EP2218124 - SEKUNDÄRBATTERIEPACKUNG MIT PCM-ANORDNUNG UND ISOLIERUNGSBEFESTIGUNGSTEIL EINER NEUEN STRUKTUR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.01.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.09.2015 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 07.10.2015 [2015/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG CHEM, LTD. 20, Yoido-dong Youngdungpo-gu Seoul 150-721 / KR | [2013/14] |
Frühere [2010/33] | Für alle benannten Staaten LG Chem, Ltd. 20, Yoido-dong Youngdungpo-gu Seoul 150-721 / KR | Erfinder | 01 /
BAEK, Ju-Hwan 905-904 Ssangyong Sweet Dot Home Gak-ri Ochang-myeon Cheongwon-gun Chungcheongbuk-do 363-883 / KR | 02 /
MOON, Ki Eob 732 Ahyeon 2-dong Mapo-gu Seoul 121-012 / KR | 03 /
JUNG, Soonkwang 1010, Dongeuibogam Tower Officetel 787 Yongdu-dong Dongdaemun-gu Seoul 130-070 / KR | 04 /
LEE, Cheol Woong 801 Daemyeong Landmark 100-1, Yongdu-dong Dongdaemun-gu Seoul 130-070 / KR | [2013/12] |
Frühere [2010/33] | 01 /
BAEK, Ju-Hwan 905-904 Ssangyong Sweet Dot Home Gak-ri Ochang-myeon Cheongwon-gun Chungcheongbuk-do 363-883 / KR | ||
02 /
MOON, Ki Eob 732 Ahyeon 2-dong Mapo-gu Seoul 121-012 / KR | |||
03 /
JUNG, Soonkwang 1010, Dongeuibogam Tower Officetel 787 Yongdu-dong Dongdaemun-gu Seoul 130-070 / KR | |||
04 /
LEE, Cheol Woong 801 Daemyeong Landmark 100-1, Yongdu-dong Dongdaemun-gu Seoul 130-070 / KR | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastrasse 30 81925 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/12] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | ||
Frühere [2010/33] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08861070.4 | 14.11.2008 | [2010/33] | WO2008KR06714 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20070131654 | 14.12.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20070131654 | [2010/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009078584 | Datum: | 25.06.2009 | Sprache: | EN | [2009/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2218124 | Datum: | 18.08.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.06.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2218124 | Datum: | 20.03.2013 | Sprache: | EN | [2013/12] | Art: | B8 Berichtigte Titelseite der Patentschrift | Nr.: | EP2218124 | Datum: | 01.05.2013 | [2013/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 25.06.2009 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.11.2011 | Klassifikation | IPC: | H01M2/22, H01M10/42, H01M2/06 | [2011/51] | CPC: |
H01M10/425 (EP,US);
H01M50/202 (KR);
H01M10/42 (EP,US);
H01M10/4257 (KR);
H01M50/119 (KR);
H01M50/176 (EP,US);
H01M50/247 (KR);
H01M50/284 (KR);
H01M50/296 (KR);
H01M50/528 (EP,KR,US);
H01M10/0525 (EP,KR,US);
H01M2200/106 (EP,KR,US);
|
