EP2224144 - BEFESTIGUNGSSTRUKTUR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2010/35] | BEFESTIGUNGSSTRUKTUR, VERFAHREN ZUM ANBRINGEN EINES BEFESTIGUNGSELEMENTS UND KRAFTÜBERTRAGUNGSVORRICHTUNG | ||
[2015/26] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.09.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.08.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BG | veröffentlicht am 19.09.2018 [2018/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | [2015/48] |
Frühere [2013/09] | Für alle benannten Staaten TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken, 471-8571 / JP | ||
Frühere [2010/35] | Für alle benannten Staaten Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1 Toyota-cho Toyota-shi, Aichi 471-8571 / JP | Erfinder | 01 /
MIYAGAWA, Takeshi c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | 02 /
NOMASA, Hitoshi c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | [2015/48] |
Frühere [2010/35] | 01 /
MIYAGAWA, Takeshi c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | ||
02 /
NOMASA, Hitoshi c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | Vertreter | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Frühere [2015/48] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Frühere [2010/35] | Albutt, Anthony John D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08837618.1 | 10.10.2008 | [2010/35] | WO2008JP02870 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20070266937 | 12.10.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2007266937 | JP20080108103 | 17.04.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2008108103 | [2010/35] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009047909 | Datum: | 16.04.2009 | Sprache: | JA | [2009/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2224144 | Datum: | 01.09.2010 | Sprache: | EN | [2010/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2224144 | Datum: | 25.11.2015 | Sprache: | EN | [2015/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 16.04.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.09.2011 | Klassifikation | IPC: | F16B41/00, F16B37/14, F16H61/32, F16B23/00 | [2011/40] | CPC: |
F16B41/002 (EP,US);
F16B23/0076 (EP,US);
F16B35/06 (EP,US);
F16B37/14 (EP,US);
F16B41/005 (EP,US);
F16H61/32 (EP,US);
|
Frühere IPC [2010/35] | F16B41/00, F16B37/14, F16H61/32 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/48] |
Frühere [2010/35] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BEFESTIGUNGSSTRUKTUR | [2015/26] | Englisch: | FASTENING STRUCTURE | [2015/26] | Französisch: | STRUCTURE DE FIXATION | [2015/26] |
Frühere [2010/35] | BEFESTIGUNGSSTRUKTUR, VERFAHREN ZUM ANBRINGEN EINES BEFESTIGUNGSELEMENTS UND KRAFTÜBERTRAGUNGSVORRICHTUNG | ||
Frühere [2010/35] | FASTENING STRUCTURE, METHOD OF MOUNTING FASTENER, AND POWER TRANSMISSION DEVICE | ||
Frühere [2010/35] | STRUCTURE DE FIXATION, PROCÉDÉ DE MONTAGE D'UN DISPOSITIF DE FIXATION ET DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE PUISSANCE | Eintritt in die regionale Phase | 11.05.2010 | Übersetzung eingereicht | 11.05.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.05.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 11.05.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.05.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.07.2009 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 11.05.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/35] | 19.03.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.07.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.12.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.10.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.02.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.07.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.01.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.06.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.09.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 01.10.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.10.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.07.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 26.08.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/44] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 12.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.10.2008 | AT | 25.11.2015 | BE | 25.11.2015 | BG | 25.11.2015 | CY | 25.11.2015 | CZ | 25.11.2015 | DK | 25.11.2015 | EE | 25.11.2015 | ES | 25.11.2015 | FI | 25.11.2015 | HR | 25.11.2015 | IT | 25.11.2015 | LT | 25.11.2015 | LV | 25.11.2015 | MC | 25.11.2015 | NL | 25.11.2015 | PL | 25.11.2015 | RO | 25.11.2015 | SE | 25.11.2015 | SI | 25.11.2015 | SK | 25.11.2015 | TR | 25.11.2015 | NO | 25.02.2016 | GR | 26.02.2016 | IS | 25.03.2016 | PT | 25.03.2016 | [2018/38] |
Frühere [2018/33] | HU | 10.10.2008 | |
AT | 25.11.2015 | ||
BE | 25.11.2015 | ||
CY | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
TR | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 10.10.2008 | |
AT | 25.11.2015 | ||
BE | 25.11.2015 | ||
CY | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
TR | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 10.10.2008 | |
AT | 25.11.2015 | ||
BE | 25.11.2015 | ||
CY | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2017/40] | AT | 25.11.2015 | |
BE | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
MC | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 25.11.2015 | |
BE | 25.11.2015 | ||
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/49] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SI | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/39] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
DK | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/36] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
EE | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
IT | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
RO | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
SK | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/34] | AT | 25.11.2015 | |
CZ | 25.11.2015 | ||
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/25] | AT | 25.11.2015 | |
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
LV | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 25.11.2015 | |
ES | 25.11.2015 | ||
FI | 25.11.2015 | ||
HR | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
PL | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
GR | 26.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
PT | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/23] | ES | 25.11.2015 | |
HR | 25.11.2015 | ||
LT | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
SE | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/22] | ES | 25.11.2015 | |
LT | 25.11.2015 | ||
NL | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
IS | 25.03.2016 | ||
Frühere [2016/21] | ES | 25.11.2015 | |
LT | 25.11.2015 | ||
NO | 25.02.2016 | ||
Frühere [2016/20] | ES | 25.11.2015 | |
LT | 25.11.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US1887557 (FRANK KEIDEL) [X] 1,2 * page 1, line 66 - page 2, line 11 *; | [X]JPS564667U (TOYOTA MOTOR COMPANY) [X] 1,2 * figures 2,3 *; | [X]JP2003232328 (SANKYO NEJI KK) [X] 1,2* figure 1 * | Internationale Recherche | [X]JPS564667U ; | [A]JPH0735814U ; | [A]JPH11117924 (INOUE KATSUHIKO); | [Y]JP2000074211 (MITSUBISHI MOTORS CORP); | [A]JP2002339935 (DANDORI SEISAKUSHO KK); | [X]JP2003232328 (SANKYO NEJI KK); | [Y]JP2005054993 (KIKUTANI YOSHIO) | vom Anmelder | JP2001207705 | JP2003090173 | JP3692791B |