EP2215515 - BRILLE MIT ZUSAMMENHÄNGENDEN LINSEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.10.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.10.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.11.2017 [2017/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Logo 12 rue Voltaire 39400 Morez / FR | [2010/32] | Erfinder | 01 /
JACQUEMIN, Didier C/O NOVAGRAAF TECHNOLOGIES 25A rue Proudhon F-25000 Besancon / FR | [2010/32] | Vertreter | Lavoix 62, rue de Bonnel 69448 Lyon Cedex 03 / FR | [N/P] |
Frühere [2010/32] | Brungard, Yves Francois Novagraaf Technologies 25A, rue Proudhon 25000 Besançon / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08803872.4 | 09.09.2008 | [2010/32] | WO2008EP61904 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20070008346 | 29.11.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0708346 | [2010/32] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009068334 | Datum: | 04.06.2009 | Sprache: | FR | [2009/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2215515 | Datum: | 11.08.2010 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 04.06.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.06.2009 | Klassifikation | IPC: | G02C1/04 | [2010/32] | CPC: |
G02C1/04 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BRILLE MIT ZUSAMMENHÄNGENDEN LINSEN | [2010/32] | Englisch: | SPECTACLES WITH CONTIGUOUS LENSES | [2010/32] | Französisch: | LUNETTES DU TYPE A VERRES JOINTIFS | [2010/32] | Eintritt in die regionale Phase | 20.05.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.05.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.05.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.05.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/32] | 22.07.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 23.01.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.06.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/45] | 29.06.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2017/45] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 23.01.2017 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 29.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 30.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 28.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2016 | 09   M06   Gebühr entrichtet am   28.12.2016 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]FR2487084 (AYACHE CHARLES [FR]) [X] 1-8 * page 2, line 38 - page 5, line 10; figures 1-7 *; | [A]US4762406 (STEINER WALTER [CH]) [A] 1-8 * column 2, line 32 - column 4, line 14; figures 1-3 *; | [X]EP0999466 (HEMARIS GMBH [CH]) [X] 1-8 * paragraph [0015] - paragraph [0050]; figures 1-6 *; | [A]WO0233475 (SAFILO SPA [IT], et al) [A] 1-8* page 3, line 3 - page 7, line 31; figures 1-7 *; | [A]EP1857856 (BOUVRET SOC NOUVELLE SARL [FR]) [A] 1-8 * paragraph [0008] - paragraph [0013] * * paragraph [0014] - paragraph [0025]; figures 1-14C * |