EP2120651 - ALS SATZ LIEFERBARE MAILBOX [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.06.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sarl Creastuce 60 Grande Rue 01430 Saint Martin du Fresne / FR | [2009/48] | Erfinder | 01 /
GUERRY, Hervé Au Clou F-01430 Maillat / FR | [2009/48] | Vertreter | Maureau, Philippe, et al Cabinet GERMAIN & MAUREAU 12, rue Boileau B.P. 6153 69466 Lyon Cedex 06 / FR | [N/P] |
Frühere [2009/48] | Maureau, Philippe, et al Cabinet GERMAIN & MAUREAU 12 Rue Boileau B.P. 6153 69466 Lyon Cedex 06 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08799885.2 | 17.03.2008 | [2009/48] | WO2008FR00345 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20070002015 | 20.03.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0702015 | [2009/48] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2008129175 | Datum: | 30.10.2008 | Sprache: | FR | [2008/44] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2120651 | Datum: | 25.11.2009 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 30.10.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2009/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2120651 | Datum: | 28.07.2010 | Sprache: | FR | [2010/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.12.2008 | Klassifikation | IPC: | A47G29/12 | [2009/48] | CPC: |
A47G29/1201 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ALS SATZ LIEFERBARE MAILBOX | [2009/48] | Englisch: | MAILBOX DELIVERABLE AS A KIT | [2009/48] | Französisch: | BOÎTE AUX LETTRES, LIVRABLE EN KIT | [2009/48] | Eintritt in die regionale Phase | 30.07.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.07.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.07.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.07.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/48] | 18.03.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.06.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.06.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 29.04.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 28.07.2010 | CY | 28.07.2010 | CZ | 28.07.2010 | DK | 28.07.2010 | EE | 28.07.2010 | FI | 28.07.2010 | HR | 28.07.2010 | HU | 28.07.2010 | IE | 28.07.2010 | IT | 28.07.2010 | LT | 28.07.2010 | LV | 28.07.2010 | MT | 28.07.2010 | NL | 28.07.2010 | PL | 28.07.2010 | PT | 28.07.2010 | RO | 28.07.2010 | SE | 28.07.2010 | SI | 28.07.2010 | SK | 28.07.2010 | TR | 28.07.2010 | BG | 28.10.2010 | NO | 28.10.2010 | GR | 29.10.2010 | ES | 08.11.2010 | IS | 28.11.2010 | LU | 17.03.2011 | MC | 31.03.2011 | [2013/45] |
Frühere [2013/44] | AT | 28.07.2010 | |
CY | 28.07.2010 | ||
CZ | 28.07.2010 | ||
DK | 28.07.2010 | ||
EE | 28.07.2010 | ||
FI | 28.07.2010 | ||
HR | 28.07.2010 | ||
IE | 28.07.2010 | ||
IT | 28.07.2010 | ||
LT | 28.07.2010 | ||
LV | 28.07.2010 | ||
MT | 28.07.2010 | ||
NL | 28.07.2010 | ||
PL | 28.07.2010 | ||
PT | 28.07.2010 | ||
RO | 28.07.2010 | ||
SE | 28.07.2010 | ||
SI | 28.07.2010 | ||
SK | 28.07.2010 | ||
TR | 28.07.2010 | ||
BG | 28.10.2010 | ||
NO | 28.10.2010 | ||
GR | 29.10.2010 | ||
ES | 08.11.2010 | ||
IS | 28.11.2010 | ||
LU | 17.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Frühere [2013/32] | AT | 28.07.2010 | |
CY | 28.07.2010 | ||
CZ | 28.07.2010 | ||
DK | 28.07.2010 | ||
