EP2328750 - GLASSCHEIBE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 10.05.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.05.2013 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 12.06.2013 [2013/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AGC Glass Europe Chaussée de la Hulpe, 166 1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort) / BE | [2011/23] | Erfinder | 01 /
LUIJKX, Antoine Rue de l'Aurore 2 B-6040 Jumet / BE | 02 /
DADO, Carmelo Rue de l'Aurore 2 B-6040 Jumet / BE | 03 /
STEFANA, Grégory Rue de l'Aurore 2 B-6040 Jumet / BE | [2011/23] | Vertreter | Bayot, Daisy, et al AGC Glass Europe Technovation Centre IP Department Rue Louis Blériot, 12 6041 Gosselies / BE | [N/P] |
Frühere [2013/07] | Bayot, Daisy, et al AGC Glass Europe S.A. R&D Centre Rue de l'Aurore, 2 6040 Jumet / BE | ||
Frühere [2011/23] | Verbrugge, Vivien François Emeric AGC Glass Europe Intellectual Property Department R&D Centre Rue de l'Aurore, 2 6040 Jumet / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08804296.5 | 17.09.2008 | [2011/23] | WO2008EP62341 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010031428 | Datum: | 25.03.2010 | Sprache: | EN | [2010/12] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2328750 | Datum: | 08.06.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.03.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/23] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.03.2010 | Klassifikation | IPC: | B32B17/10, C03C27/12, E06B3/67, F21V23/02 | [2011/23] | CPC: |
B32B17/10036 (EP,US);
B32B17/10174 (EP);
B32B17/10192 (EP);
B32B17/10211 (EP);
B32B17/10541 (EP);
H05B3/84 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2011/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GLASSCHEIBE | [2011/23] | Englisch: | GLASS PANEL | [2011/23] | Französisch: | PANNEAU DE VERRE | [2011/23] | Eintritt in die regionale Phase | 23.03.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.03.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.03.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.03.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/23] | 23.05.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.11.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.03.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.03.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 18.05.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.05.2013 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2013/24] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 30.11.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.05.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 17.04.2011 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   26.05.2011 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US4805070 (KOONTZ HARRY S [US], et al) [X] 1-3,9,11,12 * column 3, line 5 - column 4, line 2; figures 1-4 *; | [A]EP0413580 (PILKINGTON PLC [GB]) [A] 1,11 * page 2, line 1 - page 4, line 57 *; | [A]DE19513263 (LINDENMEIER HEINZ [DE]) [A] 1,11 * column 1, line 65 - column 2, line 48; figures 1-6 *; | [A]US2004022058 (BIRRELL PETER CHARLES [AU]) [A] 1,6,7,11,14,15 * figure -; claim - * |