EP2194737 - NETZWERKKNOTEN UND MOBILES ENDGERÄT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.04.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 18.05.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.01.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sun Patent Trust 450 Lexington Avenue, 38th Floor New York, NY 10017 / US | [2018/25] |
Frühere [2016/33] | Für alle benannten Staaten Sun Patent Trust 450 Lexington Avenue, 38th Floor New York NY 10017 / US | ||
Frühere [2014/30] | Für alle benannten Staaten Panasonic Intellectual Property Corporation of America 20000 Mariner Avenue Suite 200 Torrance CA 90503 / US | ||
Frühere [2010/23] | Für alle benannten Staaten Panasonic Corporation 1006, Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka 571-8501 / JP | Erfinder | 01 /
ASO, Keigo c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Rights Operations Company IP Development Center 7F Twin 21 OBP Panasonic Tower, 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku Osaka 540-6207 Japan / JP | 02 /
HIRANO, Jun c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Rights Operations Company IP Development Center 7F Twin 21 OBP Panasonic Tower, 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku Osaka 540-6207 / JP | 03 /
NG, Chan Wah c/o Panasonic Singapore Laboratories Pte. Ltd. BLK 1022 Tai Seng Avenue 06-3530 Tai Seng Industrial Estate Singapore 534415 / SG | 04 /
TAN, Pek, Yew c/o Panasonic Singapore Laboratories Pte. Ltd. BLK 1022 Tai Seng Avenue 06-3530 Tai Seng Industrial Estate Singapore 534415 / SG | 05 /
LIM, Chun, Keong, Benjamin c/o Panasonic Singapore Laboratories Pte. Ltd. BLK 1022 Tai Seng Avenue 06-3530 Tai Seng Industrial Estate Singapore 534415 / SG | 06 /
KOH, Tien, Ming, Benjamin c/o Panasonic Singapore Laboratories Pte. Ltd. BLK 1022 Tai Seng Avenue 06-3530 Tai Seng Industrial Estate Singapore 534415 / SG | [2018/25] |
Frühere [2010/23] | 01 /
ASO, Keigo c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Rights Operations Company IP Development Center 7F Twin 21 OBP Panasonic Tower 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku Osaka 540-6207 Japan / JP | ||
02 /
HIRANO, Jun c/o Panasonic Corporation Intellectual Property Rights Operations Company IP Development Center 7F Twin 21 OBP Panasonic Tower 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku Osaka 540-6207 / JP | |||
03 /
NG, Chan Wah c/o Panasonic Singapore Laboratories Pte. Ltd. BLK 1022 Tai Seng Avenue 06-3530 Tai Seng Industrial Estate Singapore 534415 / SG | |||
04 /
TAN, Pek, Yew c/o Panasonic Singapore Laboratories Pte. Ltd. BLK 1022 Tai Seng Avenue 06-3530 Tai Seng Industrial Estate Singapore 534415 / SG | |||
05 /
LIM, Chun, Keong, Benjamin c/o Panasonic Singapore Laboratories Pte. Ltd. BLK 1022 Tai Seng Avenue 06-3530 Tai Seng Industrial Estate Singapore 534415 / SG | |||
06 /
KOH, Tien, Ming, Benjamin c/o Panasonic Singapore Laboratories Pte. Ltd. BLK 1022 Tai Seng Avenue 06-3530 Tai Seng Industrial Estate Singapore 534415 / SG | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2018/25] |
Frühere [2010/23] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08833875.1 | 19.09.2008 | [2010/23] | WO2008JP02592 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20070251831 | 27.09.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2007251831 | [2010/23] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009041006 | Datum: | 02.04.2009 | Sprache: | JA | [2009/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2194737 | Datum: | 09.06.2010 | Sprache: | EN | [2010/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2194737 | Datum: | 20.06.2018 | Sprache: | EN | [2018/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 02.04.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.08.2016 | Klassifikation | IPC: | H04W28/08 | [2018/06] | CPC: |
H04W12/088 (EP,US);
H04L45/22 (EP,US);
H04W36/0055 (EP,US);
H04W36/362 (EP,US);
H04W92/02 (EP,US);
H04W36/14 (EP);
|
Frühere IPC [2016/39] | H04W84/00, H04W88/02 | ||
Frühere IPC [2010/23] | H04W4/00, H04W84/00, H04W88/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/25] |
Frühere [2010/23] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NETZWERKKNOTEN UND MOBILES ENDGERÄT | [2010/23] | Englisch: | NETWORK NODE AND MOBILE TERMINAL | [2010/23] | Französisch: | NOEUD RÉSEAU ET TERMINAL MOBILE | [2018/08] |
Frühere [2010/23] | N UD RÉSEAU ET TERMINAL MOBILE | Eintritt in die regionale Phase | 25.02.2010 | Übersetzung eingereicht | 25.02.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.02.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 25.02.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.02.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.02.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/23] | 16.06.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.09.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.01.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.05.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.09.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.01.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.05.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.05.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.05.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP18161877.8 / EP3352526 | EP19171940.0 / EP3537845 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.09.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 21.03.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.09.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.09.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 26.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 22.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 26.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 20.06.2018 | CY | 20.06.2018 | EE | 20.06.2018 | HR | 20.06.2018 | LT | 20.06.2018 | LV | 20.06.2018 | MC | 20.06.2018 | SI | 20.06.2018 | SK | 20.06.2018 | LU | 19.09.2018 | MT | 19.09.2018 | BG | 20.09.2018 | IS | 20.10.2018 | [2020/32] |
Frühere [2020/08] | AT | 20.06.2018 | |
EE | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
LU | 19.09.2018 | ||
MT | 19.09.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Frühere [2019/37] | AT | 20.06.2018 | |
EE | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
SI | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
LU | 19.09.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Frühere [2019/30] | AT | 20.06.2018 | |
EE | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
LU | 19.09.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 20.06.2018 | |
EE | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
MC | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 20.06.2018 | |
EE | 20.06.2018 | ||
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
SK | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Frühere [2019/09] | EE | 20.06.2018 | |
HR | 20.06.2018 | ||
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Frühere [2019/08] | HR | 20.06.2018 | |
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
IS | 20.10.2018 | ||
Frühere [2018/51] | HR | 20.06.2018 | |
LT | 20.06.2018 | ||
LV | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
Frühere [2018/50] | HR | 20.06.2018 | |
LT | 20.06.2018 | ||
BG | 20.09.2018 | ||
Frühere [2018/47] | LT | 20.06.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO03040861 (NOKIA CORP [FI], et al); | [A]US2006182061 (NAGHIAN SIAMAK [FI]); | [X]US2006217147 (OLVERA-HERNANDEZ ULISES [CA], et al) | Internationale Recherche | [X]WO2006078627 (INTERDIGITAL TECH CORP [US], et al); | [A]WO2006093288 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP], et al) | Prüfung | US2007153986 | vom Anmelder | US2007004393 |