|
22.11.2019 |
Anmeldung gilt als zurückgenommen (fehlende Anspruchsübersetzungen/Zahlung) |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
07.10.2019 |
Hinweis auf die Zahlung der Jahresgebühr mit Zuschlagsgebühr |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
07.06.2019 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
07.06.2019 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
07.06.2019 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.06.2019 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
15 |
|
07.06.2019 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
15 |
|
20.12.2018 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.12.2018 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.12.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.12.2018 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
13.12.2018 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.12.2018 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
13.12.2018 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.10.2018 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
22.10.2018 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
04.10.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.10.2018 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.10.2018 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
07.08.2018 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
31.07.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
31.07.2018 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
31.07.2018 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.05.2018 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
03.05.2018 |
Einreichung betreffend Adressänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
01.05.2018 |
Einreichung betreffend Namensänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
27.03.2018 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.03.2018 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
28.08.2017 |
Entscheidung über die Stattgabe der Weiterbehandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.08.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.08.2017 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
14.08.2017 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.08.2017 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.08.2017 |
Antrag auf Weiterbehandlung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.06.2017 |
Anmeldung gilt als zurückgenommen (keine Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.03.2017 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
13.03.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.03.2017 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.03.2017 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.11.2016 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
10.11.2016 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
18.02.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
18.02.2016 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
18.02.2016 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
18.02.2016 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
18.02.2016 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
18.02.2016 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
18.02.2016 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
27.10.2015 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.10.2015 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
05.10.2015 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.10.2015 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.10.2015 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
07.08.2015 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.08.2015 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.05.2015 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.05.2015 |
Einreichung betreffend Vertretung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.07.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.07.2014 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
29.07.2014 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.07.2014 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
24.03.2014 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.03.2014 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.07.2011 |
Entscheidung über die Stattgabe der Weiterbehandlung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.07.2011 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.07.2011 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
11.07.2011 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.07.2011 |
Antrag auf Weiterbehandlung |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
04.05.2011 |
Anmeldung gilt als zurückgenommen (keine Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.01.2011 |
Stattgabe der Fristverlängerung (Prüfungsverfahren) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.01.2011 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.01.2011 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.01.2011 |
Antrag auf Fristverlängerung zum Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.09.2010 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.09.2010 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
30.07.2010 |
Rückzahlung von Gebühren |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.06.2010 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.05.2010 |
Mitteilung über Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
15.03.2010 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
15.03.2010 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
10 |
|
11.03.2010 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
11.03.2010 |
Fax-Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
10 |
|
11.03.2010 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.03.2010 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.03.2010 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
16.02.2010 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
23.12.2009 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
11.03.2009 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
22 |
|
11.03.2009 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
16 |
|
19.02.2009 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.02.2009 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
20 |
|
23.10.2008 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
23.10.2008 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
23.10.2008 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
27.08.2008 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
27.08.2008 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
5 |
|
27.08.2008 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
14 |