EP2222511 - VERFAHREN UND STEUERGERÄT ZUR ANSTEUERUNG VON PERSONENSCHUTZMITTELN FÜR EIN FAHRZEUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.03.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2010/35] | Erfinder | 01 /
KUTTENBERGER, Alfred Grafenbergstr. 20 71083 Herrenberg / DE | 02 /
RECKZIEGEL, Bastian Bruehlstrasse 82 73230 Kirchheim/Nabern / DE | [2010/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08860138.0 | 23.10.2008 | [2010/35] | WO2008EP64379 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071059898 | 12.12.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007059898 | [2010/35] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009074394 | Datum: | 18.06.2009 | Sprache: | DE | [2009/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2222511 | Datum: | 01.09.2010 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 18.06.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2222511 | Datum: | 30.04.2014 | Sprache: | DE | [2014/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 18.06.2009 | Klassifikation | IPC: | B60R21/0132 | [2010/35] | CPC: |
B60R21/013 (EP,US);
B60R2021/0011 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND STEUERGERÄT ZUR ANSTEUERUNG VON PERSONENSCHUTZMITTELN FÜR EIN FAHRZEUG | [2010/35] | Englisch: | METHOD AND CONTROL UNIT FOR ACTUATING PERSONAL MEANS OF PROTECTION FOR A VEHICLE | [2010/35] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE COMMANDE POUR COMMANDER DES MOYENS DE PROTECTION DES PERSONNES POUR UN VÉHICULE | [2010/35] | Eintritt in die regionale Phase | 12.07.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.07.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.07.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.07.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/35] | 18.10.2010 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 02.11.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.12.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.03.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.01.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.03.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.03.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 03.12.2010 | Einspruch (Einsprüche) | 02.02.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/15] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 02.11.2010 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 02.11.2010 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 22.11.2010 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.10.2008 | CY | 30.04.2014 | CZ | 30.04.2014 | DK | 30.04.2014 | EE | 30.04.2014 | ES | 30.04.2014 | FI | 30.04.2014 | HR | 30.04.2014 | IT | 30.04.2014 | LT | 30.04.2014 | LV | 30.04.2014 | MC | 30.04.2014 | MT | 30.04.2014 | NL | 30.04.2014 | PL | 30.04.2014 | RO | 30.04.2014 | SE | 30.04.2014 | SI | 30.04.2014 | SK | 30.04.2014 | TR | 30.04.2014 | BG | 30.07.2014 | NO | 30.07.2014 | GR | 31.07.2014 | IS | 30.08.2014 | PT | 01.09.2014 | AT | 23.10.2014 | IE | 23.10.2014 | LU | 23.10.2014 | BE | 31.10.2014 | CH | 31.10.2014 | LI | 31.10.2014 | [2016/33] |
Frühere [2016/32] | HU | 23.10.2008 | |
CY | 30.04.2014 | ||
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
MC | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SI | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
TR | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
AT | 23.10.2014 | ||
IE | 23.10.2014 | ||
LU | 23.10.2014 | ||
BE | 31.10.2014 | ||
CH | 31.10.2014 | ||
LI | 31.10.2014 | ||
Frühere [2016/12] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
MC | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SI | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
AT | 23.10.2014 | ||
IE | 23.10.2014 | ||
LU | 23.10.2014 | ||
BE | 31.10.2014 | ||
CH | 31.10.2014 | ||
LI | 31.10.2014 | ||
Frühere [2015/46] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
MC | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SI | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
IE | 23.10.2014 | ||
LU | 23.10.2014 | ||
BE | 31.10.2014 | ||
CH | 31.10.2014 | ||
LI | 31.10.2014 | ||
Frühere [2015/36] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
MC | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SI | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
LU | 23.10.2014 | ||
BE | 31.10.2014 | ||
CH | 31.10.2014 | ||
LI | 31.10.2014 | ||
Frühere [2015/33] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
MC | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
LU | 23.10.2014 | ||
BE | 31.10.2014 | ||
CH | 31.10.2014 | ||
LI | 31.10.2014 | ||
Frühere [2015/30] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
MC | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
LU | 23.10.2014 | ||
BE | 31.10.2014 | ||
Frühere [2015/27] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
MC | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
LU | 23.10.2014 | ||
Frühere [2015/26] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
LU | 23.10.2014 | ||
Frühere [2015/18] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
IT | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
RO | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
Frühere [2015/10] | CY | 30.04.2014 | |
CZ | 30.04.2014 | ||
DK | 30.04.2014 | ||
EE | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
SK | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
Frühere [2015/08] | CY | 30.04.2014 | |
DK | 30.04.2014 | ||
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
Frühere [2015/02] | CY | 30.04.2014 | |
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
PT | 01.09.2014 | ||
Frühere [2014/50] | CY | 30.04.2014 | |
ES | 30.04.2014 | ||
FI | 30.04.2014 | ||
HR | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
LV | 30.04.2014 | ||
NL | 30.04.2014 | ||
PL | 30.04.2014 | ||
SE | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
GR | 31.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
Frühere [2014/49] | CY | 30.04.2014 | |
FI | 30.04.2014 | ||
LT | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
NO | 30.07.2014 | ||
IS | 30.08.2014 | ||
Frühere [2014/48] | CY | 30.04.2014 | |
LT | 30.04.2014 | ||
BG | 30.07.2014 | ||
Frühere [2014/47] | CY | 30.04.2014 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XY]US2006052924 (PRAKAH-ASANTE KWAKU O [US], et al) [X] 1-8,10 * the whole document * [Y] 9; | [X]US5835007 (KOSIAK WALTER KIRK [US]) [X] 1,10 * the whole document *; | [X]DE10307463 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [X] 1,10 * the whole document *; | [Y]EP1000818 (DAIMLER CHRYSLER AG [DE]) [Y] 9 * claim 5 * | vom Anmelder | DE19858292 | US2006052924 | US5835007 | DE10307463 |