EP2209905 - SCHNELLNACHWEIS VON MIKROORGANISMEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.07.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.08.2015 [2015/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Frühere [2010/30] | Für alle benannten Staaten 3M Innovative Properties Company 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | Erfinder | 01 /
CHANDRAPATI, Sailaja 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | [2010/30] | Vertreter | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | [N/P] |
Frühere [2010/30] | Reinhard - Skuhra - Weise & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | ||
Frühere [2010/30] | Reinhard - Skuhra - Weise & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08840209.4 | 15.10.2008 | [2010/30] | WO2008US79924 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070980722P | 17.10.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 980722 P | [2010/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009052137 | Datum: | 23.04.2009 | Sprache: | EN | [2009/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2209905 | Datum: | 28.07.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.04.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/30] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 23.04.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.09.2010 | Klassifikation | IPC: | C12Q1/04, C12Q1/68 | [2010/40] | CPC: |
C12Q1/10 (EP,US);
C12Q1/14 (EP,US);
Y02A50/30 (EP,US)
|
Frühere IPC [2010/30] | C12Q1/04 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHNELLNACHWEIS VON MIKROORGANISMEN | [2010/30] | Englisch: | RAPID DETECTION OF MICROORGANISMS | [2010/30] | Französisch: | DÉTECTION RAPIDE DE MICROORGANISMES | [2010/30] | Eintritt in die regionale Phase | 11.05.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.05.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 11.05.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.05.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.05.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/30] | 25.03.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.08.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.01.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/32] | 25.03.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2015/32] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.08.2014 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO03040689 (GEN PROBE INC [US]) [Y] 1-12 * examples 1-3; claims 81-87 *; | [Y]US5283174 (ARNOLD JR LYLE J [US], et al) [Y] 1-12 * column 4, line 39 - column 5, line 37 *; | [Y]WO0022165 (HARBRON STUART [GB]) [Y] 1-12 * claims 1-49 *; | [A]EP0877092 (BECTON DICKINSON CO [US]) [A] 1-12 * claims 1-22 * | [XY] - HOLBEN W E ET AL, "DNA PROBE METHOD FOR THE DETECTION OF SPECIFIC MICROORGANISMS IN THE SOIL BACTERIAL COMMUNITY", APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY, AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY, US, (19880301), vol. 54, no. 3, ISSN 0099-2240, pages 703 - 711, XP002192449 [X] 1 * page 703, column r, paragraph l - page 706, column l, paragraph 3 * [Y] 2-12 | Internationale Recherche | [X]WO9938962 (GENTRA SYSTEMS INC [US]); | [Y]US5232831 (MILLIMAN CURT L [US], et al); | [Y] - JENIKOVA ET AL., "Detection of Salmonella in Food Samples by the Combination of Immunomagnetic Separation and PCR Assay", INTERNATIONAL MICROBIOLOGY, (2000), vol. 3, pages 225 - 229, XP001079778 | [Y] - EMD CHEMICALS, "MKKTn Broth", (20061118), URL: http://web.archive.org/web/20061118214115/http://www.emdchemicais.com/analytics/Micro Ma nual/TEDISdata/prods/1_05878_0500.html, XP008133294 |