EP2249805 - IOD UND EINEN ZUCKER UND/ODER EINEN ZUCKERALKOHOL ENTHALTENDE FLÜSSIGE ANTISEPTISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2010/46] | IOD UND EINEN ZUCKER UND/ODER EINEN ZUCKERALKOHOL ENTHALTENDE FLÜSSIGE ANTISEPTISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN | ||
[2014/45] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.09.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU, MT | veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Frühere [2010/46] | Für alle benannten Staaten 3M Innovative Properties Company 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | Erfinder | 01 /
SCHOLZ, Matthew T. 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | [2014/45] |
Frühere [2010/46] | 01 /
SCHOLZ, Matthew T. 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | Vertreter | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/45] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | ||
Frühere [2010/46] | Vossius & Partner Siebertstrasse 4 81675 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08870511.6 | 29.12.2008 | [2014/45] | WO2008US88428 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20070018109P | 31.12.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 18109 P | [2010/46] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009088826 | Datum: | 16.07.2009 | Sprache: | EN | [2009/29] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2249805 | Datum: | 17.11.2010 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.07.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/46] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2249805 | Datum: | 05.11.2014 | Sprache: | EN | [2014/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.07.2009 | Klassifikation | IPC: | A61K31/19, A61K45/06, A61K33/18 | [2012/33] | CPC: |
A61K45/06 (EP,US);
A61K31/047 (EP,US);
A61K31/19 (EP,US);
A61K33/18 (EP,US);
A61K47/18 (US);
A61K47/20 (US);
A61K47/24 (US);
A61K9/0014 (US);
A61K9/0043 (US);
| C-Set: |
A61K31/19, A61K2300/00 (EP,US);
A61K33/18, A61K2300/00 (US,EP) |
Frühere IPC [2010/46] | A61K9/08, A61K9/00, A61K47/26, A61K33/18 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/46] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | IOD UND EINEN ZUCKER UND/ODER EINEN ZUCKERALKOHOL ENTHALTENDE FLÜSSIGE ANTISEPTISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN | [2014/45] | Englisch: | LIQUID ANTISEPTIC COMPOSITIONS CONTAINING IODINE AND A SUGAR AND/OR SUGAR ALCOHOL | [2014/45] | Französisch: | COMPOSITIONS ANTISEPTIQUES LIQUIDES CONTENANT DE L'IODE ET UN SUCRE ET/OU UN ALCOOL DE SUCRE | [2014/45] |
Frühere [2010/46] | IOD UND EINEN ZUCKER UND/ODER EINEN ZUCKERALKOHOL ENTHALTENDE FLÜSSIGE ANTISEPTISCHE ZUSAMMENSETZUNGEN | ||
Frühere [2010/46] | LIQUID ANTISEPTIC COMPOSITIONS CONTAINING IODINE AND A SUGAR AND/OR SUGAR ALCOHOL | ||
