EP2147198 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ENTFROSTUNG EINES ABGASBEARBEITUNGSZUSATZES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.08.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2014 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Peugeot Citroën Automobiles SA Route de Gisy 78140 Vélizy-Villacoublay / FR | [2010/04] | Erfinder | 01 /
SEDILOT, Xavier 38 avenue Emile ZOLA 75015 Paris / FR | [2010/04] | Vertreter | Ménès, Catherine PSA Automobiles SA VPIB - LG081 18 rue des Fauvelles 92250 La Garenne Colombes / FR | [N/P] |
Frühere [2011/43] | Ménès, Catherine Peugeot Citroën Automobiles SA Propriété Industrielle (LG081) 18, rue des Fauvelles 92250 La Garenne Colombes / FR | ||
Frühere [2010/04] | Ménès, Catherine Peugeot Citroën Automobiles SA Propriété Industrielle (LG081) 18, rue des Fauvelles 92250 La Garenne Colombes / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08805702.1 | 24.04.2008 | [2010/04] | WO2008FR50748 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20070055184 | 22.05.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0755184 | [2010/04] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2008152261 | Datum: | 18.12.2008 | Sprache: | FR | [2008/51] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2147198 | Datum: | 27.01.2010 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 18.12.2008 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2147198 | Datum: | 26.10.2011 | Sprache: | FR | [2011/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.12.2008 | Klassifikation | IPC: | F01N3/20, F01N5/02 | [2010/04] | CPC: |
F01N3/2066 (EP);
B60K13/04 (EP);
F01N5/02 (EP);
B60K2015/03427 (EP);
F01N2240/02 (EP);
F01N2610/02 (EP);
F01N2610/10 (EP);
F01N2610/1406 (EP);
F01N2610/1486 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/04] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ENTFROSTUNG EINES ABGASBEARBEITUNGSZUSATZES | [2010/04] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR DEFROSTING AN EXHAUST GAS TREATMENT ADDITIVE | [2010/04] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF DE DECONGELATION D'UN ADDITIF DE TRAITEMENT DES GAZ D'ECHAPPEMENT | [2010/04] | Eintritt in die regionale Phase | 03.11.2009 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.11.2009 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.11.2009 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.11.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/04] | 26.07.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.11.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.05.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.09.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.09.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.07.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 27.07.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.04.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.04.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.04.2008 | AT | 26.10.2011 | CY | 26.10.2011 | CZ | 26.10.2011 | DK | 26.10.2011 | EE | 26.10.2011 | FI | 26.10.2011 | HR | 26.10.2011 | IE | 26.10.2011 | LT | 26.10.2011 | LV | 26.10.2011 | MT | 26.10.2011 | NL | 26.10.2011 | PL | 26.10.2011 | RO | 26.10.2011 | SE | 26.10.2011 | SI | 26.10.2011 | SK | 26.10.2011 | TR | 26.10.2011 | BG | 26.01.2012 | NO | 26.01.2012 | GR | 27.01.2012 | IS | 26.02.2012 | PT | 27.02.2012 | LU | 24.04.2012 | BE | 30.04.2012 | CH | 30.04.2012 | LI | 30.04.2012 | MC | 30.04.2012 | [2014/34] |
