EP2215120 - FÜR IL-31 SPEZIFISCHE HUMANISIERTE ANTIKÖRPERMOLEKÜLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.06.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.06.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 31.07.2013 [2013/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZymoGenetics, Inc. Route 206 and Province Line Road Princeton New Jersey 08540 / US | Für alle benannten Staaten Merck Serono S.A. 9 Chemin des Mines 1201 Geneva / CH | [2012/19] |
Frühere [2012/01] | Für alle benannten Staaten ZymoGenetics, Inc. 1201 Eastlake Avenue East Seattle, Washington 98102 / US | ||
Für alle benannten Staaten Merck Serono S.A. 9 Chemin des Mines 1201 Geneva / CH | |||
Frühere [2010/32] | Für alle benannten Staaten ZymoGenetics, Inc. 1201 Eastlake Avenue East Seattle, Washington 98102 / US | Erfinder | 01 /
BONDENSGAARD, Kent Elmevej 4 DK-3500 Vaerlose / DK | 02 /
BECKMANN, Roland Zehenthofgasse 35/4 AT-Wien 1190 / AT | [2010/37] |
Frühere [2010/32] | 01 /
BONDENSGAARD, Kent Elmevej 4 DK-3500 Vaerlose / DK | ||
02 /
BECKMANN, Roland 15 Chemin Taverney Grand-Saconnex CH-1218 Geneva / CH | Vertreter | Griffin, Philippa Jane, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Frühere [2010/32] | Griffin, Philippa Jane, et al Mathys & Squire LLP 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08856113.9 | 08.12.2008 | [2010/32] | WO2008EP67024 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070012362P | 07.12.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 12362 P | [2010/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2009071696 | Datum: | 11.06.2009 | Sprache: | EN | [2009/24] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2215120 | Datum: | 11.08.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.06.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.09.2009 | Klassifikation | IPC: | C07K16/24, A61K39/395 | [2010/32] | CPC: |
C07K16/244 (EP,KR,US);
A61K39/00114 (EP,KR,US);
A61P17/00 (EP);
A61P17/04 (EP);
A61P17/14 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P37/08 (EP);
A61P43/00 (EP);
C12N15/63 (US);
C12N5/10 (US);
A61K2039/505 (EP,KR,US);
C07K2317/24 (EP,US);
C07K2317/51 (US);
C07K2317/515 (US);
C07K2317/52 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/32] | Erstreckungsstaaten | AL | 03.06.2010 | BA | 03.06.2010 | MK | 03.06.2010 | RS | 03.06.2010 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FÜR IL-31 SPEZIFISCHE HUMANISIERTE ANTIKÖRPERMOLEKÜLE | [2010/32] | Englisch: | HUMANIZED ANTIBODY MOLECULES SPECIFIC FOR IL-31 | [2010/32] | Französisch: | MOLÉCULES D'ANTICORPS HUMANISÉS SPÉCIFIQUES POUR IL-31 | [2010/32] | Eintritt in die regionale Phase | 03.06.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.06.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.06.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.06.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/32] | 24.08.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.10.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.04.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.12.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.03.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.07.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.02.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/31] | 14.03.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2013/31] | Teilanmeldung(en) | EP12161272.5 / EP2471817 | EP14175301.2 / EP2796466 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 27.10.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Lizenz(en) | ID: | 01 01/ausschließlich | Für: | AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR | Lizenznehmer: | Zymogenetics, Inc. 1201 Eastlake Avenue East Seattle, WA 98102 / US | Datum: | 21.10.2011 | [2012/10] | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2006188500 (LEUNG DONALD Y [US], et al); | [XI]WO2006122079 (ZYMOGENETICS INC [US], et al); | [XPL]WO2008028192 (ZYMOGENETICS INC [US], et al); | vom Anmelder | WO2006122079 | WO2008028192 |