EP2201051 - POLYVINYLAMIDPOLYMERE MIT POLYMERISIERBAREN FUNKTIONALITÄTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 13.03.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.06.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.03.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.04.2020 [2020/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ISP Investments LLC 1011 Centre Road Suite 315 Wilmington, DE 19805 / US | [2018/24] |
Frühere [2010/26] | Für alle benannten Staaten Isp Investments Inc. 300 Delaware Avenue Suite 303 Wilmington, DE 19801 / US | Erfinder | 01 /
HOOD, David, K. 29 Concord Lane Basking Ridge, NJ 07920 / US | 02 /
MUSA, Osama, M. 24 Meadowbrook Drive Hillsborough, NJ 08844 / US | [2010/26] | Vertreter | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [N/P] |
Frühere [2010/26] | Harrison, Susan Joan, et al Mewburn Ellis LLP 33 Gutter Lane London EC2V 8AS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08797996.9 | 15.08.2008 | [2010/26] | WO2008US73344 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070955947P | 15.08.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 955947 P | US20080073535 | 18.06.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 73535 | [2010/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009023843 | Datum: | 19.02.2009 | Sprache: | EN | [2009/08] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2201051 | Datum: | 30.06.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.02.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/26] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.02.2009 | Klassifikation | IPC: | C08F220/28, C08F220/58, C08F226/00 | [2010/26] | CPC: |
C08F220/60 (EP,US);
C08F218/08 (EP,US);
C08F226/06 (EP,US);
C08F226/10 (EP,US);
C09D133/066 (US);
C09D139/04 (US);
C08F220/26 (EP,US);
C08F220/325 (EP,US);
C08F220/58 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | POLYVINYLAMIDPOLYMERE MIT POLYMERISIERBAREN FUNKTIONALITÄTEN | [2010/26] | Englisch: | POLYVINYLAMIDE POLYMERS CONTAINING POLYMERIZABLE FUNCTIONALITIES | [2010/26] | Französisch: | POLYMÈRES DE POLYVINYLAMIDE CONTENANT DES FONCTIONNALITÉS POLYMÉRISABLES | [2010/26] | Eintritt in die regionale Phase | 11.03.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.03.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.03.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.03.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.03.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/26] | 17.09.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 11.07.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.03.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.07.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.08.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.10.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.10.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.02.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.11.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 14.08.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.03.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.10.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.10.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.12.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.06.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.10.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/16] | 22.11.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2020/16] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.09.2010 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 14.08.2017 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 14.08.2017 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 28.08.2017 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 11.07.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 11.07.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 21.07.2011 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.05.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 28.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 27.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2019 | 12   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0368217 (BASF AG [DE]) [X] 1-38 * example 19 *; | [X]EP0687719 (NAT STARCH CHEM INVEST [US]) [X] 1-38 * examples E,F,G *; | [A]EP0368218 (BASF AG [DE]) [A] 1-38 * the whole document *; | [A]EP0248395 (BASF AG [DE]) [A] 1-38 * the whole document * | Prüfung | FR2239486 | vom Anmelder | EP0103184 | US2007056900 | US7300022 | - B.S.R. REDDY, JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, (1991), vol. 43, pages 251 - 258 | - S.A. SUKHISHVILI, JOURNAL OF POLYMER SCIENCE: PART A: POLYMER CHEMISTRY, (2006), vol. 44, pages 183 - 191 |