Frühere [2010/46] | COMPOSITIONS ANTISEPTIQUES LIQUIDES CONTENANT DE L'IODE ET UN SUCRE ET/OU UN ALCOOL DE SUCRE | Eintritt in die regionale Phase | 28.07.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.07.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.07.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.07.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/46] | 26.10.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.08.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.12.2012 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 13.09.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.01.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.05.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.09.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.09.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.09.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.08.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 06.08.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.12.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.12.2008 | AT | 05.11.2014 | BG | 05.11.2014 | CY | 05.11.2014 | CZ | 05.11.2014 | DK | 05.11.2014 | EE | 05.11.2014 | ES | 05.11.2014 | FI | 05.11.2014 | HR | 05.11.2014 | IT | 05.11.2014 | LT | 05.11.2014 | LV | 05.11.2014 | MC | 05.11.2014 | MT | 05.11.2014 | NL | 05.11.2014 | PL | 05.11.2014 | RO | 05.11.2014 | SE | 05.11.2014 | SI | 05.11.2014 | SK | 05.11.2014 | TR | 05.11.2014 | IE | 29.12.2014 | LU | 29.12.2014 | BE | 31.12.2014 | CH | 31.12.2014 | LI | 31.12.2014 | NO | 05.02.2015 | GR | 06.02.2015 | IS | 05.03.2015 | PT | 05.03.2015 | [2016/33] |
Frühere [2016/32] | HU | 29.12.2008 | |
AT | 05.11.2014 | ||
BG | 05.11.2014 | ||
CY | 05.11.2014 | ||
CZ | 05.11.2014 | ||
DK | 05.11.2014 | ||
EE | 05.11.2014 | ||
ES | 05.11.2014 | ||
FI | 05.11.2014 | ||
HR | 05.11.2014 | ||
IT | 05.11.2014 | ||
LT | 05.11.2014 | ||
LV | 05.11.2014 | ||
MC | 05.11.2014 | ||
NL | 05.11.2014 | ||
PL | 05.11.2014 | ||
RO | 05.11.2014 | ||
SE | 05.11.2014 | ||
SI | 05.11.2014 | ||
SK | 05.11.2014 | ||
TR | 05.11.2014 | ||
IE | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
NO | 05.02.2015 | ||
GR | 06.02.2015 | ||
IS | 05.03.2015 | ||
PT | 05.03.2015 | ||
Frühere [2016/25] | AT | 05.11.2014 | |
BG | 05.11.2014 | ||
CY | 05.11.2014 | ||
CZ | 05.11.2014 | ||
DK | 05.11.2014 | ||
EE | 05.11.2014 | ||
ES | 05.11.2014 | ||
FI | 05.11.2014 | ||
HR | 05.11.2014 | ||
IT | 05.11.2014 | ||
LT | 05.11.2014 | ||
LV | 05.11.2014 | ||
MC | 05.11.2014 | ||
NL | 05.11.2014 | ||
PL | 05.11.2014 | ||
RO | 05.11.2014 | ||
SE | 05.11.2014 | ||
SI | 05.11.2014 | ||
SK | 05.11.2014 | ||
IE | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
NO | 05.02.2015 | ||
GR | 06.02.2015 | ||
IS | 05.03.2015 | ||
PT | 05.03.2015 | ||
Frühere [2016/12] | AT | 05.11.2014 | |
CY | 05.11.2014 | ||
CZ | 05.11.2014 | ||
