EP2200856 - KOMBINATIONSINSTRUMENT ZUR ANZEIGE VON BETRIEBSZUSTÄNDEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.01.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Continental Automotive GmbH Vahrenwalder Strasse 9 30165 Hannover / DE | [2010/26] | Erfinder | 01 /
HABENEY, Andreas Bergstrasse 13 65835 Liederbach / DE | [2010/26] | Vertreter | (deleted) | [2012/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08803819.5 | 08.09.2008 | [2010/26] | WO2008EP61850 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071043207 | 11.09.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007043207 | [2010/26] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009034052 | Datum: | 19.03.2009 | Sprache: | DE | [2009/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2200856 | Datum: | 30.06.2010 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 19.03.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2200856 | Datum: | 29.02.2012 | Sprache: | DE | [2012/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.03.2009 | Klassifikation | IPC: | G01P1/08, G01D11/28, G01D7/04, B60K37/02, B60K35/00 | [2011/39] | CPC: |
G01D11/28 (EP,US);
B60K35/60 (EP,KR,US);
B60K35/00 (US);
B60K35/211 (EP,US);
B60K35/215 (EP);
B60K37/00 (KR);
|
Frühere IPC [2010/26] | B60K37/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOMBINATIONSINSTRUMENT ZUR ANZEIGE VON BETRIEBSZUSTÄNDEN | [2010/26] | Englisch: | COMBINATION INSTRUMENT FOR DISPLAYING OPERATING STATES | [2010/26] | Französisch: | INSTRUMENT COMBINÉ D'AFFICHAGE D'ÉTATS DE FONCTIONNEMENT | [2010/26] | Eintritt in die regionale Phase | 12.04.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.04.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.04.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.04.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/26] | 08.06.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.09.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.01.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.01.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.09.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 30.11.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2013/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 08.09.2008 | CY | 29.02.2012 | CZ | 29.02.2012 | DK | 29.02.2012 | EE | 29.02.2012 | FI | 29.02.2012 | HR | 29.02.2012 | IE | 29.02.2012 | IT | 29.02.2012 | LT | 29.02.2012 | LV | 29.02.2012 | MT | 29.02.2012 | NL | 29.02.2012 | PL | 29.02.2012 | RO | 29.02.2012 | SE | 29.02.2012 | SI | 29.02.2012 | SK | 29.02.2012 | TR | 29.02.2012 | BG | 29.05.2012 | NO | 29.05.2012 | GR | 30.05.2012 | ES | 09.06.2012 | IS | 29.06.2012 | PT | 29.06.2012 | LU | 08.09.2012 | BE | 30.09.2012 | CH | 30.09.2012 | LI | 30.09.2012 | MC | 30.09.2012 | [2014/34] |
Frühere [2014/27] | CY | 29.02.2012 | |
