EP2215728 - JUSTIERBARER-LOKALOSZILLATOR-PFAD IN EINER KOMMUNIKATIONSEINRICHTUNG MIT EINEM SENDER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.01.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.09.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 24.10.2018 [2018/43] | Anmelder | Für alle benannten Staaten QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2010/32] | Erfinder | 01 /
ZHUO, Wei 5775 Morehouse Drive San Diego California 92121-1714 / US | 02 /
HADJICHRISTOS, Aristotele 5775 Morehouse Drive San Diego California 92121-1714 / US | 03 /
PAN, Tsu-Wang 5775 Morehouse Drive San Diego California 92121-1714 / US | [2010/32] | Vertreter | Tomkins & Co 5 Dartmouth Road Dublin 6 / IE | [N/P] |
Frühere [2016/12] | O'Neill, Aoife, et al Tomkins & Co. 5 Dartmouth Road Dublin 6 / IE | ||
Frühere [2010/32] | O'Neill, Aoife, et al Tomkins & Co. 5 Dartmouth Road Dublin 6 / IE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08851152.2 | 18.11.2008 | [2010/32] | WO2008US83944 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070989203P | 20.11.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 989203 P | US20070947597 | 29.11.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 947597 | [2010/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009067464 | Datum: | 28.05.2009 | Sprache: | EN | [2009/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2215728 | Datum: | 11.08.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 28.05.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2215728 | Datum: | 23.03.2016 | Sprache: | EN | [2016/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 28.05.2009 | Klassifikation | IPC: | H04B1/525, H04B1/10 | [2015/37] | CPC: |
H04B1/109 (EP,US);
H04B1/525 (EP,US)
|
Frühere IPC [2010/32] | H04B1/10, H04B1/52 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/12] |
Frühere [2010/32] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | JUSTIERBARER-LOKALOSZILLATOR-PFAD IN EINER KOMMUNIKATIONSEINRICHTUNG MIT EINEM SENDER | [2010/32] | Englisch: | ADJUSTABLE LOCAL OSCILLATOR PATH IN A COMMUNICATION DEVICE WITH A TRANSMITTER | [2010/32] | Französisch: | TRAJET D'OSCILLATEUR LOCAL AJUSTABLE DANS UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION POURVU D'UN ÉMETTEUR | [2010/32] | Eintritt in die regionale Phase | 09.06.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.06.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.06.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.06.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/32] | 22.07.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.08.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.12.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.03.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.06.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.09.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.01.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.01.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 01.02.2016 | Information über die beabsichtigte Patenterteilung | 01.02.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.08.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 02.01.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 07.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 06.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.11.2008 | AT | 23.03.2016 | BE | 23.03.2016 | CY | 23.03.2016 | CZ | 23.03.2016 | DK | 23.03.2016 | EE | 23.03.2016 | ES | 23.03.2016 | FI | 23.03.2016 | HR | 23.03.2016 | IT | 23.03.2016 | LT | 23.03.2016 | LV | 23.03.2016 | MC | 23.03.2016 | NL | 23.03.2016 | PL | 23.03.2016 | RO | 23.03.2016 | SE | 23.03.2016 | SI | 23.03.2016 | SK | 23.03.2016 | TR | 23.03.2016 | BG | 23.06.2016 | NO | 23.06.2016 | GR | 24.06.2016 | IS | 23.07.2016 | PT | 25.07.2016 | IE | 18.11.2016 | MT | 18.11.2016 | CH | 30.11.2016 | LI | 30.11.2016 | LU | 30.11.2016 | [2018/43] |
Frühere [2018/29] | HU | 18.11.2008 | |
AT | 23.03.2016 | ||
BE | 23.03.2016 | ||
CY | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
MC | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SI | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
TR | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
IE | 18.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 18.11.2008 | |
AT | 23.03.2016 | ||
BE | 23.03.2016 | ||
CY | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
HR | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
MC | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SI | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
IE | 18.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 23.03.2016 | |
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SI | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
IE | 18.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/43] | AT | 23.03.2016 | |
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SI | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 23.03.2016 | |
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SI | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
Frühere [2017/20] | AT | 23.03.2016 | |
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
BG | 23.06.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
Frühere [2017/07] | AT | 23.03.2016 | |
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
DK | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 23.03.2016 | |
BE | 23.03.2016 | ||
CZ | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
IT | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
Frühere [2016/51] | AT | 23.03.2016 | |
CZ | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
PT | 25.07.2016 | ||
Frühere [2016/50] | AT | 23.03.2016 | |
CZ | 23.03.2016 | ||
EE | 23.03.2016 | ||
ES | 23.03.2016 | ||
FI | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
RO | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
SK | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
Frühere [2016/49] | EE | 23.03.2016 | |
FI | 23.03.2016 | ||
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
PL | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
Frühere [2016/48] | FI | 23.03.2016 | |
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
IS | 23.07.2016 | ||
Frühere [2016/40] | FI | 23.03.2016 | |
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
NL | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/39] | FI | 23.03.2016 | |
LT | 23.03.2016 | ||
LV | 23.03.2016 | ||
SE | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/36] | FI | 23.03.2016 | |
LT | 23.03.2016 | ||
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/35] | FI | 23.03.2016 | |
NO | 23.06.2016 | ||
GR | 24.06.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US5815821 (PETTERSSON MATS G [SE]) [X] 1-34 * the whole document *; | [A]WO2005099109 (QUALCOMM INC [US], et al) [A] 1-34 * the whole document *; | [A]US6298221 (NGUYEN DIEN M [US]) [A] 1-34 * the whole document *; | [A]EP0366485 (MOTOROLA INC [US]) [A] 1-34 * the whole document *; | [A]US6965655 (MOSTOV ALEXANDER [IL], et al) [A] 1-34 * the whole document * |