Frühere [2014/27] | AT | 26.10.2011 | |
CY | 26.10.2011 | ||
CZ | 26.10.2011 | ||
DK | 26.10.2011 | ||
EE | 26.10.2011 | ||
FI | 26.10.2011 | ||
HR | 26.10.2011 | ||
IE | 26.10.2011 | ||
LT | 26.10.2011 | ||
LV | 26.10.2011 | ||
MT | 26.10.2011 | ||
NL | 26.10.2011 | ||
PL | 26.10.2011 | ||
RO | 26.10.2011 | ||
SE | 26.10.2011 | ||
SI | 26.10.2011 | ||
SK | 26.10.2011 | ||
TR | 26.10.2011 | ||
BG | 26.01.2012 | ||
NO | 26.01.2012 | ||
GR | 27.01.2012 | ||
IS | 26.02.2012 | ||
PT | 27.02.2012 | ||
LU | 24.04.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
Frühere [2014/21] | AT | 26.10.2011 | |
CY | 26.10.2011 | ||
CZ | 26.10.2011 | ||
DK | 26.10.2011 | ||
EE | 26.10.2011 | ||
FI | 26.10.2011 | ||
HR | 26.10.2011 | ||
IE | 26.10.2011 | ||
LT | 26.10.2011 | ||
LV | 26.10.2011 | ||
MT | 26.10.2011 | ||
NL | 26.10.2011 | ||
PL | 26.10.2011 | ||
RO | 26.10.2011 | ||
SE | 26.10.2011 | ||
SI | 26.10.2011 | ||
SK | 26.10.2011 | ||
TR | 26.10.2011 | ||
BG | 26.01.2012 | ||
NO | 26.01.2012 | ||
GR | 27.01.2012 | ||
IS | 26.02.2012 | ||
PT | 27.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
Frühere [2013/35] | AT | 26.10.2011 | |
CY | 26.10.2011 | ||
CZ | 26.10.2011 | ||
DK | 26.10.2011 | ||
EE | 26.10.2011 | ||
FI | 26.10.2011 | ||
HR | 26.10.2011 | ||
IE | 26.10.2011 | ||
LT | 26.10.2011 | ||
LV | 26.10.2011 | ||
MT | 26.10.2011 | ||
NL | 26.10.2011 | ||
PL | 26.10.2011 | ||
RO | 26.10.2011 | ||
SE | 26.10.2011 | ||
SI | 26.10.2011 | ||
SK | 26.10.2011 | ||
BG | 26.01.2012 | ||
NO | 26.01.2012 | ||
GR | 27.01.2012 | ||
IS | 26.02.2012 | ||
PT | 27.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
Frühere [2013/29] | AT | 26.10.2011 | |
CY | 26.10.2011 | ||
CZ | 26.10.2011 | ||
DK | 26.10.2011 | ||
EE | 26.10.2011 | ||
FI | 26.10.2011 | ||
HR | 26.10.2011 | ||
IE | 26.10.2011 | ||
LT | 26.10.2011 | ||
LV | 26.10.2011 | ||
NL | 26.10.2011 | ||
PL | 26.10.2011 | ||
RO | 26.10.2011 | ||
SE | 26.10.2011 | ||
SI | 26.10.2011 | ||
SK | 26.10.2011 | ||
BG | 26.01.2012 | ||
NO | 26.01.2012 | ||
GR | 27.01.2012 | ||
IS | 26.02.2012 | ||
PT | 27.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
Frühere [2013/08] | AT | 26.10.2011 | |
CY | 26.10.2011 | ||
CZ | 26.10.2011 | ||
DK | 26.10.2011 | ||
EE | 26.10.2011 | ||
HR | 26.10.2011 | ||
IE | 26.10.2011 | ||
LT | 26.10.2011 | ||
LV | 26.10.2011 | ||
NL | 26.10.2011 | ||
PL | 26.10.2011 | ||
RO | 26.10.2011 | ||
SE | 26.10.2011 | ||
SI | 26.10.2011 | ||
SK | 26.10.2011 | ||
BG | 26.01.2012 | ||
NO | 26.01.2012 | ||
GR | 27.01.2012 | ||
IS | 26.02.2012 | ||
PT | 27.02.2012 | ||
BE | 30.04.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
Frühere [2013/07] | AT | 26.10.2011 | |
CY | 26.10.2011 | ||
CZ | 26.10.2011 | ||
DK | 26.10.2011 | ||
EE | 26.10.2011 | ||
HR | 26.10.2011 | ||
IE | 26.10.2011 | ||
LT | 26.10.2011 | ||
LV | 26.10.2011 | ||
NL | 26.10.2011 | ||
PL | 26.10.2011 | ||
RO | 26.10.2011 | ||
SE | 26.10.2011 | ||
SI | 26.10.2011 | ||
SK | 26.10.2011 | ||
BG | 26.01.2012 | ||
NO | 26.01.2012 | ||
GR | 27.01.2012 | ||
IS | 26.02.2012 | ||
PT | 27.02.2012 | ||