CZ | 29.02.2012 | ||
DK | 29.02.2012 | ||
EE | 29.02.2012 | ||
FI | 29.02.2012 | ||
HR | 29.02.2012 | ||
IE | 29.02.2012 | ||
IT | 29.02.2012 | ||
LT | 29.02.2012 | ||
LV | 29.02.2012 | ||
MT | 29.02.2012 | ||
NL | 29.02.2012 | ||
PL | 29.02.2012 | ||
RO | 29.02.2012 | ||
SE | 29.02.2012 | ||
SI | 29.02.2012 | ||
SK | 29.02.2012 | ||
TR | 29.02.2012 | ||
BG | 29.05.2012 | ||
NO | 29.05.2012 | ||
GR | 30.05.2012 | ||
ES | 09.06.2012 | ||
IS | 29.06.2012 | ||
PT | 29.06.2012 | ||
LU | 08.09.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Frühere [2014/21] | CY | 29.02.2012 | |
CZ | 29.02.2012 | ||
DK | 29.02.2012 | ||
EE | 29.02.2012 | ||
FI | 29.02.2012 | ||
HR | 29.02.2012 | ||
IE | 29.02.2012 | ||
IT | 29.02.2012 | ||
LT | 29.02.2012 | ||
LV | 29.02.2012 | ||
MT | 29.02.2012 | ||
NL | 29.02.2012 | ||
PL | 29.02.2012 | ||
RO | 29.02.2012 | ||
SE | 29.02.2012 | ||
SI | 29.02.2012 | ||
SK | 29.02.2012 | ||
TR | 29.02.2012 | ||
BG | 29.05.2012 | ||
NO | 29.05.2012 | ||
GR | 30.05.2012 | ||
ES | 09.06.2012 | ||
IS | 29.06.2012 | ||
PT | 29.06.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Frühere [2013/51] | CY | 29.02.2012 | |
CZ | 29.02.2012 | ||
DK | 29.02.2012 | ||
EE | 29.02.2012 | ||
FI | 29.02.2012 | ||
HR | 29.02.2012 | ||
IE | 29.02.2012 | ||
IT | 29.02.2012 | ||
LT | 29.02.2012 | ||
LV | 29.02.2012 | ||
MT | 29.02.2012 | ||
NL | 29.02.2012 | ||
PL | 29.02.2012 | ||
RO | 29.02.2012 | ||
SE | 29.02.2012 | ||
SI | 29.02.2012 | ||
SK | 29.02.2012 | ||
BG | 29.05.2012 | ||
NO | 29.05.2012 | ||
GR | 30.05.2012 | ||
ES | 09.06.2012 | ||
IS | 29.06.2012 | ||
PT | 29.06.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Frühere [2013/33] | CY | 29.02.2012 | |
CZ | 29.02.2012 | ||
DK | 29.02.2012 | ||
EE | 29.02.2012 | ||
FI | 29.02.2012 | ||
HR | 29.02.2012 | ||
IE | 29.02.2012 | ||
IT | 29.02.2012 | ||
LT | 29.02.2012 | ||
LV | 29.02.2012 | ||
NL | 29.02.2012 | ||
PL | 29.02.2012 | ||
RO | 29.02.2012 | ||
SE | 29.02.2012 | ||
SI | 29.02.2012 | ||
SK | 29.02.2012 | ||
BG | 29.05.2012 | ||
NO | 29.05.2012 | ||
GR | 30.05.2012 | ||
ES | 09.06.2012 | ||
IS | 29.06.2012 | ||
PT | 29.06.2012 | ||
BE | 30.09.2012 | ||
CH | 30.09.2012 | ||
LI | 30.09.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Frühere [2013/22] | CY | 29.02.2012 | |
CZ | 29.02.2012 | ||
DK | 29.02.2012 | ||
EE | 29.02.2012 | ||
FI | 29.02.2012 | ||
HR | 29.02.2012 | ||
IE | 29.02.2012 | ||
IT | 29.02.2012 | ||
LT | 29.02.2012 | ||
LV | 29.02.2012 | ||
NL | 29.02.2012 | ||
PL | 29.02.2012 | ||
RO | 29.02.2012 | ||
SE | 29.02.2012 | ||
SI | 29.02.2012 | ||
SK | 29.02.2012 | ||
NO | 29.05.2012 | ||
GR | 30.05.2012 | ||
ES | 09.06.2012 | ||
IS | 29.06.2012 | ||
PT | 29.06.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Frühere [2013/20] | CY | 29.02.2012 | |
CZ | 29.02.2012 | ||
DK | 29.02.2012 | ||
EE | 29.02.2012 | ||