Frühere IPC [2010/33] | H01M2/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SEKUNDÄRBATTERIEPACKUNG MIT PCM-ANORDNUNG UND ISOLIERUNGSBEFESTIGUNGSTEIL EINER NEUEN STRUKTUR | [2010/33] | Englisch: | SECONDARY BATTERY PACK HAVING PCM ASSEMBLY AND INSULATING MOUNTING MEMBER OF NOVEL STRUCTURE | [2010/33] | Französisch: | BLOC BATTERIE SECONDAIRE PRÉSENTANT UN ENSEMBLE PCM ET UN ÉLÉMENT DE MONTAGE ISOLANT D'UNE NOUVELLE STRUCTURE | [2010/33] | Eintritt in die regionale Phase | 08.06.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 08.06.2010 | Recherchengebühr entrichtet | 08.06.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 08.06.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.06.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/33] | 18.06.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.10.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.02.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.02.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.10.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 02.01.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2012 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   15.01.2013 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.11.2008 | AT | 20.03.2013 | BE | 20.03.2013 | CY | 20.03.2013 | CZ | 20.03.2013 | DK | 20.03.2013 | EE | 20.03.2013 | FI | 20.03.2013 | HR | 20.03.2013 | IT | 20.03.2013 | LT | 20.03.2013 | LV | 20.03.2013 | MC | 20.03.2013 | MT | 20.03.2013 | NL | 20.03.2013 | PL | 20.03.2013 | RO | 20.03.2013 | SE | 20.03.2013 | SI | 20.03.2013 | SK | 20.03.2013 | TR | 20.03.2013 | BG | 20.06.2013 | NO | 20.06.2013 | GR | 21.06.2013 | ES | 01.07.2013 | IS | 20.07.2013 | PT | 22.07.2013 | IE | 14.11.2013 | LU | 14.11.2013 | CH | 30.11.2013 | LI | 30.11.2013 | [2015/41] |
Frühere [2015/34] | HU | 14.11.2008 | |
AT | 20.03.2013 | ||
BE | 20.03.2013 | ||
CY | 20.03.2013 | ||
CZ | 20.03.2013 | ||
DK | 20.03.2013 | ||
EE | 20.03.2013 | ||
FI | 20.03.2013 | ||
HR | 20.03.2013 | ||
IT | 20.03.2013 | ||
LT | 20.03.2013 | ||
LV | 20.03.2013 | ||
MC | 20.03.2013 | ||
NL | 20.03.2013 | ||
PL | 20.03.2013 | ||
RO | 20.03.2013 | ||
SE | 20.03.2013 | ||
SI | 20.03.2013 | ||
SK | 20.03.2013 | ||
TR | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
GR | 21.06.2013 | ||
ES | 01.07.2013 | ||
IS | 20.07.2013 | ||
PT | 22.07.2013 | ||
IE | 14.11.2013 | ||
LU | 14.11.2013 | ||
CH | 30.11.2013 | ||
LI | 30.11.2013 | ||
Frühere [2015/32] | AT | 20.03.2013 | |
BE | 20.03.2013 | ||
CY | 20.03.2013 | ||
CZ | 20.03.2013 | ||
DK | 20.03.2013 | ||
EE | 20.03.2013 | ||
FI | 20.03.2013 | ||
HR | 20.03.2013 | ||
IT | 20.03.2013 | ||
LT | 20.03.2013 | ||
LV | 20.03.2013 | ||
MC | 20.03.2013 | ||
NL | 20.03.2013 | ||
PL | 20.03.2013 | ||
RO | 20.03.2013 | ||
SE | 20.03.2013 | ||
SI | 20.03.2013 | ||
SK | 20.03.2013 | ||
TR | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
GR | 21.06.2013 | ||
ES | 01.07.2013 | ||
IS | 20.07.2013 | ||
PT | 22.07.2013 | ||
IE | 14.11.2013 | ||
CH | 30.11.2013 | ||
LI | 30.11.2013 | ||
Frühere [2014/48] | AT | 20.03.2013 | |
BE | 20.03.2013 | ||
CY | 20.03.2013 | ||
CZ | 20.03.2013 | ||
DK | 20.03.2013 | ||
EE | 20.03.2013 | ||
FI | 20.03.2013 | ||
HR | 20.03.2013 | ||
IT | 20.03.2013 | ||