CH | 30.04.2012 | ||
LI | 30.04.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
Frühere [2012/50] | CY | 26.10.2011 | |
CZ | 26.10.2011 | ||
DK | 26.10.2011 | ||
EE | 26.10.2011 | ||
HR | 26.10.2011 | ||
IE | 26.10.2011 | ||
LT | 26.10.2011 | ||
LV | 26.10.2011 | ||
NL | 26.10.2011 | ||
PL | 26.10.2011 | ||
RO | 26.10.2011 | ||
SE | 26.10.2011 | ||
SI | 26.10.2011 | ||
SK | 26.10.2011 | ||
BG | 26.01.2012 | ||
NO | 26.01.2012 | ||
GR | 27.01.2012 | ||
IS | 26.02.2012 | ||
PT | 27.02.2012 | ||
MC | 30.04.2012 | ||
Frühere [2012/36] | CY | 26.10.2011 | |
CZ | 26.10.2011 | ||
DK | 26.10.2011 | ||
EE | 26.10.2011 | ||
HR | 26.10.2011 | ||
IE | 26.10.2011 | ||
LT | 26.10.2011 | ||
LV | 26.10.2011 | ||
NL | 26.10.2011 | ||
PL | 26.10.2011 | ||
RO | 26.10.2011 | ||
SE | 26.10.2011 | ||
SI | 26.10.2011 | ||
SK | 26.10.2011 | ||
BG | 26.01.2012 | ||
NO | 26.01.2012 | ||
GR | 27.01.2012 | ||
IS | 26.02.2012 | ||
PT | 27.02.2012 | ||
Frühere [2012/35] | CY | 26.10.2011 | |
CZ | 26.10.2011 | ||
DK | 26.10.2011 | ||
EE | 26.10.2011 | ||
HR | 26.10.2011 | ||
IE | 26.10.2011 | ||
LT | 26.10.2011 | ||
LV | 26.10.2011 | ||
NL | 26.10.2011 | ||
PL | 26.10.2011 | ||
SE | 26.10.2011 | ||
SI | 26.10.2011 | ||
BG | 26.01.2012 | ||
NO | 26.01.2012 | ||
GR | 27.01.2012 | ||
IS | 26.02.2012 | ||
PT | 27.02.2012 | ||
Frühere [2012/34] | CY | 26.10.2011 | |
CZ | 26.10.2011 | ||
HR | 26.10.2011 | ||
LT | 26.10.2011 | ||
LV | 26.10.2011 | ||
NL | 26.10.2011 | ||
PL | 26.10.2011 | ||
SE | 26.10.2011 | ||
SI | 26.10.2011 | ||
NO | 26.01.2012 | ||
GR | 27.01.2012 | ||
IS | 26.02.2012 | ||
PT | 27.02.2012 | ||
Frühere [2012/28] | CY | 26.10.2011 | |
HR | 26.10.2011 | ||
LT | 26.10.2011 | ||
LV | 26.10.2011 | ||
NL | 26.10.2011 | ||
PL | 26.10.2011 | ||
SE | 26.10.2011 | ||
SI | 26.10.2011 | ||
NO | 26.01.2012 | ||
GR | 27.01.2012 | ||
IS | 26.02.2012 | ||
PT | 27.02.2012 | ||
Frühere [2012/27] | HR | 26.10.2011 | |
LT | 26.10.2011 | ||
LV | 26.10.2011 | ||
NL | 26.10.2011 | ||
PL | 26.10.2011 | ||
SE | 26.10.2011 | ||
SI | 26.10.2011 | ||
NO | 26.01.2012 | ||
GR | 27.01.2012 | ||
IS | 26.02.2012 | ||
PT | 27.02.2012 | ||
Frühere [2012/26] | LT | 26.10.2011 | |
LV | 26.10.2011 | ||
NL | 26.10.2011 | ||
PL | 26.10.2011 | ||
SE | 26.10.2011 | ||
SI | 26.10.2011 | ||
NO | 26.01.2012 | ||
GR | 27.01.2012 | ||
IS | 26.02.2012 | ||
PT | 27.02.2012 | ||
Frühere [2012/24] | LT | 26.10.2011 | |
LV | 26.10.2011 | ||
NL | 26.10.2011 | ||
SE | 26.10.2011 | ||
SI | 26.10.2011 | ||
NO | 26.01.2012 | ||
GR | 27.01.2012 | ||
IS | 26.02.2012 | ||
PT | 27.02.2012 | ||
Frühere [2012/23] | LT | 26.10.2011 | |
NL | 26.10.2011 | ||
NO | 26.01.2012 | ||
GR | 27.01.2012 | ||
IS | 26.02.2012 | ||
PT | 27.02.2012 | ||
Frühere [2012/21] | LT | 26.10.2011 | |
NO | 26.01.2012 | ||
IS | 26.02.2012 | ||
Frühere [2012/20] | LT | 26.10.2011 | |
NO | 26.01.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO0138704 (CATERPILLAR INC [US]) [A] 1-13 * page 5, line 20 - page 6, line 28; figure 1 *; | [DA]US2003101715 (HUTHWOHL GEORG [DE]) [DA] 1,9* abstract *; | [A]JP2006083742 (TAMA TLO KK) [A] 2,3,10,11 * abstract *; | [A]WO2006087541 (IMI VISION LTD [GB], et al) [A] 1-13 * page 11, line 19 - line 22; figure - *; | [A]EP1712754 (NISSAN DIESEL MOTOR CO [JP]) [A] 13 * figure 3 * | vom Anmelder | WO0138704 |