EP2171791 - MULTIFUNKTIONELLE MISCHMETALL-OLIVINE FÜR LITHIUM-IONEN-BATTERIEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.01.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten A123 Systems LLC 200 West Street Waltham, MA 02451 / US | [2015/13] |
Frühere [2010/14] | Für alle benannten Staaten A123 Systems, Inc. Arsenal On The Charles 321 Arsenal Street Watertown MA 02472 / US | Erfinder | 01 /
CHIANG, Yet-ming 52 Lake Road Framingham, MA 01701 / US | 02 /
CHU, Andrew, C. 2 Arlington Street Unit 14 Cambridge, MA 02140 / US | 03 /
JANG, Young-ii 180 Evelin Road Needham, MA 02494 / US | 04 /
MEETHONG, Nonglak 305 Memorial Drive Apt. 618A Cambridge, MA 02139 / US | 05 /
KAO, Yu-hua 305 Memorial Drive Apt. 618a Cambridge, MA 02139 / US | 06 /
RILEY, Gilbert, N. 630 Hemenway Street Marlborough, MA 01752 / US | 07 /
PULLEN, Anthony, E. 95 Hull Street Belmont, MA 02478 / US | 08 /
THOMAS-ALYEA, Karen, E. 157 Newport Street Arlington, MA 02476 / US | [2011/15] |
Frühere [2010/14] | 01 /
CHIANG, Yet-ming 52 Lake Road Framingham, MA 01701 / US | ||
02 /
CHU, Andrew, C. 2 Arlington Street Unit 14 Cambridge, MA 02140 / US | |||
03 /
JANG, Young-ii 27 Turner Terrace Newtonville, MA 02460 / US | |||
04 /
MEETHONG, Nonglak 305 Memorial Drive Apt. 618A Cambridge, MA 02139 / US | |||
05 /
KAO, Yu-hua 305 Memorial Drive Apt. 618a Cambridge, MA 02139 / US | |||
06 /
RILEY, Gilbert, N. 630 Hemenway Street Marlborough, MA 01752 / US | |||
07 /
PULLEN, Anthony, E. 95 Hull Street Belmont, MA 02478 / US | |||
08 /
THOMAS-ALYEA, Karen, E. 157 Newport Street Arlington, MA 02476 / US | Vertreter | Grey, Ian Michael, et al Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [N/P] |
Frühere [2010/14] | Benson, Christopher Harrison Goddard Foote Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08796171.0 | 11.07.2008 | [2010/14] | WO2008US69858 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070949410P | 12.07.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 949410 P | US20080026665 | 06.02.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 26665 | US20080037122 | 17.03.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 37122 | [2010/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2009009758 | Datum: | 15.01.2009 | Sprache: | EN | [2009/03] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2171791 | Datum: | 07.04.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.01.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/14] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 19.03.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.08.2014 | Klassifikation | IPC: | H01M10/44, H01M4/58, H01M10/40, H01M4/36 | [2010/14] | CPC: |
H01M10/44 (EP,KR,US);
C01B25/45 (EP,KR,US);
G01R31/3835 (KR);
H01M10/052 (EP,US);
H01M10/0525 (KR);
H01M10/48 (EP,KR,US);
H01M4/364 (EP,KR,US);
H01M4/485 (EP,KR,US);
H01M4/505 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MULTIFUNKTIONELLE MISCHMETALL-OLIVINE FÜR LITHIUM-IONEN-BATTERIEN | [2010/14] | Englisch: | MULTIFUNCTIONAL MIXED METAL OLIVINES FOR LITHIUM ION BATTERIES | [2010/14] | Französisch: | OLIVINES À MÉTAL MIXTE MULTIFONCTIONNEL POUR BATTERIES À ION LITHIUM | [2010/14] | Eintritt in die regionale Phase | 13.01.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.01.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 13.01.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.01.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.02.2009 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: US | 13.01.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/14] | 03.03.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.01.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.05.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.06.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.01.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.01.2018 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.07.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 12.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 27.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 29.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 27.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 27.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 27.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 27.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 | 29.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 17 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1150368 (SONY CORP [JP])[A] 1-15; | [A]US2004197654 (BARKER JEREMY [GB], et al) [A] 1-15; | [X]WO2007030816 (A123 SYSTEMS INC [US], et al) [X] 1-9,13-15 * paragraph [0157] - paragraph [0167]; claims 3, 5 * | Internationale Recherche | [A]US5691083 (BOLSTER MARY ELIZABETH [US]); | [A]KR20040033278 (CANON KK); | [A]JP2005014637 (DENSO CORP); | [A]JP2007128723 (SONY CORP) | vom Anmelder | US2004005265 | US2005233219 | WO2007030816 |