EP2202330 - ZIERTEILE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.08.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 10.09.2014 [2014/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Citizen Holdings Co., Ltd. 1-12, Tanashicho 6-chome Nishitokyo-shi, Tokyo 188-8511 / JP | [2010/26] | Erfinder | 01 /
HAYAKAWA, Maki c/o CITIZEN HOLDINGS CO. LTD. 1-12 Tanashicho 6-chome Nishitokyo-shi Tokyo 188-8511 / JP | 02 /
MURATA, Yasushi c/o CITIZEN HOLDINGS CO. LTD. 1-12 Tanashicho 6-chome Nishitokyo-shi Tokyo 188-8511 / JP | [2010/26] | Vertreter | Hall, Matthew Benjamin Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [N/P] |
Frühere [2010/26] | Hall, Matthew Benjamin Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08832666.5 | 18.09.2008 | [2010/26] | WO2008JP66890 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20070242346 | 19.09.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2007242346 | [2010/26] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009038151 | Datum: | 26.03.2009 | Sprache: | JA | [2009/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2202330 | Datum: | 30.06.2010 | Sprache: | EN | [2010/26] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 26.03.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.08.2012 | Klassifikation | IPC: | C23C14/16, A44C27/00, C23C14/06, C22C5/02 | [2010/26] | CPC: |
C23C14/0664 (EP,US);
A44C27/006 (EP,US);
C22C5/02 (EP,US);
C23C14/0015 (EP,US);
Y10T156/1093 (EP,US);
Y10T428/12576 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZIERTEILE | [2010/26] | Englisch: | ORNAMENT PARTS | [2010/26] | Französisch: | ELÉMENTS DÉCORATIFS | [2010/26] | Eintritt in die regionale Phase | 29.03.2010 | Übersetzung eingereicht | 29.03.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.03.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 29.03.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.03.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.03.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/26] | 28.02.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.11.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.04.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/37] | 08.05.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2014/37] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.11.2013 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]GB2000812 (NISHIDA N) [AD] 1-15 * page 1; claim 5 *; | [A]GB2162864 (LEYBOLD HERAEUS GMBH & CO KG) [A] 1-15* page 1, line 39 - line 61 *; | [X]US2004093730 (MIYA YUKIO [JP], et al) [X] 1-15 * examples B6, C6 * | Internationale Recherche | [X]JPS6184392 (IWASAKI MEKKI KK); | [A]JPS6353267 (NIPPON DENTO KOGYO KK); | [A]JP2003013282 (CITIZEN WATCH CO LTD); | [A]JP2003183851 (SEIKO EPSON CORP); | [X]JP2003253473 (CITIZEN WATCH CO LTD) | vom Anmelder | JPS541979 | JPH02942 | JP2006249510 |