DK | 05.11.2014 | ||
EE | 05.11.2014 | ||
ES | 05.11.2014 | ||
FI | 05.11.2014 | ||
HR | 05.11.2014 | ||
IT | 05.11.2014 | ||
LT | 05.11.2014 | ||
LV | 05.11.2014 | ||
MC | 05.11.2014 | ||
NL | 05.11.2014 | ||
PL | 05.11.2014 | ||
RO | 05.11.2014 | ||
SE | 05.11.2014 | ||
SI | 05.11.2014 | ||
SK | 05.11.2014 | ||
IE | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
NO | 05.02.2015 | ||
GR | 06.02.2015 | ||
IS | 05.03.2015 | ||
PT | 05.03.2015 | ||
Frühere [2016/03] | AT | 05.11.2014 | |
CY | 05.11.2014 | ||
CZ | 05.11.2014 | ||
DK | 05.11.2014 | ||
EE | 05.11.2014 | ||
ES | 05.11.2014 | ||
FI | 05.11.2014 | ||
HR | 05.11.2014 | ||
IT | 05.11.2014 | ||
LT | 05.11.2014 | ||
LV | 05.11.2014 | ||
MC | 05.11.2014 | ||
NL | 05.11.2014 | ||
PL | 05.11.2014 | ||
RO | 05.11.2014 | ||
SE | 05.11.2014 | ||
SK | 05.11.2014 | ||
IE | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
NO | 05.02.2015 | ||
GR | 06.02.2015 | ||
IS | 05.03.2015 | ||
PT | 05.03.2015 | ||
Frühere [2015/47] | AT | 05.11.2014 | |
CY | 05.11.2014 | ||
CZ | 05.11.2014 | ||
DK | 05.11.2014 | ||
EE | 05.11.2014 | ||
ES | 05.11.2014 | ||
FI | 05.11.2014 | ||
HR | 05.11.2014 | ||
LT | 05.11.2014 | ||
LV | 05.11.2014 | ||
MC | 05.11.2014 | ||
NL | 05.11.2014 | ||
PL | 05.11.2014 | ||
RO | 05.11.2014 | ||
SE | 05.11.2014 | ||
SK | 05.11.2014 | ||
IE | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
CH | 31.12.2014 | ||
LI | 31.12.2014 | ||
NO | 05.02.2015 | ||
GR | 06.02.2015 | ||
IS | 05.03.2015 | ||
PT | 05.03.2015 | ||
Frühere [2015/46] | AT | 05.11.2014 | |
CY | 05.11.2014 | ||
CZ | 05.11.2014 | ||
DK | 05.11.2014 | ||
EE | 05.11.2014 | ||
ES | 05.11.2014 | ||
FI | 05.11.2014 | ||
HR | 05.11.2014 | ||
LT | 05.11.2014 | ||
LV | 05.11.2014 | ||
MC | 05.11.2014 | ||
NL | 05.11.2014 | ||
PL | 05.11.2014 | ||
RO | 05.11.2014 | ||
SE | 05.11.2014 | ||
SK | 05.11.2014 | ||
IE | 29.12.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
NO | 05.02.2015 | ||
GR | 06.02.2015 | ||
IS | 05.03.2015 | ||
PT | 05.03.2015 | ||
Frühere [2015/39] | AT | 05.11.2014 | |
CY | 05.11.2014 | ||
CZ | 05.11.2014 | ||
DK | 05.11.2014 | ||
EE | 05.11.2014 | ||
ES | 05.11.2014 | ||
FI | 05.11.2014 | ||
HR | 05.11.2014 | ||
LT | 05.11.2014 | ||
LV | 05.11.2014 | ||
MC | 05.11.2014 | ||
NL | 05.11.2014 | ||
PL | 05.11.2014 | ||
RO | 05.11.2014 | ||
SE | 05.11.2014 | ||
SK | 05.11.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
NO | 05.02.2015 | ||
GR | 06.02.2015 | ||
IS | 05.03.2015 | ||
PT | 05.03.2015 | ||
Frühere [2015/37] | AT | 05.11.2014 | |
CY | 05.11.2014 | ||
CZ | 05.11.2014 | ||
DK | 05.11.2014 | ||
EE | 05.11.2014 | ||
ES | 05.11.2014 | ||
FI | 05.11.2014 | ||
HR | 05.11.2014 | ||
LT | 05.11.2014 | ||
LV | 05.11.2014 | ||
NL | 05.11.2014 | ||
PL | 05.11.2014 | ||
RO | 05.11.2014 | ||
SE | 05.11.2014 | ||
SK | 05.11.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
