EP2231593 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SYNTHETISCHEN ALKYLARYLSULFONATS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 06.10.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.10.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 08.11.2017 [2017/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Chevron Oronite Company LLC 6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, CA 94583 / US | Für alle benannten Staaten Chevron Oronite S.A. 79 Rue Anatole France 92309 Levallois Perret Cedex / FR | [2010/39] | Erfinder | 01 /
SINQUIN, Gilles P. 8 route de la cayenne F-76290 Saint Martin du Manoir / FR | 02 /
CAMPBELL, Curt B. 118 Montego Drive Hercules California 94547 / US | [2010/39] | Vertreter | Nash, David Allan Haseltine Lake LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | [N/P] |
Frühere [2010/39] | Haseltine Lake LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08867418.9 | 18.12.2008 | [2010/39] | WO2008US87445 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070963240 | 21.12.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 963240 | [2010/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009085964 | Datum: | 09.07.2009 | Sprache: | EN | [2009/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2231593 | Datum: | 29.09.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.07.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.07.2009 | Klassifikation | IPC: | C07C309/31 | [2010/39] | CPC: |
C07C303/32 (EP,US);
C07C2/70 (EP,US);
C07C303/06 (EP,US);
C07C309/31 (EP,US);
C09K8/584 (EP,US);
C07C2527/03 (EP,US);
C07C2527/054 (EP,US);
C07C2527/11 (EP,US);
C07C2527/1206 (EP,US);
C07C2531/025 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C07C2/70, C07C15/107 (EP,US);
C07C303/06, C07C309/31 (US,EP);
C07C303/32, C07C309/31 (US,EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SYNTHETISCHEN ALKYLARYLSULFONATS | [2010/39] | Englisch: | A METHOD OF MAKING A SYNTHETIC ALKYLARYL SULFONATE | [2010/39] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN SULFONATE D'ALKYLARYLE SYNTHÉTIQUE | [2010/39] | Eintritt in die regionale Phase | 14.07.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.07.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.07.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.07.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/39] | 13.09.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.07.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.05.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.03.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.07.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.01.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.05.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/45] | 30.06.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2017/45] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 18.07.2013 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 06.05.2014 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 06.05.2014 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 13.06.2014 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 06.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 05.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 07.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 13.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4287376 (SHIMIZU ISOO, et al) [A] 1-25 * column 5 - column 8; table 2 * * column 6, line 1 - column 9, line 51 *; | [X]WO2005018300 (CHEVRON ORONITE CO [US], et al) [X] 1-10,12-15,22-25 * page 19, line 22 - page 22, line 25 * * page 24, line 17 - page 33, line 18; examples 1A-6 *; | [X]US2007282125 (CAMPBELL CURT B [US], et al) [X] 1-25 * page 1, paragraph 14 * * page 2, paragraph 27 - page 4, paragraph 56 * * page 5, paragraph 59 - paragraph 63 * * claims 1-25 *; | [X]EP0001318 (EXXON RESEARCH ENGINEERING CO [US]) [X] 1,4-8,17-20,25 * page 2, line 36 - page 3, line 105 * * page 5 - page 7; examples 1-6 *; | [XA]US4536301 (MALLOY THOMAS P [US], et al) [X] 25 * column 7, line 54 - column 9, line 16 * [A] 1-24 |