EP2185661 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON LEITFÄHIGEN POLYMEREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.02.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.10.2017 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BG, CY, HU, SE, TR | veröffentlicht am 15.11.2017 [2017/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG Heraeusstr. 12-14 63450 Hanau / DE | [2015/28] |
Frühere [2011/51] | Für alle benannten Staaten Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG Heraeusstrasse 12-14 63450 Hanau / DE | ||
Frühere [2011/24] | Für alle benannten Staaten Heraeus Clevios GmbH 63450 Hanau / DE | ||
Frühere [2010/20] | Für alle benannten Staaten H.C. Starck Clevios GmbH Im Schleeke 78-91 38642 Goslar / DE | Erfinder | 01 /
LOEVENICH, Wilfried Königsberger Str. 61 51469 Bergisch Gladbach / DE | 02 /
HILL, Rudolf Von Hünefeldstr. 125 40764 Langenfeld / DE | 03 /
ELSCHNER, Andreas Lederstr. 6 45479 Mühlheim / DE | 04 /
JONAS, Friedrich Krugenofen 15 52066 Aachen / DE | 05 /
GUNTERMANN, Udo Hinter Sollbrüggen 39 47800 Krefeld / DE | [2010/20] | Vertreter | Altmann Stößel Dick Patentanwälte PartG mbB Immermannstrasse 40 40210 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2015/16] | Herzog, Martin Herzog Fiesser & Partner Patentanwälte PartG mbB Immermannstraße 40 40210 Düsseldorf / DE | ||
Frühere [2010/20] | Herzog, Martin Herzog Fiesser & Partner Patentanwälte Immermannstrasse 59 40210 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08803268.5 | 27.08.2008 | [2010/20] | WO2008EP61213 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071041722 | 04.09.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007041722 | [2010/20] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009030615 | Datum: | 12.03.2009 | Sprache: | DE | [2009/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2185661 | Datum: | 19.05.2010 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 12.03.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2185661 | Datum: | 15.04.2015 | Sprache: | DE | [2015/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.03.2009 | Klassifikation | IPC: | C09D5/24, C09D125/18, C09D165/00, H01B1/12 | [2010/20] | CPC: |
C09D5/24 (EP,US);
H10K85/1135 (EP,US);
C09D125/18 (EP,US);
C09D165/00 (EP,US);
H01B1/127 (EP,US);
H01G11/48 (EP,US);
| C-Set: |
C09D125/18, C08L2666/22 (US,EP);
C09D165/00, C08L2666/06 (EP,US) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/16] |
Frühere [2010/20] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON LEITFÄHIGEN POLYMEREN | [2010/20] | Englisch: | PROCESS FOR PRODUCING CONDUCTING POLYMERS | [2010/20] | Französisch: | PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE POLYMÈRES CONDUCTEURS | [2010/20] | Eintritt in die regionale Phase | 05.03.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.03.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.03.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.03.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/20] | 14.05.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.08.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.12.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.11.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.03.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.03.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.03.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.08.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 18.01.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.08.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.08.2008 | BG | 15.04.2015 | CY | 15.04.2015 | CZ | 15.04.2015 | DK | 15.04.2015 | EE | 15.04.2015 | ES | 15.04.2015 | FI | 15.04.2015 | HR | 15.04.2015 | IT | 15.04.2015 | LT | 15.04.2015 | LV | 15.04.2015 | MC | 15.04.2015 | MT | 15.04.2015 | NL | 15.04.2015 | PL | 15.04.2015 | RO | 15.04.2015 | SE | 15.04.2015 | SI | 15.04.2015 | SK | 15.04.2015 | TR | 15.04.2015 | NO | 15.07.2015 | GR | 16.07.2015 | IS | 15.08.2015 | PT | 17.08.2015 | AT | 27.08.2015 | GB | 27.08.2015 | IE | 27.08.2015 | LU | 27.08.2015 | CH | 31.08.2015 | FR | 31.08.2015 | LI | 31.08.2015 | [2017/39] |
Frühere [2017/21] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
MT | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
AT | 27.08.2015 | ||
GB | 27.08.2015 | ||
IE | 27.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Frühere [2016/50] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
AT | 27.08.2015 | ||
GB | 27.08.2015 | ||
IE | 27.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Frühere [2016/36] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
GB | 27.08.2015 | ||
IE | 27.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
FR | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Frühere [2016/34] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
GB | 27.08.2015 | ||
IE | 27.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Frühere [2016/33] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
IE | 27.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Frühere [2016/24] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SI | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Frühere [2016/22] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
CH | 31.08.2015 | ||
LI | 31.08.2015 | ||
Frühere [2016/21] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
IT | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
Frühere [2016/18] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
MC | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
Frühere [2016/17] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
LU | 27.08.2015 | ||
Frühere [2016/10] | CZ | 15.04.2015 | |
DK | 15.04.2015 | ||
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
PL | 15.04.2015 | ||
RO | 15.04.2015 | ||
SK | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2016/09] | DK | 15.04.2015 | |
EE | 15.04.2015 | ||
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2016/07] | DK | 15.04.2015 | |
ES | 15.04.2015 | ||
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2015/50] | ES | 15.04.2015 | |
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
IS | 15.08.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2015/49] | ES | 15.04.2015 | |
FI | 15.04.2015 | ||
HR | 15.04.2015 | ||
LT | 15.04.2015 | ||
LV | 15.04.2015 | ||
NL | 15.04.2015 | ||
NO | 15.07.2015 | ||
GR | 16.07.2015 | ||
PT | 17.08.2015 | ||
Frühere [2015/42] | NL | 15.04.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | JP2006328276 [ ] (SHINETSU POLYMER CO); | [XA]US2007085061 (ELDER DELWIN L [US], et al) [X] 15,16 * abstract *[A] 1-14; | [DXA] - HIGUCHI, YASUSHI ET AL, ".pi.-conjugated conductive polymer solution for coatings", CA, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, (20061207), Database accession no. 2006:1279517, URL: STN, XP002504427 [DX] 15,16 * abstract * [A] 1-14 |