOLOGRAMMMUSTER UND BEHÄLTER MIT HOLOGRAMMMUSTER | [2010/17] | Englisch: | FILM WITH HOLOGRAM PATTERN AND CONTAINER WITH HOLOGRAM PATTERN | [2010/17] | Französisch: | FILM AVEC UN MOTIF D'HOLOGRAMME ET CONTENANT AVEC UN MOTIF D'HOLOGRAMME | [2010/17] | Eintritt in die regionale Phase | 21.01.2010 | Übersetzung eingereicht | 21.01.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.01.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 21.01.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.01.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.01.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/17] | 08.09.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.11.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.04.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/40] | 16.05.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2012/40] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.11.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]EP0201323 (DAINIPPON PRINTING CO LTD [JP]) [X] 1-4,7-13,15,17,18 * abstract * * page 7, line 27 - line 29 * * page 12, line 1 - line 32 * * page 15, line 10 - line 26 * * page 19, line 3 - line 8 * * page 25, line 10 - line 26 * * page 37, line 27 - line 32; figures 13,15 * * page 38, line 17 - line 27 * * page 39 * [I] 5,6,14,16; | [A]US2006181077 (KAULE WITTICH [DE], et al) [A] 1-18 * the whole document * | Internationale Recherche | [X]JP2007148074 (DAINIPPON PRINTING CO LTD); | [Y]JP2006154958 (DAINIPPON PRINTING CO LTD); | [Y]JP2005316212 (DAINIPPON PRINTING CO LTD); | [Y]JP2006248221 (DAINIPPON PRINTING CO LTD) | vom Anmelder | JPH11268746 | JP2000128176 |