EP2217874 - WÄRMETAUSCHER UND HERSTELLUNGSVERFAHREN FÜR EIN WÄRMETAUSCHERROHR DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 01.08.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.08.2014 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 03.09.2014 [2014/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kyungdong Navien Co., Ltd. 437, Segyo-dong Pyungtaek-si Gyunggi-do 450-818 / KR | [2010/33] | Erfinder | 01 /
MIN, Tae-Sik Seohee Villa 202 79-11 Heukseok-dong Dongjak-gu Seoul 156-858 / KR | [2010/33] | Vertreter | Witzany, Manfred, et al Patentanwalt Falkenstrasse 4 85049 Ingolstadt / DE | [N/P] |
Frühere [2010/36] | Witzany, Manfred, et al Patentanwalt Falkenstrasse 4 85049 Ingolstadt / DE | ||
Frühere [2010/33] | Witzany, Manfred Patentanwalt Falkenstrasse 4 85049 Ingolstadt / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08847173.5 | 21.10.2008 | [2010/33] | WO2008KR06227 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20070113986 | 08.11.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20070113986 | [2010/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2009061086 | Datum: | 14.05.2009 | Sprache: | EN | [2009/20] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2217874 | Datum: | 18.08.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 14.05.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 25.06.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.12.2013 | Klassifikation | IPC: | F28D1/047 | [2010/33] | CPC: |
F28D7/08 (EP,US);
F28D1/047 (KR);
F24H1/40 (EP,US);
F28D1/04 (KR);
F28F1/02 (EP,US);
Y10T29/49391 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WÄRMETAUSCHER UND HERSTELLUNGSVERFAHREN FÜR EIN WÄRMETAUSCHERROHR DAFÜR | [2010/33] | Englisch: | HEAT EXCHANGER AND MANUFACTURING METHOD OF HEAT EXCHANGING PIPE COMPOSING IT | [2010/33] | Französisch: | ÉCHANGEUR DE CHALEUR ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DU TUBE ÉCHANGEUR DE CHALEUR LE CONSTITUANT | [2010/33] | Eintritt in die regionale Phase | 28.05.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.05.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 28.05.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.05.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.05.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/33] | 25.07.2014 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2014/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.10.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]IES62442 (VIANIT LIMITED [IE]) [X] 1,2 * page 7, line 30 - page 8, line 23; figure 5 *; | [X]JP2000176579 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) [X] 1-3 * abstract * * paragraph [0023] - paragraph [0024]; figure - *; | [X]US3964873 (ARAMAKI SEIGO, et al) [X] 1,2 * column 1, line 43 - line 46; figure 3 *; | [X]US1374021 (CARL MCNEELY) [X] 1,2 * page 1, line 67 - line 82; figure 6 * | Internationale Recherche | [X]JPH06201291 (SHOWA ALUMINUM CORP); | [A]JPH08296987 (HUDSON PRODUCTS CORP); | [A]KR20000003491U (DAEWOO MECHATRONICS CO., LTD.) |