EP2215164 - ZÄHGEMACHTE POLYAMIDZUSAMMENSETZUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.07.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.07.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.08.2012 [2012/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten E. I. du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street Wilmington, DE 19898 / US | [2010/32] | Erfinder | 01 /
FLEXMAN, Edmund, Arthur 10 Crestfield Road Wilmington Delaware 19810 / US | [2010/32] | Vertreter | Heinemann, Monica, et al Abitz & Partner Patentanwälte mbB Postfach 86 01 09 81628 München / DE | [N/P] |
Frühere [2010/32] | Heinemann, Monica, et al Abitz & Partner Patentanwälte Hörselbergstrasse 5 81677 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08856108.9 | 24.11.2008 | [2010/32] | WO2008US84484 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070005072 | 30.11.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 5072 | [2010/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009073429 | Datum: | 11.06.2009 | Sprache: | EN | [2009/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2215164 | Datum: | 11.08.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.06.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.06.2009 | Klassifikation | IPC: | C08L77/06 | [2010/32] | CPC: |
C08L77/06 (EP,US);
C08L23/0876 (EP,US);
C08L23/0892 (EP,US);
C08L51/06 (EP,US);
C08L53/00 (EP,US)
| C-Set: |
C08L77/06, C08L2666/06 (US,EP);
C08L77/06, C08L2666/24 (EP,US) | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZÄHGEMACHTE POLYAMIDZUSAMMENSETZUNGEN | [2010/32] | Englisch: | TOUGHENED POLYAMIDE COMPOSITIONS | [2010/32] | Französisch: | COMPOSITIONS DE POLYAMIDE DURCI | [2010/32] | Eintritt in die regionale Phase | 11.05.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.05.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.05.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.05.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/32] | 12.08.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.10.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.03.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/35] | 16.04.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2012/35] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.10.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]GB1241361 (ICI LTD [GB]) [Y] 1-8 * claims 1,6-9 * * example 39 * * page 1, line 9 - line 40 * * page 2, lines 15-21 * * page 5, line 48 - line 70 *; | [DY]US4174358 (EPSTEIN BENNETT N [US]) [DY] 1-8 * column 1, lines 9-13 * * column 2, line 22 - line 36 ** column 10, line 21 - line 24 *; | [Y]EP0738763 (UBE INDUSTRIES [JP]) [Y] 1-8 * claims 1-5,9,10 * * page 2, line 5 - line 25 * * page 2, line 46 - page 3, line 12 * * page 3, line 25 - line 29 * * page 3, line 55 - page 4, line 11 * * page 4, lines 25-29,45-48 *; | [X]US5674952 (ONISHI KOJI [JP], et al) [X] 1-8 * examples 3,4,9,10 * * column 1, line 8 - line 13 * * column 1, line 64 - column 2, line 24 * * column 6, line 16 - column 7, line 24 * * claim 1 * |