EP2195382 - TRANSPARENTE ZUSAMMENSETZUNGEN AUF BASIS VON SCHLAGZÄHEN VINYLAROMATISCHEN COPOLYMEREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.07.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.05.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 02.07.2014 [2014/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten versalis S.p.A. Piazza Boldrini, 1 20097 San Donato Milanese (MI) / IT | [2012/21] |
Frühere [2010/24] | Für alle benannten Staaten Polimeri Europa S.p.A. Piazza Boldrini, 1 20097 San Donato Milanese (MI) / IT | Erfinder | 01 /
LONGO, Aldo Via Enrico Paglia 5 I-46100 Mantova / IT | 02 /
CASALINI, Alessandro Viale Hermada 10 I-46100 Mantova / IT | [2010/24] | Vertreter | Bottero, Carlo, et al Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo, 10 20121 Milano / IT | [2012/22] |
Frühere [2011/10] | Coletti, Raimondo, et al Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo, 10 20121 Milano / IT | ||
Frühere [2010/24] | De Gregori, Antonella, et al Ing. Barzano' & Zanardo Milano S.p.A. Via Borgonuovo 10 20121 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08802660.4 | 22.09.2008 | [2010/24] | WO2008EP08209 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2007MI01854 | 26.09.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT MI20071854 | [2010/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009040127 | Datum: | 02.04.2009 | Sprache: | EN | [2009/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2195382 | Datum: | 16.06.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.04.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/24] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2195382 | Datum: | 05.09.2012 | Sprache: | EN | [2012/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.04.2009 | Klassifikation | IPC: | C08L55/02, C08L51/00 | [2010/24] | CPC: |
C08L51/04 (EP);
C08F287/00 (EP);
C08L51/006 (EP);
C08L55/02 (EP);
C08L67/02 (EP)
| C-Set: |
C08L51/006, C08L2666/02 (EP);
C08L51/006, C08L2666/14 (EP);
C08L51/04, C08L2666/02 (EP);
C08L51/04, C08L2666/04 (EP); | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TRANSPARENTE ZUSAMMENSETZUNGEN AUF BASIS VON SCHLAGZÄHEN VINYLAROMATISCHEN COPOLYMEREN | [2010/24] | Englisch: | TRANSPARENT COMPOSITIONS BASED ON HIGH-IMPACT VINYL AROMATIC COPOLYMERS | [2010/24] | Französisch: | COMPOSITIONS TRANSPARENTES À BASE DE COPOLYMÈRES AROMATIQUES VINYLIQUES À HAUTE RÉSISTANCE AU CHOC | [2010/24] | Eintritt in die regionale Phase | 15.03.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.03.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.03.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.02.2009 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 15.03.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/24] | 01.06.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.01.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.04.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.12.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.04.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.04.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.01.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 06.06.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 05.09.2012 | CZ | 05.09.2012 | DK | 05.09.2012 | EE | 05.09.2012 | FI | 05.09.2012 | HR | 05.09.2012 | LT | 05.09.2012 | LV | 05.09.2012 | MT | 05.09.2012 | SE | 05.09.2012 | SI | 05.09.2012 | SK | 05.09.2012 | LU | 22.09.2012 | CH | 30.09.2012 | LI | 30.09.2012 | MC | 30.09.2012 | BG | 05.12.2012 | NO | 05.12.2012 | IS | 05.01.2013 | [2014/27] |
Frühere [2013/51] | CY | 05.09.2012 | |
CZ | 05.09.2012 | ||
DK | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
MT | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
BG | 05.12.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
Frühere [2013/34] | CY | 05.09.2012 | |
CZ | 05.09.2012 | ||
DK | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
BG | 05.12.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
Frühere [2013/33] | CY | 05.09.2012 | |
CZ | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
Frühere [2013/23] | CY | 05.09.2012 | |
CZ | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
SK | 05.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
Frühere [2013/22] | CY | 05.09.2012 | |
CZ | 05.09.2012 | ||
EE | 05.09.2012 | ||
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
IS | 05.01.2013 | ||
Frühere [2013/20] | CY | 05.09.2012 | |
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
Frühere [2013/12] | CY | 05.09.2012 | |
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SE | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
Frühere [2013/11] | CY | 05.09.2012 | |
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
LV | 05.09.2012 | ||
SI | 05.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
Frühere [2013/10] | CY | 05.09.2012 | |
FI | 05.09.2012 | ||
HR | 05.09.2012 | ||
LT | 05.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
Frühere [2013/09] | FI | 05.09.2012 | |
LT | 05.09.2012 | ||
NO | 05.12.2012 | ||
Frühere [2013/08] | LT | 05.09.2012 | |
NO | 05.12.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0832933 (GEN ELECTRIC [US]) [X] 1-10 * examples 8,18; table III * * claims 1-8 * * page 2, line 57 - page 3, line 8 *; | [X]DE2448596 (DAICEL LTD) [X] 1-10 * page 6, lines 24-29 * * page 8, lines 25-35 * * page 9, lines 15-18,31,32,37 - page 10, lines 5-14 * * claims 1,4-12 *; | [A]EP0409657 (NOVA PETROCHEMICALS INC [CA]) [A] 1-10 * the whole document *; | [A]EP0356249 (JAPAN SYNTHETIC RUBBER CO LTD [JP]) [A] 1-10 * the whole document * | vom Anmelder | EP1417242 | EP0832933 | DE2448596 | EP0409657 | EP0356249 | EP0606931 |