LT | 20.03.2013 | ||
LV | 20.03.2013 | ||
MC | 20.03.2013 | ||
NL | 20.03.2013 | ||
PL | 20.03.2013 | ||
RO | 20.03.2013 | ||
SE | 20.03.2013 | ||
SI | 20.03.2013 | ||
SK | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
GR | 21.06.2013 | ||
ES | 01.07.2013 | ||
IS | 20.07.2013 | ||
PT | 22.07.2013 | ||
IE | 14.11.2013 | ||
CH | 30.11.2013 | ||
LI | 30.11.2013 | ||
Frühere [2014/34] | AT | 20.03.2013 | |
BE | 20.03.2013 | ||
CY | 20.03.2013 | ||
CZ | 20.03.2013 | ||
DK | 20.03.2013 | ||
EE | 20.03.2013 | ||
FI | 20.03.2013 | ||
HR | 20.03.2013 | ||
IT | 20.03.2013 | ||
LT | 20.03.2013 | ||
LV | 20.03.2013 | ||
MC | 20.03.2013 | ||
NL | 20.03.2013 | ||
PL | 20.03.2013 | ||
RO | 20.03.2013 | ||
SE | 20.03.2013 | ||
SI | 20.03.2013 | ||
SK | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
GR | 21.06.2013 | ||
ES | 01.07.2013 | ||
IS | 20.07.2013 | ||
PT | 22.07.2013 | ||
CH | 30.11.2013 | ||
LI | 30.11.2013 | ||
Frühere [2014/33] | AT | 20.03.2013 | |
BE | 20.03.2013 | ||
CY | 20.03.2013 | ||
CZ | 20.03.2013 | ||
DK | 20.03.2013 | ||
EE | 20.03.2013 | ||
FI | 20.03.2013 | ||
HR | 20.03.2013 | ||
IT | 20.03.2013 | ||
LT | 20.03.2013 | ||
LV | 20.03.2013 | ||
MC | 20.03.2013 | ||
NL | 20.03.2013 | ||
PL | 20.03.2013 | ||
RO | 20.03.2013 | ||
SE | 20.03.2013 | ||
SI | 20.03.2013 | ||
SK | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
GR | 21.06.2013 | ||
ES | 01.07.2013 | ||
IS | 20.07.2013 | ||
PT | 22.07.2013 | ||
Frühere [2014/11] | AT | 20.03.2013 | |
BE | 20.03.2013 | ||
CY | 20.03.2013 | ||
CZ | 20.03.2013 | ||
DK | 20.03.2013 | ||
EE | 20.03.2013 | ||
FI | 20.03.2013 | ||
HR | 20.03.2013 | ||
IT | 20.03.2013 | ||
LT | 20.03.2013 | ||
LV | 20.03.2013 | ||
NL | 20.03.2013 | ||
PL | 20.03.2013 | ||
RO | 20.03.2013 | ||
SE | 20.03.2013 | ||
SI | 20.03.2013 | ||
SK | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
GR | 21.06.2013 | ||
ES | 01.07.2013 | ||
IS | 20.07.2013 | ||
PT | 22.07.2013 | ||
Frühere [2014/09] | AT | 20.03.2013 | |
BE | 20.03.2013 | ||
CY | 20.03.2013 | ||
CZ | 20.03.2013 | ||
DK | 20.03.2013 | ||
EE | 20.03.2013 | ||
FI | 20.03.2013 | ||
HR | 20.03.2013 | ||
LT | 20.03.2013 | ||
LV | 20.03.2013 | ||
NL | 20.03.2013 | ||
PL | 20.03.2013 | ||
RO | 20.03.2013 | ||
SE | 20.03.2013 | ||
SI | 20.03.2013 | ||
SK | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
GR | 21.06.2013 | ||
ES | 01.07.2013 | ||
IS | 20.07.2013 | ||
PT | 22.07.2013 | ||
Frühere [2013/52] | AT | 20.03.2013 | |
BE | 20.03.2013 | ||
CY | 20.03.2013 | ||
CZ | 20.03.2013 | ||
EE | 20.03.2013 | ||
FI | 20.03.2013 | ||
HR | 20.03.2013 | ||
LT | 20.03.2013 | ||
LV | 20.03.2013 | ||
NL | 20.03.2013 | ||
PL | 20.03.2013 | ||
RO | 20.03.2013 | ||
SE | 20.03.2013 | ||
SI | 20.03.2013 | ||
SK | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
GR | 21.06.2013 | ||
ES | 01.07.2013 | ||
IS | 20.07.2013 | ||
PT | 22.07.2013 | ||
Frühere [2013/50] | AT | 20.03.2013 | |
BE | 20.03.2013 | ||
CZ | 20.03.2013 | ||
EE | 20.03.2013 | ||
