EP2190705 - BREMSSYSTEM FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.09.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.08.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BG | veröffentlicht am 19.09.2018 [2018/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Continental Teves AG & Co. OHG Guerickestrasse 7 60488 Frankfurt / DE | [2015/46] |
Frühere [2010/22] | Für alle benannten Staaten Continental Teves AG & Co. oHG Guerickestrasse 7 60488 Frankfurt / DE | Erfinder | 01 /
HITZEL, Michael Hasswiesenstrasse 23 63322 Rödermark / DE | 02 /
JUNG, Michael Schulstrasse 7 65551 Limburg / DE | 03 /
HAUKE, Bernhard Schwedenstrasse 51 65239 Hochheim / DE | 04 /
KLEY, Ronald Kortenbacher Weg 23 B 63500 Seligenstadt / DE | 05 /
SCHMITT, Stefan A. Lange Strasse 29 63741 Aschaffenburg / DE | [2010/35] |
Frühere [2010/22] | 01 /
HITZEL, Michael Hasswiesenstrasse 23 63322 Rödermark / DE | ||
02 /
JUNG, Michael Schulstrasse 7 65551 Limburg / DE | |||
03 /
HAUKE, Bernhard Schwedenstrasse 51 65239 Hochheim / DE | |||
04 /
KLEY, Ronald Kortenbacher Weg 23 B 63500 Seligenstadt / DE | |||
05 /
SCHMITT, Stefan A. Untere Sattelhecke 27 63867 Johannesberg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08803594.4 | 03.09.2008 | [2010/22] | WO2008EP61623 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071042204 | 05.09.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007042204 | DE20071042202 | 05.09.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007042202 | DE20081039960 | 27.08.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008039960 | [2010/22] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009030707 | Datum: | 12.03.2009 | Sprache: | DE | [2009/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2190705 | Datum: | 02.06.2010 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 12.03.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2190705 | Datum: | 11.11.2015 | Sprache: | DE | [2015/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 12.03.2009 | Klassifikation | IPC: | B60T8/40, B60T8/48, B60L7/24 | [2010/22] | CPC: |
B60T8/267 (EP,US);
B60L7/24 (EP,US);
B60T8/4072 (EP,US);
B60T8/4881 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/46] |
Frühere [2010/22] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BREMSSYSTEM FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG | [2010/22] | Englisch: | BRAKE SYSTEM FOR A MOTOR VEHICLE | [2010/22] | Französisch: | SYSTÈME DE FREINAGE POUR VÉHICULE À MOTEUR | [2010/22] | Eintritt in die regionale Phase | 06.04.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.04.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.04.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.04.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/22] | 14.05.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.07.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.11.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.09.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.01.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.08.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.09.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.09.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.09.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.07.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 12.08.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 03.09.2008 | BG | 11.11.2015 | CY | 11.11.2015 | CZ | 11.11.2015 | DK | 11.11.2015 | EE | 11.11.2015 | ES | 11.11.2015 | FI | 11.11.2015 | HR | 11.11.2015 | IT | 11.11.2015 | LT | 11.11.2015 | LV | 11.11.2015 | MC | 11.11.2015 | MT | 11.11.2015 | NL | 11.11.2015 | PL | 11.11.2015 | RO | 11.11.2015 | SE | 11.11.2015 | SI | 11.11.2015 | SK | 11.11.2015 | TR | 11.11.2015 | NO | 11.02.2016 | GR | 12.02.2016 | IS | 11.03.2016 | PT | 11.03.2016 | [2018/38] |
Frühere [2018/33] | HU | 03.09.2008 | |
CY | 11.11.2015 | ||
CZ | 11.11.2015 | ||
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
ES | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
MC | 11.11.2015 | ||
MT | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SI | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
TR | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 03.09.2008 | |
CY | 11.11.2015 | ||
CZ | 11.11.2015 | ||
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
ES | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
MC | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SI | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
TR | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 03.09.2008 | |
CY | 11.11.2015 | ||
CZ | 11.11.2015 | ||
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
ES | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
MC | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SI | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Frühere [2017/31] | CZ | 11.11.2015 | |
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
ES | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
MC | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SI | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Frühere [2016/49] | CZ | 11.11.2015 | |
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
ES | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SI | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Frühere [2016/39] | CZ | 11.11.2015 | |
DK | 11.11.2015 | ||
EE | 11.11.2015 | ||
ES | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Frühere [2016/36] | CZ | 11.11.2015 | |
EE | 11.11.2015 | ||
ES | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
RO | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
SK | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Frühere [2016/34] | CZ | 11.11.2015 | |
ES | 11.11.2015 | ||
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Frühere [2016/25] | ES | 11.11.2015 | |
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
LV | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Frühere [2016/24] | ES | 11.11.2015 | |
FI | 11.11.2015 | ||
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
PL | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
GR | 12.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
PT | 11.03.2016 | ||
Frühere [2016/23] | ES | 11.11.2015 | |
HR | 11.11.2015 | ||
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
SE | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
Frühere [2016/22] | ES | 11.11.2015 | |
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
NL | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
IS | 11.03.2016 | ||
Frühere [2016/21] | ES | 11.11.2015 | |
IT | 11.11.2015 | ||
LT | 11.11.2015 | ||
NO | 11.02.2016 | ||
Frühere [2016/20] | ES | 11.11.2015 | |
LT | 11.11.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]EP0459117 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1-3,5,8 * column 5, line 4 - line 42; figure . * * column 5, line 55 - column 6, line 37 *; | [A]EP0539898 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES [JP]) [A] 1,3,5,6 * abstract * * column 5, line 28 - column 6, line 48; figures 2A,2B *; | [A]WO9520511 (TEVES GMBH ALFRED [DE], et al) [A] 1-3,5,6 * abstract *; | [A]EP0668199 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES [JP]) [A] 1,3,5,9 * abstract * * column 5, line 2 - line 10; figure 4 *; | [AD]WO2004101308 (CONTINENTAL TEVES AG & CO OHG [DE], et al) [AD] 1 * abstract *; | [PX]WO2008017726 (CONTINENTAL TEVES AG & CO OHG [DE], et al) [PX] 1-3,5,8,9 * page 11, paragraph 3 - page 15, paragraph 1; figures 1,5 *; | [PXD]DE102007036859 (CONTINENTAL TEVES AG & CO OHG [DE]) [PXD] 1-3,5,8,9* paragraph [0027] - paragraph [0032]; figures 1,5 * | Prüfung | WO9217357 | WO0005114 | DE1916450 | JPS57205262 | EP1184247 |