EP2245242 - KLAPP-SCHWING-FENSTER, INSBESONDERE DACHFENSTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2010/44] | KIPP- UND DREHFENSTER, BESONDERS DACHFENSTER | ||
[2015/30] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.08.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.12.2017 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 10.01.2018 [2018/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fakro PP Spolka Z O.O. Ul. Wegierska 144a 33-300 Nowy Sacz / PL | [2015/42] |
Frühere [2010/44] | Für alle benannten Staaten Fakro PP Spolka Z O.O. Ul. Wegierska 144a 33-300 Nowy Sacz / PL | Erfinder | 01 /
ZWYRTEK, Bronislaw u. Smetanova 11 737 01 Cesky Tesin / CZ | 02 /
MUSIAL, Henryk ul. Dobczycka 3 PL-32-020 Wieliczka / PL | [2010/44] | Vertreter | (deleted) | [2012/39] |
Frühere [2011/21] | Lukaszyk, Szymon, et al Kancelaria Patentowa Lukaszyk ul. Glowackiego 8/6 40-062 Katowice / PL | ||
Frühere [2010/44] | Kacperski, Andrzej Kancelaria Prawno-Patentowa ul. Kupa 3/9 31-057 Krakow / PL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08845734.6 | 31.10.2008 | [2010/44] | WO2008PL00076 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | PL20070383664 | 02.11.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PL 38366407 | [2010/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009058039 | Datum: | 07.05.2009 | Sprache: | EN | [2009/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2245242 | Datum: | 03.11.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.05.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2245242 | Datum: | 14.10.2015 | Sprache: | EN | [2015/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.05.2009 | Klassifikation | IPC: | E04D13/035, E05D1/04, E05D7/084, E05D15/48, E05D15/56 | [2010/44] | CPC: |
E05D1/04 (EP);
E04D13/0357 (EP);
E05D15/48 (EP);
E05D7/084 (EP);
E05D15/56 (EP);
E05D3/02 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/42] |
Frühere [2010/44] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KLAPP-SCHWING-FENSTER, INSBESONDERE DACHFENSTER | [2015/30] | Englisch: | TILTING AND TURNING WINDOW, ESPECIALLY ROOF WINDOW | [2010/44] | Französisch: | FENÊTRE BASCULANTE ET BATTANTE, FENÊTRE DE TOIT NOTAMMENT | [2010/44] |
Frühere [2010/44] | KIPP- UND DREHFENSTER, BESONDERS DACHFENSTER | Eintritt in die regionale Phase | 09.08.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.08.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.08.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.07.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 09.08.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/44] | 02.10.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.08.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.02.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.02.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.02.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.10.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.12.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.03.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.03.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.07.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.07.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 30.07.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.07.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 30.08.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 15.07.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/38] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Anmeldegebühr nicht entrichtet wurde | 09.08.2010 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 09.08.2010 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet wurde | 09.08.2010 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 09.08.2010 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) | 09.08.2010 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 09.08.2010 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Benennungsgebühren nicht entrichtet wurden TR, SK, SI, SE, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT | 09.08.2010 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 09.08.2010 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.08.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 18.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 31.10.2008 | AT | 14.10.2015 | BE | 14.10.2015 | BG | 14.10.2015 | CY | 14.10.2015 | CZ | 14.10.2015 | DK | 14.10.2015 | EE | 14.10.2015 | ES | 14.10.2015 | FI | 14.10.2015 | HR | 14.10.2015 | IT | 14.10.2015 | LT | 14.10.2015 | LV | 14.10.2015 | MC | 14.10.2015 | MT | 14.10.2015 | NL | 14.10.2015 | PL | 14.10.2015 | RO | 14.10.2015 | SE | 14.10.2015 | SI | 14.10.2015 | SK | 14.10.2015 | TR | 14.10.2015 | CH | 31.10.2015 | IE | 31.10.2015 | LI | 31.10.2015 | LU | 31.10.2015 | FR | 14.12.2015 | NO | 14.01.2016 | GR | 15.01.2016 | IS | 14.02.2016 | PT | 15.02.2016 | [2018/02] |
Frühere [2017/39] | HU | 31.10.2008 | |
AT | 14.10.2015 | ||
BE | 14.10.2015 | ||
BG | 14.10.2015 | ||
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MT | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
TR | 14.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
IE | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
FR | 14.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 14.10.2015 | |
BE | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
IE | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
FR | 14.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/50] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
IE | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
FR | 14.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/49] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
IE | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/45] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
IE | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/39] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/36] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/34] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/33] | AT | 14.10.2015 | |
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
CH | 31.10.2015 | ||
LI | 31.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/25] | AT | 14.10.2015 | |
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 14.10.2015 | |
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/23] | ES | 14.10.2015 | |
HR | 14.10.2015 | ||
IT | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
Frühere [2016/22] | ES | 14.10.2015 | |
IT | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
NL | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
Frühere [2016/21] | ES | 14.10.2015 | |
IT | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
Frühere [2016/20] | ES | 14.10.2015 | |
LT | 14.10.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]WO2005106174 (FAKRO PP SPOLKA Z O O [PL]; FLOREK RYSZARD [PL]; ZWYRTEK BRONISLAV [CZ) [Y] 1-13 * the whole document *; | [Y]DE2438437 (WINKHAUS FA AUGUST) [Y] 1-13 * page 10 - page 11, paragraph 1 * * page 12, paragraph 2 * * page 13, paragraph L * * figures 2,3,5 *; | [Y]WO9004077 (RASMUSSEN KANN IND AS [DK]) [Y] 1-13 * page 4, paragraph 1 * * figure 2 *; | [A]WO2005042890 (FAKRO PP SPOLKA Z O O [PL]; FLOREK RYSZARD [PL]; ZWYRTEK BRONISLAV [CZ) [A] 1,2,4-12 * the whole document * |