EP2219998 - KRISTALLISIERTER IM-18-FESTKÖRPER UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.08.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten IFP Energies nouvelles 1 & 4, Avenue de Bois-Préau 92852 Rueil-Malmaison Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2010/40] | Für alle benannten Staaten IFP Energies nouvelles 1 & 4, avenue de Bois-Préau 92852 Rueil-Malmaison Cedex / FR | ||
Frühere [2010/34] | Für alle benannten Staaten IFP 1-4 Avenue de Bois Préau 92852 Rueil-Malmaison Cédex / FR | Erfinder | 01 /
LORGOUILLOUX, Yannick 14 rue Lesage F-87100 Limoges / FR | 02 /
PAILLAUD, Jean-Louis 58 rue du Docteur Mangeney F-68100 Mulhouse / FR | 03 /
CAULLET, Philippe 4 rue Kellermann F-68110 Illzach / FR | 04 /
PATARIN, Joël 10 rue des Merles F-68720 Flaxlanden / FR | 05 /
BATS, Nicolas 6 impasse Giuseppe Verdi F-69320 Feyzin / FR | [2010/34] | Vertreter | (deleted) | [2011/41] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08870944.9 | 17.10.2008 | [2010/34] | WO2008FR01458 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20070007928 | 12.11.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0707928 | [2010/34] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2009090337 | Datum: | 23.07.2009 | Sprache: | FR | [2009/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2219998 | Datum: | 25.08.2010 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 23.07.2009 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2010/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2219998 | Datum: | 12.10.2011 | Sprache: | FR | [2011/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 23.07.2009 | Klassifikation | IPC: | C01B37/00, C01B37/02, C01B39/06, B01J20/10, B01J20/06 | [2010/34] | CPC: |
C01B37/005 (EP,US);
B01J20/18 (EP,US);
C01B37/02 (EP,US);
C01B39/06 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KRISTALLISIERTER IM-18-FESTKÖRPER UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2010/34] | Englisch: | CRYSTALLISED SOLID IM-18 AND METHOD FOR PREPARING SAME | [2010/34] | Französisch: | SOLIDE CRISTALLISE IM-18 ET SON PROCEDE DE PREPARATION | [2010/34] | Eintritt in die regionale Phase | 14.06.2010 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.06.2010 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.06.2010 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.06.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/34] | 06.07.2010 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.02.2011 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.02.2011 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.06.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.08.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.08.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.02.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 13.07.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.11.2010 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 12.10.2011 | CY | 12.10.2011 | CZ | 12.10.2011 | EE | 12.10.2011 | FI | 12.10.2011 | HR | 12.10.2011 | HU | 12.10.2011 | IE | 12.10.2011 | IT | 12.10.2011 | LT | 12.10.2011 | LV | 12.10.2011 | MT | 12.10.2011 | PL | 12.10.2011 | RO | 12.10.2011 | SE | 12.10.2011 | SI | 12.10.2011 | SK | 12.10.2011 | TR | 12.10.2011 | LU | 17.10.2011 | MC | 31.10.2011 | BG | 12.01.2012 | NO | 12.01.2012 | GR | 13.01.2012 | IS | 12.02.2012 | PT | 13.02.2012 | [2013/45] |
Frühere [2013/44] | AT | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
FI | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IE | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
TR | 12.10.2011 | ||
LU | 17.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2013/29] | AT | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
FI | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IE | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
LU | 17.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2013/25] | AT | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IE | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
LU | 17.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2013/14] | AT | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IE | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
MT | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2013/07] | AT | 12.10.2011 | |
CY | 12.10.2011 | ||
CZ | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IE | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/37] | CY | 12.10.2011 | |
CZ | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IE | 12.10.2011 | ||
IT | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
PL | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/36] | CY | 12.10.2011 | |
CZ | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
RO | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
SK | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/35] | CY | 12.10.2011 | |
CZ | 12.10.2011 | ||
EE | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
IE | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
BG | 12.01.2012 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/34] | CY | 12.10.2011 | |
CZ | 12.10.2011 | ||
HR | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/28] | CY | 12.10.2011 | |
HR | 12.10.2011 | ||
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/27] | HR | 12.10.2011 | |
LT | 12.10.2011 | ||
LV | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/24] | LT | 12.10.2011 | |
LV | 12.10.2011 | ||
SE | 12.10.2011 | ||
SI | 12.10.2011 | ||
MC | 31.10.2011 | ||
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/23] | LT | 12.10.2011 | |
NO | 12.01.2012 | ||
GR | 13.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
PT | 13.02.2012 | ||
Frühere [2012/21] | LT | 12.10.2011 | |
NO | 12.01.2012 | ||
IS | 12.02.2012 | ||
Frühere [2012/20] | LT | 12.10.2011 | |
NO | 12.01.2012 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]EP1510501 (INST FRANCAIS DU PETROLE [FR]) [X] 5,6,8,9 * claims 7-11 * * examples 1-3 * [A] 1; | [XA]EP1518827 (INST FRANCAIS DU PETROLE [FR]) [X] 5,6,8 * claims 5,6,8 * * examples 1,2 * [A] 1; | [A]US2005090389 (ZONES STACEY I [US], et al); | [A]WO2006037436 (EXXONMOBIL CHEM PATENTS INC [US], et al) | vom Anmelder | US3130007 | US3702886 | US4073865 | US4954325 | US5178748 | US5420279 | US6043179 | US6471939 | US6471941 | WO02092511 | - CORMA, A. ET AL., NATURE MATERIALS, (2003), vol. 2, page 493 | - BURTON, A. ET AL., CHEMISTRY : A EUR. JOURNAL, (2003), vol. 9, page 5737 | - BURTON, A. ET AL., J. AM. CHEM. SOC., (2003), vol. 125, page 1633 | - BLACKWELL, C.S. ET AL., ANGEW. CHEM., INT. ED., (2003), vol. 42, page 1737 | - PROC. INT. ZEOL. CONF., (1986), page 121 | - J.M. CHéZEAU ET AL., ZEOLITES, (1991), vol. 11, page 598 | - A. CORMA ET AL., CHEM. COMMUN., (2001), vol. 16, page 1486 | - CHEM. COMMUN., (2003), vol. 9, page 1050 | - JL.PAILLAUD ET AL., SCIENCE, (2004), vol. 304, page 990 |