EP2187750 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM PELLEN VON WÜRSTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.02.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach Günther-Weber-Strasse 3 35236 Breidenbach / DE | [2010/21] | Erfinder | 01 /
WEBER, Günther Zachow 5 17094 Gross Nemerow / DE | [2010/21] | Vertreter | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2010/21] | Manitz, Finsterwald & Partner GbR Martin-Greif-Strasse 1 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08802765.1 | 02.10.2008 | [2010/21] | WO2008EP08375 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071047114 | 02.10.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007047114 | [2010/21] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009046937 | Datum: | 16.04.2009 | Sprache: | DE | [2009/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2187750 | Datum: | 26.05.2010 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 16.04.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2187750 | Datum: | 13.04.2011 | Sprache: | DE | [2011/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.04.2009 | Klassifikation | IPC: | A22C11/00, B65B69/00 | [2010/21] | CPC: |
A22C11/003 (EP,US);
A22C11/00 (EP,US);
A22C11/001 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM PELLEN VON WÜRSTEN | [2010/21] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR SKINNING SAUSAGES | [2010/21] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR PELER DES SAUCISSES | [2010/21] | Eintritt in die regionale Phase | 23.03.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.03.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.03.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.03.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/21] | 08.06.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.10.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.02.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.02.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 16.01.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 13.04.2011 | CZ | 13.04.2011 | DK | 13.04.2011 | EE | 13.04.2011 | FI | 13.04.2011 | HR | 13.04.2011 | HU | 13.04.2011 | IE | 13.04.2011 | IT | 13.04.2011 | LT | 13.04.2011 | LV | 13.04.2011 | MT | 13.04.2011 | PL | 13.04.2011 | RO | 13.04.2011 | SE | 13.04.2011 | SI | 13.04.2011 | SK | 13.04.2011 | TR | 13.04.2011 | BG | 13.07.2011 | NO | 13.07.2011 | GR | 14.07.2011 | ES | 24.07.2011 | IS | 13.08.2011 | PT | 16.08.2011 | LU | 02.10.2011 | BE | 31.10.2011 | MC | 31.10.2011 | [2013/45] |
Frühere [2013/44] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
MT | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
TR | 13.04.2011 | ||
BG | 13.07.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
LU | 02.10.2011 | ||
BE | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
Frühere [2013/29] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
MT | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
BG | 13.07.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
LU | 02.10.2011 | ||
BE | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
Frühere [2013/25] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
MT | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
LU | 02.10.2011 | ||
BE | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
Frühere [2013/14] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
MT | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
BE | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
Frühere [2012/34] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
BE | 31.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
Frühere [2012/24] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
IT | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
Frühere [2012/13] | CY | 13.04.2011 | |
CZ | 13.04.2011 | ||
DK | 13.04.2011 | ||
EE | 13.04.2011 | ||
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
IE | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
PL | 13.04.2011 | ||
RO | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
SK | 13.04.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
Frühere [2011/50] | CY | 13.04.2011 | |
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
LV | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
SI | 13.04.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
IS | 13.08.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
Frühere [2011/49] | CY | 13.04.2011 | |
FI | 13.04.2011 | ||
HR | 13.04.2011 | ||
LT | 13.04.2011 | ||
SE | 13.04.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
GR | 14.07.2011 | ||
ES | 24.07.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
Frühere [2011/48] | LT | 13.04.2011 | |
SE | 13.04.2011 | ||
NO | 13.07.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | ||
Frühere [2011/47] | LT | 13.04.2011 | |
NO | 13.07.2011 | ||
PT | 16.08.2011 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4158417 (INOUE YOSHITO) [A] 1,14 * abstract *; | [A]EP0509477 (NATEC REICH SUMMER GMBH CO KG [DE]) [A] 1,14 * column 4, line 46 - column 6, line 3; figures 1-4 *; | [A]DE9317428U (FAKLER EUGEN [DE]) [A] 1,14 * page 3, lines 1-26; figure - *; | [A]US5423649 (MAEDA KIICHI [JP], et al) [A] 1,14* column 2, lines 20-60; figures 4a,4b * | vom Anmelder | EP0509477 | DE69915681T |