EP2186312 - AUF RAUSCHUMGEBUNG BASIERENDER ECHOKOMPENSATOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.11.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Motorola Mobility, Inc. 600 North US Highway 45 Libertyville, IL 60048 / US | [2011/09] |
Frühere [2010/20] | Für alle benannten Staaten Motorola, Inc. 1303 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196 / US | Erfinder | 01 /
WU, Jincheng 631 Commons Road Naperville, Illinois 60563 / US | 02 /
CLARK, Joel A. 9017 Hampstead Court Woodridge, Illinois 60517 / US | [2010/20] | Vertreter | McLeish, Nicholas Alistair Maxwell, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | [N/P] |
Frühere [2010/20] | McLeish, Nicholas Alistair Maxwell, et al Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08798672.5 | 26.08.2008 | [2010/20] | WO2008US74281 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070848376 | 31.08.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 848376 | [2010/20] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009029605 | Datum: | 05.03.2009 | Sprache: | EN | [2009/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2186312 | Datum: | 19.05.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.03.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2186312 | Datum: | 25.01.2012 | Sprache: | EN | [2012/04] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 05.03.2009 | Klassifikation | IPC: | H04M9/08 | [2010/20] | CPC: |
H04M9/082 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUF RAUSCHUMGEBUNG BASIERENDER ECHOKOMPENSATOR | [2010/20] | Englisch: | ACOUSTIC ECHO CANCELLATION BASED ON NOISE ENVIRONMENT | [2010/20] | Französisch: | ANNULATION D'ÉCHO ACOUSTIQUE SUR LA BASE D'UN ENVIRONNEMENT BRUYANT | [2010/20] | Eintritt in die regionale Phase | 04.03.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.03.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.03.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.03.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/20] | 14.02.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.06.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.08.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.12.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.12.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 14.02.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 26.10.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 06.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 26.08.2008 | AT | 25.01.2012 | BE | 25.01.2012 | CY | 25.01.2012 | CZ | 25.01.2012 | DK | 25.01.2012 | EE | 25.01.2012 | FI | 25.01.2012 | HR | 25.01.2012 | IT | 25.01.2012 | LT | 25.01.2012 | LV | 25.01.2012 | MT | 25.01.2012 | PL | 25.01.2012 | RO | 25.01.2012 | SE | 25.01.2012 | SI | 25.01.2012 | SK | 25.01.2012 | TR | 25.01.2012 | BG | 25.04.2012 | NO | 25.04.2012 | GR | 26.04.2012 | ES | 06.05.2012 | IS | 25.05.2012 | PT | 25.05.2012 | IE | 26.08.2012 | LU | 26.08.2012 | CH | 31.08.2012 | LI | 31.08.2012 | MC | 31.08.2012 | [2014/34] |
Frühere [2014/27] | AT | 25.01.2012 | |
BE | 25.01.2012 | ||
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
MT | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
TR | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
ES | 06.05.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
IE | 26.08.2012 | ||
LU | 26.08.2012 | ||
CH | 31.08.2012 | ||
LI | 31.08.2012 | ||
MC | 31.08.2012 | ||
Frühere [2014/21] | AT | 25.01.2012 | |
BE | 25.01.2012 | ||
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
MT | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
TR | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
ES | 06.05.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
IE | 26.08.2012 | ||
CH | 31.08.2012 | ||
LI | 31.08.2012 | ||
MC | 31.08.2012 | ||
Frühere [2013/51] | AT | 25.01.2012 | |
BE | 25.01.2012 | ||
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
MT | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
ES | 06.05.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
IE | 26.08.2012 | ||
CH | 31.08.2012 | ||
LI | 31.08.2012 | ||
MC | 31.08.2012 | ||
Frühere [2013/33] | AT | 25.01.2012 | |
BE | 25.01.2012 | ||
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
ES | 06.05.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
IE | 26.08.2012 | ||
CH | 31.08.2012 | ||
LI | 31.08.2012 | ||
MC | 31.08.2012 | ||
Frühere [2013/22] | AT | 25.01.2012 | |
BE | 25.01.2012 | ||
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
ES | 06.05.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
CH | 31.08.2012 | ||
LI | 31.08.2012 | ||
MC | 31.08.2012 | ||
Frühere [2013/20] | AT | 25.01.2012 | |
BE | 25.01.2012 | ||
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
CH | 31.08.2012 | ||
LI | 31.08.2012 | ||
MC | 31.08.2012 | ||
Frühere [2013/16] | AT | 25.01.2012 | |
BE | 25.01.2012 | ||
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
MC | 31.08.2012 | ||
Frühere [2013/07] | AT | 25.01.2012 | |
BE | 25.01.2012 | ||
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
Frühere [2012/50] | BE | 25.01.2012 | |
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
IT | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
SK | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
Frühere [2012/49] | BE | 25.01.2012 | |
CY | 25.01.2012 | ||
CZ | 25.01.2012 | ||
DK | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
RO | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
SI | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
Frühere [2012/48] | BE | 25.01.2012 | |
CY | 25.01.2012 | ||
EE | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
SE | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
Frühere [2012/41] | BE | 25.01.2012 | |
CY | 25.01.2012 | ||
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
Frühere [2012/39] | BE | 25.01.2012 | |
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
LV | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
Frühere [2012/37] | BE | 25.01.2012 | |
FI | 25.01.2012 | ||
HR | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
PL | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
PT | 25.05.2012 | ||
Frühere [2012/36] | BE | 25.01.2012 | |
HR | 25.01.2012 | ||
LT | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
GR | 26.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
Frühere [2012/35] | BE | 25.01.2012 | |
LT | 25.01.2012 | ||
BG | 25.04.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | ||
Frühere [2012/34] | BE | 25.01.2012 | |
LT | 25.01.2012 | ||
NO | 25.04.2012 | ||
IS | 25.05.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0884886 (OKI ELECTRIC IND CO LTD [JP]) [A] 1-20 * page 3, line 24 - page 4, line 5 * * page 5, line 37 - line 56; figure 1 *; | [A]US5937060 (OH STEPHEN S [US]) [A] 1-20* column 4, line 11 - column 6, line 14 *; | [A]WO2006049260 (NEC CORP [JP], et al) [A] 1-20; | [PA]US2008101622 (SUGIYAMA AKIHIKO [JP]) [PA] 1-20 * paragraphs [0123] , [0124]; figure 3 * |