EE | 28.07.2010 | ||
FI | 28.07.2010 | ||
HR | 28.07.2010 | ||
IE | 28.07.2010 | ||
IT | 28.07.2010 | ||
LT | 28.07.2010 | ||
LV | 28.07.2010 | ||
MT | 28.07.2010 | ||
NL | 28.07.2010 | ||
PL | 28.07.2010 | ||
PT | 28.07.2010 | ||
RO | 28.07.2010 | ||
SE | 28.07.2010 | ||
SI | 28.07.2010 | ||
SK | 28.07.2010 | ||
BG | 28.10.2010 | ||
NO | 28.10.2010 | ||
GR | 29.10.2010 | ||
ES | 08.11.2010 | ||
IS | 28.11.2010 | ||
LU | 17.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Frühere [2013/25] | AT | 28.07.2010 | |
CY | 28.07.2010 | ||
CZ | 28.07.2010 | ||
DK | 28.07.2010 | ||
EE | 28.07.2010 | ||
FI | 28.07.2010 | ||
HR | 28.07.2010 | ||
IE | 28.07.2010 | ||
IT | 28.07.2010 | ||
LT | 28.07.2010 | ||
LV | 28.07.2010 | ||
MT | 28.07.2010 | ||
NL | 28.07.2010 | ||
PL | 28.07.2010 | ||
RO | 28.07.2010 | ||
SE | 28.07.2010 | ||
SI | 28.07.2010 | ||
SK | 28.07.2010 | ||
BG | 28.10.2010 | ||
NO | 28.10.2010 | ||
GR | 29.10.2010 | ||
ES | 08.11.2010 | ||
IS | 28.11.2010 | ||
LU | 17.03.2011 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Frühere [2012/05] | AT | 28.07.2010 | |
CY | 28.07.2010 | ||
CZ | 28.07.2010 | ||
DK | 28.07.2010 | ||
EE | 28.07.2010 | ||
FI | 28.07.2010 | ||
HR | 28.07.2010 | ||
IE | 28.07.2010 | ||
IT | 28.07.2010 | ||
LT | 28.07.2010 | ||
LV | 28.07.2010 | ||
MT | 28.07.2010 | ||
NL | 28.07.2010 | ||
PL | 28.07.2010 | ||
RO | 28.07.2010 | ||
SE | 28.07.2010 | ||
SI | 28.07.2010 | ||
SK | 28.07.2010 | ||
BG | 28.10.2010 | ||
NO | 28.10.2010 | ||
GR | 29.10.2010 | ||
ES | 08.11.2010 | ||
IS | 28.11.2010 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Frühere [2011/49] | AT | 28.07.2010 | |
CY | 28.07.2010 | ||
CZ | 28.07.2010 | ||
DK | 28.07.2010 | ||
EE | 28.07.2010 | ||
FI | 28.07.2010 | ||
HR | 28.07.2010 | ||
IE | 28.07.2010 | ||
IT | 28.07.2010 | ||
LT | 28.07.2010 | ||
LV | 28.07.2010 | ||
NL | 28.07.2010 | ||
PL | 28.07.2010 | ||
RO | 28.07.2010 | ||
SE | 28.07.2010 | ||
SI | 28.07.2010 | ||
SK | 28.07.2010 | ||
BG | 28.10.2010 | ||
NO | 28.10.2010 | ||
GR | 29.10.2010 | ||
ES | 08.11.2010 | ||
IS | 28.11.2010 | ||
MC | 31.03.2011 | ||
Frühere [2011/29] | AT | 28.07.2010 | |
CY | 28.07.2010 | ||
CZ | 28.07.2010 | ||
DK | 28.07.2010 | ||
EE | 28.07.2010 | ||
FI | 28.07.2010 | ||
HR | 28.07.2010 | ||
IE | 28.07.2010 | ||
IT | 28.07.2010 | ||
LT | 28.07.2010 | ||
LV | 28.07.2010 | ||
NL | 28.07.2010 | ||
PL | 28.07.2010 | ||
RO | 28.07.2010 | ||
SE | 28.07.2010 | ||
SI | 28.07.2010 | ||
SK | 28.07.2010 | ||
BG | 28.10.2010 | ||
NO | 28.10.2010 | ||
GR | 29.10.2010 | ||
ES | 08.11.2010 | ||
IS | 28.11.2010 | ||
Frühere [2011/26] | AT | 28.07.2010 | |
CY | 28.07.2010 | ||
CZ | 28.07.2010 | ||
DK | 28.07.2010 | ||
EE | 28.07.2010 | ||
FI | 28.07.2010 | ||
HR | 28.07.2010 | ||
IE | 28.07.2010 | ||
IT | 28.07.2010 | ||
LT | 28.07.2010 | ||
LV | 28.07.2010 | ||
NL | 28.07.2010 | ||
PL | 28.07.2010 | ||
RO | 28.07.2010 | ||
SE | 28.07.2010 | ||
SI | 28.07.2010 | ||
SK | 28.07.2010 | ||
BG | 28.10.2010 | ||
NO | 28.10.2010 | ||
GR | 29.10.2010 | ||
IS | 28.11.2010 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]FR2075190 (SCHURMANN HEINTZ ET CO) [A] 1 * page 3, line 21; figure 4 *; | [A]FR2515020 (FOEHL ARTUR [DE]) [A] 1 * page 1, line 27; figures 9,11 *; | [AD]FR2870097 (SIRANDRE SA SA [FR]) |