EP2238151 - 17-HYDROXY-19-NOR-21-CARBONSÄURE-STEROID Y-LACTON-DERIVAT, DESSEN VERWENDUNG UND DAS DERIVAT ENTHALTENDE ARZNEIMITTEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.11.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.11.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 28.12.2016 [2016/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim / DE | [2012/39] |
Frühere [2011/34] | Für alle benannten Staaten Bayer Pharma Aktiengesellschaft Müllerstrasse 178 13353 Berlin / DE | ||
Frühere [2010/41] | Für alle benannten Staaten Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Müllerstrasse 178 13353 Berlin / DE | Erfinder | 01 /
KLAR, Ulrich Isgrimsteig 8a 13503 Berlin / DE | 02 /
KUHNKE, Joachim Schulstrasse 16 14482 Potsdam / DE | 03 /
BOHLMANN, Rolf Kühler Weg 6a 14055 Berlin / DE | 04 /
HÜBNER, Jan Alice-und-Hella-Hirsch-Ring 14 10317 Berlin / DE | 05 /
RING, Sven Ziegenhainer Oberweg 3 07749 Jena / DE | 06 /
FRENZEL, Thomas Wingertstrasse 2c 65719 Hofheim / DE | 07 /
MENGES, Frederik Uzesring 53 69198 Schriesheim / DE | 08 /
BORDEN, Steffen Ackerstrasse 80 13355 Berlin / DE | 09 /
MUHN, Hans, Peter Markgrafenstrasse 61 13465 Berlin / DE | 10 /
PRELLE, Katja Laurinsteig 31 13465 Berlin / DE | [2010/41] | Vertreter | BIP Patents c/o Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein / DE | [N/P] |
Frühere [N/P] | BIP Patents c/o Bayer Intellectual Property GmbH Creative Campus Monheim Alfred-Nobel-Straße 10 DE-40789 Monheim / DE | ||
Frühere [2013/01] | BIP Patents Creative Campus Monheim Alfred-Nobel-Straße 10 40789 Monheim / DE | ||
Frühere [2012/39] | Bayer Intellectual Property GmbH Creative Campus Monheim Alfred-Nobel-Straße 10 40789 Monheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08868806.4 | 23.12.2008 | [2010/41] | WO2008EP11159 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20071063503 | 29.12.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007063503 | [2010/41] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009083266 | Datum: | 09.07.2009 | Sprache: | DE | [2009/28] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2238151 | Datum: | 13.10.2010 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 09.07.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 09.07.2009 | Klassifikation | IPC: | C07J53/00, A61P5/34, A61K31/585 | [2010/41] | CPC: |
C07J53/00 (EP,US);
A61P15/00 (EP);
A61P15/12 (EP);
A61P15/18 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P5/00 (EP);
A61P5/26 (EP);
A61P5/30 (EP);
A61P5/34 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | 17-HYDROXY-19-NOR-21-CARBONSÄURE-STEROID Y-LACTON-DERIVAT, DESSEN VERWENDUNG UND DAS DERIVAT ENTHALTENDE ARZNEIMITTEL | [2010/41] | Englisch: | 17-HYDROXY-19-NOR-21-CARBOXYLIC ACID-STEROID -LACTONE DERIVATIVE, USE THEREOF, AND MEDICAMENT CONTAINING THE DERIVATIVE | [2010/41] | Französisch: | DÉRIVÉ DE 17-HYDROXY-19-NOR-21-ACIDE CARBOXYLIQUE-STÉROÏDE -LACTONE, SON UTILISATION, ET MÉDICAMENTS CONTENANT LE DÉRIVÉ | [2010/41] | Eintritt in die regionale Phase | 29.07.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 29.07.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 29.07.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 29.07.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/41] | 07.01.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.09.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.04.2012 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.06.2012 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.01.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.06.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.09.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.07.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/52] | 18.08.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2016/52] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.09.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 16.01.2013 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 16.01.2013 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 19.02.2013 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 17.04.2012 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 17.04.2012 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 16.05.2012 | Entscheidung abgesandt | 07.01.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 07.01.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 25.01.2011 | Entscheidung abgesandt | 07.01.2011 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 07.01.2011 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 25.01.2011 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 11.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2015 | 08   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [YD]US2918463 (CELLA JOHN A) [YD] 1-29 * column 2, line 20 - line 25 * * example 2 *; | [A]DE3022337 (SCHERING AG [DE]) [A] * the whole document *; | [A]DE4447401 (SCHERING AG [DE]) [A] * the whole document *; | [YD]WO2006072467 (SCHERING AG [DE], et al) [YD] 1-29 * the whole document * |