FI | 20.03.2013 | ||
HR | 20.03.2013 | ||
LT | 20.03.2013 | ||
LV | 20.03.2013 | ||
NL | 20.03.2013 | ||
PL | 20.03.2013 | ||
RO | 20.03.2013 | ||
SE | 20.03.2013 | ||
SI | 20.03.2013 | ||
SK | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
GR | 21.06.2013 | ||
ES | 01.07.2013 | ||
IS | 20.07.2013 | ||
PT | 22.07.2013 | ||
Frühere [2013/49] | AT | 20.03.2013 | |
BE | 20.03.2013 | ||
CZ | 20.03.2013 | ||
EE | 20.03.2013 | ||
FI | 20.03.2013 | ||
HR | 20.03.2013 | ||
LT | 20.03.2013 | ||
LV | 20.03.2013 | ||
NL | 20.03.2013 | ||
RO | 20.03.2013 | ||
SE | 20.03.2013 | ||
SI | 20.03.2013 | ||
SK | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
GR | 21.06.2013 | ||
ES | 01.07.2013 | ||
IS | 20.07.2013 | ||
PT | 22.07.2013 | ||
Frühere [2013/48] | AT | 20.03.2013 | |
BE | 20.03.2013 | ||
EE | 20.03.2013 | ||
FI | 20.03.2013 | ||
HR | 20.03.2013 | ||
LT | 20.03.2013 | ||
LV | 20.03.2013 | ||
NL | 20.03.2013 | ||
SE | 20.03.2013 | ||
SI | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
GR | 21.06.2013 | ||
ES | 01.07.2013 | ||
IS | 20.07.2013 | ||
PT | 22.07.2013 | ||
Frühere [2013/47] | BE | 20.03.2013 | |
FI | 20.03.2013 | ||
HR | 20.03.2013 | ||
LT | 20.03.2013 | ||
LV | 20.03.2013 | ||
SE | 20.03.2013 | ||
SI | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
GR | 21.06.2013 | ||
ES | 01.07.2013 | ||
PT | 22.07.2013 | ||
Frühere [2013/44] | BE | 20.03.2013 | |
FI | 20.03.2013 | ||
HR | 20.03.2013 | ||
LT | 20.03.2013 | ||
LV | 20.03.2013 | ||
SE | 20.03.2013 | ||
SI | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
GR | 21.06.2013 | ||
ES | 01.07.2013 | ||
Frühere [2013/41] | FI | 20.03.2013 | |
HR | 20.03.2013 | ||
LT | 20.03.2013 | ||
LV | 20.03.2013 | ||
SE | 20.03.2013 | ||
SI | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
GR | 21.06.2013 | ||
ES | 01.07.2013 | ||
Frühere [2013/38] | FI | 20.03.2013 | |
LT | 20.03.2013 | ||
LV | 20.03.2013 | ||
SE | 20.03.2013 | ||
SI | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
GR | 21.06.2013 | ||
ES | 01.07.2013 | ||
Frühere [2013/37] | FI | 20.03.2013 | |
LT | 20.03.2013 | ||
SE | 20.03.2013 | ||
SI | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
GR | 21.06.2013 | ||
ES | 01.07.2013 | ||
Frühere [2013/36] | LT | 20.03.2013 | |
SE | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
ES | 01.07.2013 | ||
Frühere [2013/34] | LT | 20.03.2013 | |
SE | 20.03.2013 | ||
BG | 20.06.2013 | ||
NO | 20.06.2013 | ||
Frühere [2013/33] | LT | 20.03.2013 | |
NO | 20.06.2013 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO2007046579 (LG CHEMICAL LTD [KR]) [A] 1-18 * the whole document *; | [XP]WO2008066287 (LG CHEMICAL LTD [KR], et al) [XP] 17 * page 14, line 1 - page 22, line 16; figures 1-14 *; | [E]WO2009051388 (LG CHEMICAL LTD [KR], et al) [E] 17* page 13, line 16 - page 18, line 16; figures 1-6 * | Internationale Recherche | [A]KR20040029757 (SAMSUNG SDI CO LTD); | [A]KR20050121116 (SAMSUNG SDI CO LTD [KR]); | [A]KR20060037850 (SAMSUNG SDI CO LTD [KR]) |