FI | 29.02.2012 | ||
HR | 29.02.2012 | ||
IE | 29.02.2012 | ||
IT | 29.02.2012 | ||
LT | 29.02.2012 | ||
LV | 29.02.2012 | ||
NL | 29.02.2012 | ||
PL | 29.02.2012 | ||
RO | 29.02.2012 | ||
SE | 29.02.2012 | ||
SI | 29.02.2012 | ||
SK | 29.02.2012 | ||
NO | 29.05.2012 | ||
GR | 30.05.2012 | ||
IS | 29.06.2012 | ||
PT | 29.06.2012 | ||
MC | 30.09.2012 | ||
Frühere [2012/50] | CY | 29.02.2012 | |
CZ | 29.02.2012 | ||
DK | 29.02.2012 | ||
EE | 29.02.2012 | ||
FI | 29.02.2012 | ||
HR | 29.02.2012 | ||
IE | 29.02.2012 | ||
IT | 29.02.2012 | ||
LT | 29.02.2012 | ||
LV | 29.02.2012 | ||
NL | 29.02.2012 | ||
PL | 29.02.2012 | ||
RO | 29.02.2012 | ||
SE | 29.02.2012 | ||
SI | 29.02.2012 | ||
SK | 29.02.2012 | ||
NO | 29.05.2012 | ||
GR | 30.05.2012 | ||
IS | 29.06.2012 | ||
PT | 29.06.2012 | ||
Frühere [2012/49] | CY | 29.02.2012 | |
CZ | 29.02.2012 | ||
DK | 29.02.2012 | ||
EE | 29.02.2012 | ||
FI | 29.02.2012 | ||
HR | 29.02.2012 | ||
IE | 29.02.2012 | ||
LT | 29.02.2012 | ||
LV | 29.02.2012 | ||
NL | 29.02.2012 | ||
PL | 29.02.2012 | ||
RO | 29.02.2012 | ||
SE | 29.02.2012 | ||
SI | 29.02.2012 | ||
NO | 29.05.2012 | ||
GR | 30.05.2012 | ||
IS | 29.06.2012 | ||
PT | 29.06.2012 | ||
Frühere [2012/48] | CY | 29.02.2012 | |
EE | 29.02.2012 | ||
FI | 29.02.2012 | ||
HR | 29.02.2012 | ||
IE | 29.02.2012 | ||
LT | 29.02.2012 | ||
LV | 29.02.2012 | ||
NL | 29.02.2012 | ||
SE | 29.02.2012 | ||
NO | 29.05.2012 | ||
GR | 30.05.2012 | ||
IS | 29.06.2012 | ||
PT | 29.06.2012 | ||
Frühere [2012/47] | CY | 29.02.2012 | |
FI | 29.02.2012 | ||
HR | 29.02.2012 | ||
IE | 29.02.2012 | ||
LT | 29.02.2012 | ||
LV | 29.02.2012 | ||
NL | 29.02.2012 | ||
NO | 29.05.2012 | ||
GR | 30.05.2012 | ||
IS | 29.06.2012 | ||
PT | 29.06.2012 | ||
Frühere [2012/41] | CY | 29.02.2012 | |
FI | 29.02.2012 | ||
HR | 29.02.2012 | ||
LT | 29.02.2012 | ||
LV | 29.02.2012 | ||
NL | 29.02.2012 | ||
NO | 29.05.2012 | ||
GR | 30.05.2012 | ||
IS | 29.06.2012 | ||
PT | 29.06.2012 | ||
Frühere [2012/39] | FI | 29.02.2012 | |
HR | 29.02.2012 | ||
LT | 29.02.2012 | ||
LV | 29.02.2012 | ||
NL | 29.02.2012 | ||
NO | 29.05.2012 | ||
GR | 30.05.2012 | ||
IS | 29.06.2012 | ||
PT | 29.06.2012 | ||
Frühere [2012/37] | FI | 29.02.2012 | |
HR | 29.02.2012 | ||
LT | 29.02.2012 | ||
NL | 29.02.2012 | ||
NO | 29.05.2012 | ||
GR | 30.05.2012 | ||
IS | 29.06.2012 | ||
PT | 29.06.2012 | ||
Frühere [2012/36] | HR | 29.02.2012 | |
LT | 29.02.2012 | ||
NL | 29.02.2012 | ||
NO | 29.05.2012 | ||
GR | 30.05.2012 | ||
IS | 29.06.2012 | ||
Frühere [2012/35] | LT | 29.02.2012 | |
NL | 29.02.2012 | ||
NO | 29.05.2012 | ||
IS | 29.06.2012 | ||
Frühere [2012/34] | LT | 29.02.2012 | |
NO | 29.05.2012 | ||
IS | 29.06.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US3270201 (HARDESTY GEORGE K C); | [X]DE4023798 (YAZAKI CORP [JP]); | [A]US2007064322 (MIGITAKA YUKINORI [JP], et al) |