EP2181342 - AUF DER MESSUNG LOKALER MEDIENBEWEGUNG BASIERENDE ADAPTIVE ULTRASCHALLBILDREKONSTRUKTION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.01.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 10.02.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.02.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Verasonics, Inc. 22222 NE 62nd Place Redmond, WA 98053 / US | [2010/18] | Erfinder | 01 /
DAIGLE, Ronald, Elvin 22126 Northeast 62nd Place Redmond, Washington 98053 / US | [2010/18] | Vertreter | Loveless, Ian Mark Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Frühere [2017/11] | Loveless, Ian Mark Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | ||
Frühere [2010/18] | Loveless, Ian Mark Reddie & Grose 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08798512.3 | 22.08.2008 | [2010/18] | WO2008US74055 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070957600P | 23.08.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 957600 P | [2010/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009026534 | Datum: | 26.02.2009 | Sprache: | EN | [2009/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2181342 | Datum: | 05.05.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.02.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2181342 | Datum: | 15.03.2017 | Sprache: | EN | [2017/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.02.2009 | Klassifikation | IPC: | G01S7/52 | [2010/18] | CPC: |
G01S7/5205 (EP,US);
G01S15/89 (KR);
A61B8/5276 (EP,US);
G01S15/8997 (EP,US);
G01S7/52 (KR);
G01S7/52046 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2017/11] |
Frühere [2010/18] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUF DER MESSUNG LOKALER MEDIENBEWEGUNG BASIERENDE ADAPTIVE ULTRASCHALLBILDREKONSTRUKTION | [2010/18] | Englisch: | ADAPTIVE ULTRASOUND IMAGE RECONSTRUCTION BASED ON SENSING OF LOCAL MEDIA MOTION | [2010/18] | Französisch: | RECONSTRUCTION D'IMAGE ULTRASONORE ADAPTATIVE À PARTIR DE LA DÉTECTION D'UN MOUVEMENT DE MILIEU LOCAL | [2010/18] | Eintritt in die regionale Phase | 23.02.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.02.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.02.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.02.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/18] | 10.05.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.05.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.12.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.03.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.09.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.09.2016 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 12.10.2016 geplant war | 23.09.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.10.2016 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 23.01.2017 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 23.01.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 23.01.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.02.2017 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 02.02.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 25.05.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 18.12.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 29.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2011 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   23.11.2011 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 22.08.2008 | AT | 15.03.2017 | CY | 15.03.2017 | CZ | 15.03.2017 | EE | 15.03.2017 | ES | 15.03.2017 | FI | 15.03.2017 | HR | 15.03.2017 | LT | 15.03.2017 | LV | 15.03.2017 | MC | 15.03.2017 | PL | 15.03.2017 | RO | 15.03.2017 | SE | 15.03.2017 | SI | 15.03.2017 | SK | 15.03.2017 | TR | 15.03.2017 | BG | 15.06.2017 | NO | 15.06.2017 | GR | 16.06.2017 | IS | 15.07.2017 | PT | 17.07.2017 | IE | 22.08.2017 | LU | 22.08.2017 | MT | 22.08.2017 | BE | 31.08.2017 | CH | 31.08.2017 | LI | 31.08.2017 | [2020/15] |
Frühere [2019/46] | HU | 22.08.2008 | |
AT | 15.03.2017 | ||
CY | 15.03.2017 | ||
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
MC | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SI | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
IE | 22.08.2017 | ||
LU | 22.08.2017 | ||
MT | 22.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 22.08.2008 | |
AT | 15.03.2017 | ||
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
MC | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SI | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
IE | 22.08.2017 | ||
LU | 22.08.2017 | ||
MT | 22.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
MC | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SI | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
IE | 22.08.2017 | ||
LU | 22.08.2017 | ||
MT | 22.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
MC | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SI | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
IE | 22.08.2017 | ||
LU | 22.08.2017 | ||
BE | 31.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/34] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
MC | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SI | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
IE | 22.08.2017 | ||
LU | 22.08.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
MC | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SI | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
CH | 31.08.2017 | ||
LI | 31.08.2017 | ||
Frühere [2018/18] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
MC | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SI | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
Frühere [2018/14] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SI | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
PT | 17.07.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
PL | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 15.03.2017 | |
CZ | 15.03.2017 | ||
EE | 15.03.2017 | ||
ES | 15.03.2017 | ||
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
RO | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
SK | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
IS | 15.07.2017 | ||
Frühere [2017/48] | CZ | 15.03.2017 | |
FI | 15.03.2017 | ||
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | ||
Frühere [2017/41] | FI | 15.03.2017 | |
HR | 15.03.2017 | ||
LT | 15.03.2017 | ||
LV | 15.03.2017 | ||
SE | 15.03.2017 | ||
BG | 15.06.2017 | ||
NO | 15.06.2017 | ||
GR | 16.06.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]US5873830 (HOSSACK JOHN A [US], et al) [X] 1-4,9-19 * abstract * * column 1, line 6 - column 5, line 53 * * column 8, line 47 - column 12, line 30 * * column 17, line 10 - column 21, line 48 * [Y] 5-8; | [XY]WO2005023098 (CHIAO RICHARD [US], et al) [X] 16-19 * abstract * * paragraphs [0008] - [0013] * * paragraphs [0031] - [0051] * [Y] 1-15; | [XY]US2005113696 (MILLER STEVEN C [US]) [X] 16-19 * abstract * * paragraphs [0001] - [0006] * * paragraphs [0017] - [0027] * [Y] 1-15; | [XY]US2007078342 (JAGO JAMES [US]) [X] 16-19 * abstract * * paragraphs [0001] - [0029] * [Y] 1-15; | [Y]WO2006113445 (VERASONICS INC [US], et al) [Y] 1-19 * abstract * * page 5, lines 9-13 * * page 12, line 25 - page 17, line 13 * * page 21, line 19 - page 24, line 27 *; | [Y]US2003092989 (AICHHORN MANFRED [AT], et al) [Y] 1-19 * abstract * * paragraphs [0003] - [0012] * * paragraphs [0022] - [0062] * | vom Anmelder | US5873830 | WO2005023098 | WO2006113445 | US20030722003 | US20040578631 | US20010047977 | US20080911633 |