EP2217686 - SUCCINIMID-DETERGENS MIT EINEM BASISCHEN SEKUNDÄREN AMIN UND EINER HYDROCARBYLSUBSTITUIERTEN BERNSTEINSÄUREGRUPPE UND EINE EIN DERARTIGES DETERGENS ENTHALTENDE BRENNSTOFFZUSAMMENSETZUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 01.06.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.06.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.07.2012 [2012/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Lubrizol Corporation 29400 Lakeland Blvd. Wickliffe OH 44092-2298 / US | [2010/33] | Erfinder | 01 /
DAVIES, Mark, C. P.O. Box 88 Belper Derby DE56 1QN / GB | 02 /
MORETON, David, J. P.O. Box 88 Belper Derby DE56 1QN / GB | [2010/33] | Vertreter | Mallalieu, Catherine Louise, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | [N/P] |
Frühere [2012/24] | Mallalieu, Catherine Louise, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Frühere [2010/33] | Bradley, Josephine Mary D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08842236.5 | 23.10.2008 | [2010/33] | WO2008US80858 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070982767P | 26.10.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 982767 P | [2010/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009055518 | Datum: | 30.04.2009 | Sprache: | EN | [2009/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2217686 | Datum: | 18.08.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.04.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 30.04.2009 | Klassifikation | IPC: | C10L1/224, C10L10/06, C10L10/18 | [2010/33] | CPC: |
C10L10/18 (EP,US);
C10L1/2383 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SUCCINIMID-DETERGENS MIT EINEM BASISCHEN SEKUNDÄREN AMIN UND EINER HYDROCARBYLSUBSTITUIERTEN BERNSTEINSÄUREGRUPPE UND EINE EIN DERARTIGES DETERGENS ENTHALTENDE BRENNSTOFFZUSAMMENSETZUNG | [2010/33] | Englisch: | A SUCCINIMIDE DETERGENT CONTAINING ONE BASIC SECONDARY AMINE AND A HYDROCARBYL-SUBSTITUTED SUCCINIC GROUP AND A FUEL COMPOSITION CONTAINING SUCH | [2010/33] | Französisch: | DÉTERGENT DE SUCCINIMIDE CONTENANT UNE AMINE SECONDAIRE BASIQUE ET UN GROUPE SUCCINIQUE À SUBSTITUTION HYDROCARBYLE, ET UNE COMPOSITION DE COMBUSTIBLE LE CONTENANT | [2010/33] | Eintritt in die regionale Phase | 25.05.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.05.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.05.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.05.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/33] | 19.08.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.10.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.02.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.08.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.01.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/27] | 15.02.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2012/27] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.10.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US2005172546 (SPIVEY DAVID L [GB], et al) [X] 1-9 * paragraphs [0037] - [0040] - [0055] , [0056] , [0072] - [0079]; claims 1,9-11 *; | [X]EP1752516 (LUBRIZOL CORP [US]) [X] 1-9 * paragraphs [0028] , [0032] , [0041] , [0064] , [0096]; claims 1,5,6,12,18 *; | [Y]US2007245620 (MALFER DENNIS J [US], et al) [Y] 1-9 * paragraphs [0010] - [0016] - [0031] - [0038]; claims 1-20; table 1 *; | [Y]US2004068922 (BARBOUR ROBERT H [GB], et al) [Y] 1-9 * paragraphs [0016] - [0028] - [0047]; claims 1,5,8,9,14-17 * | vom Anmelder | US2005172546 | EP1752516 | US2007245620 | US2004068922 |