NO | 05.02.2015 | ||
GR | 06.02.2015 | ||
IS | 05.03.2015 | ||
PT | 05.03.2015 | ||
Frühere [2015/36] | AT | 05.11.2014 | |
CY | 05.11.2014 | ||
CZ | 05.11.2014 | ||
DK | 05.11.2014 | ||
EE | 05.11.2014 | ||
ES | 05.11.2014 | ||
FI | 05.11.2014 | ||
HR | 05.11.2014 | ||
LT | 05.11.2014 | ||
LV | 05.11.2014 | ||
NL | 05.11.2014 | ||
PL | 05.11.2014 | ||
RO | 05.11.2014 | ||
SE | 05.11.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
NO | 05.02.2015 | ||
GR | 06.02.2015 | ||
IS | 05.03.2015 | ||
PT | 05.03.2015 | ||
Frühere [2015/35] | AT | 05.11.2014 | |
CY | 05.11.2014 | ||
DK | 05.11.2014 | ||
EE | 05.11.2014 | ||
ES | 05.11.2014 | ||
FI | 05.11.2014 | ||
HR | 05.11.2014 | ||
LT | 05.11.2014 | ||
LV | 05.11.2014 | ||
NL | 05.11.2014 | ||
PL | 05.11.2014 | ||
SE | 05.11.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
NO | 05.02.2015 | ||
GR | 06.02.2015 | ||
IS | 05.03.2015 | ||
PT | 05.03.2015 | ||
Frühere [2015/30] | AT | 05.11.2014 | |
CY | 05.11.2014 | ||
ES | 05.11.2014 | ||
FI | 05.11.2014 | ||
HR | 05.11.2014 | ||
LT | 05.11.2014 | ||
LV | 05.11.2014 | ||
NL | 05.11.2014 | ||
PL | 05.11.2014 | ||
SE | 05.11.2014 | ||
BE | 31.12.2014 | ||
NO | 05.02.2015 | ||
GR | 06.02.2015 | ||
IS | 05.03.2015 | ||
PT | 05.03.2015 | ||
Frühere [2015/26] | AT | 05.11.2014 | |
CY | 05.11.2014 | ||
ES | 05.11.2014 | ||
FI | 05.11.2014 | ||
HR | 05.11.2014 | ||
LT | 05.11.2014 | ||
LV | 05.11.2014 | ||
NL | 05.11.2014 | ||
PL | 05.11.2014 | ||
SE | 05.11.2014 | ||
NO | 05.02.2015 | ||
GR | 06.02.2015 | ||
IS | 05.03.2015 | ||
PT | 05.03.2015 | ||
Frühere [2015/25] | AT | 05.11.2014 | |
ES | 05.11.2014 | ||
FI | 05.11.2014 | ||
HR | 05.11.2014 | ||
LT | 05.11.2014 | ||
LV | 05.11.2014 | ||
NL | 05.11.2014 | ||
PL | 05.11.2014 | ||
SE | 05.11.2014 | ||
NO | 05.02.2015 | ||
GR | 06.02.2015 | ||
IS | 05.03.2015 | ||
PT | 05.03.2015 | ||
Frühere [2015/24] | ES | 05.11.2014 | |
FI | 05.11.2014 | ||
HR | 05.11.2014 | ||
LT | 05.11.2014 | ||
LV | 05.11.2014 | ||
NL | 05.11.2014 | ||
PL | 05.11.2014 | ||
SE | 05.11.2014 | ||
NO | 05.02.2015 | ||
GR | 06.02.2015 | ||
IS | 05.03.2015 | ||
PT | 05.03.2015 | ||
Frühere [2015/23] | ES | 05.11.2014 | |
FI | 05.11.2014 | ||
LT | 05.11.2014 | ||
NL | 05.11.2014 | ||
NO | 05.02.2015 | ||
IS | 05.03.2015 | ||
PT | 05.03.2015 | ||
Frühere [2015/22] | LT | 05.11.2014 | |
NO | 05.02.2015 | ||
PT | 05.03.2015 | ||
Frühere [2015/21] | LT | 05.11.2014 | |
NO | 05.02.2015 | ||
Frühere [2015/20] | LT | 05.11.2014 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]GB2276546 (DIVERSEY CORP [CA]) [X] 1-19 * claims 1-14 * * examples 10,11 *; | [X]EP0659401 (EURO CELTIQUE SA [LU]) [X] 1-19 * examples 1-6 * * claims 1,2 *; | [X]US2002119205 (HASSAN EMADELDIN M [US]) [X] 1-19 * claims 1-16 *; | [X]WO02094179 (JB CHEMICALS & PHARMACEUTICALS [IN]) [X] 1-19* claims 1,11,12,14,17-20 * |