EP2363329 - HYBRIDFAHRZEUG UND HYBRIDFAHRZEUGSTEUERVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.06.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 13.07.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | [2018/33] |
Frühere [2013/09] | Für alle benannten Staaten TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken, 471-8571 / JP | ||
Frühere [2011/36] | Für alle benannten Staaten Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1 Toyota-cho Toyota-shi, Aichi 471-8571 / JP | Erfinder | 01 /
MATSUMOTO, Junichi c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | [2011/36] | Vertreter | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Frühere [2018/33] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Frühere [2011/36] | Albutt, Anthony John D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08877961.6 | 05.11.2008 | [2018/33] | WO2008JP70092 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010052766 | Datum: | 14.05.2010 | Sprache: | JA | [2010/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2363329 | Datum: | 07.09.2011 | Sprache: | EN | [2011/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2363329 | Datum: | 15.08.2018 | Sprache: | EN | [2018/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 14.05.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.09.2016 | Klassifikation | IPC: | B60L11/18, B60W10/26, B60L3/00, B60W20/00, H01M10/48, H01M10/44, H02J7/14, // B60K6/445 | [2016/43] | CPC: |
H02J7/007194 (EP,US);
B60L58/15 (EP,US);
B60L58/24 (EP,US);
B60L58/25 (EP,US);
B60W10/06 (US);
B60W10/08 (US);
B60W10/26 (EP,US);
B60W20/13 (US);
H01M10/443 (EP,US);
H01M10/48 (EP,US);
H01M10/486 (EP,US);
H02J7/14 (EP);
B60K6/445 (EP,US);
B60W20/00 (EP,US);
B60W2510/244 (EP,US);
B60W2510/246 (EP,US);
Y02E60/10 (EP,US);
Y02T10/62 (EP,US);
|
Frühere IPC [2011/36] | B60W10/26, B60L3/00, B60W20/00, H01M10/48, H02J7/00 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/33] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HYBRIDFAHRZEUG UND HYBRIDFAHRZEUGSTEUERVERFAHREN | [2011/36] | Englisch: | HYBRID VEHICLE AND HYBRID VEHICLE CONTROL METHOD | [2011/36] | Französisch: | VÉHICULE HYBRIDE ET PROCÉDÉ DE COMMANDE DE VÉHICULE HYBRIDE | [2011/36] | Eintritt in die regionale Phase | 03.06.2011 | Übersetzung eingereicht | 03.06.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 03.06.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 03.06.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 03.06.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 03.06.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/36] | 11.04.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.03.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.07.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 09.07.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.07.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.03.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 16.05.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.11.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.11.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 10.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 10.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 13.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.11.2008 | AT | 15.08.2018 | CY | 15.08.2018 | CZ | 15.08.2018 | DK | 15.08.2018 | EE | 15.08.2018 | ES | 15.08.2018 | FI | 15.08.2018 | HR | 15.08.2018 | IT | 15.08.2018 | LT | 15.08.2018 | LV | 15.08.2018 | MC | 15.08.2018 | NL | 15.08.2018 | PL | 15.08.2018 | PT | 15.08.2018 | RO | 15.08.2018 | SE | 15.08.2018 | SI | 15.08.2018 | SK | 15.08.2018 | TR | 15.08.2018 | IE | 05.11.2018 | LU | 05.11.2018 | MT | 05.11.2018 | BG | 15.11.2018 | NO | 15.11.2018 | GR | 16.11.2018 | BE | 30.11.2018 | CH | 30.11.2018 | LI | 30.11.2018 | IS | 15.12.2018 | [2020/32] |
Frühere [2020/30] | HU | 05.11.2008 | |
AT | 15.08.2018 | ||
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
PT | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
TR | 15.08.2018 | ||
IE | 05.11.2018 | ||
LU | 05.11.2018 | ||
MT | 05.11.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2020/27] | AT | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
PT | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
TR | 15.08.2018 | ||
IE | 05.11.2018 | ||
LU | 05.11.2018 | ||
MT | 05.11.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
TR | 15.08.2018 | ||
IE | 05.11.2018 | ||
LU | 05.11.2018 | ||
MT | 05.11.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
IE | 05.11.2018 | ||
LU | 05.11.2018 | ||
MT | 05.11.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/51] | AT | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
IE | 05.11.2018 | ||
LU | 05.11.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/48] | AT | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
IE | 05.11.2018 | ||
LU | 05.11.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/40] | AT | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
LU | 05.11.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/37] | AT | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
LU | 05.11.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/34] | AT | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
LU | 05.11.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/33] | AT | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AT | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/22] | AT | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AT | 15.08.2018 | |
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AT | 15.08.2018 | |
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/11] | AT | 15.08.2018 | |
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AT | 15.08.2018 | |
FI | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/09] | FI | 15.08.2018 | |
LT | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 15.08.2018 | |
LT | 15.08.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 15.08.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US7053588 (NAKANISHI TOSHIAKI [JP], et al) [A] 1-4 * column 1, line 6 - line 47; figures 1-3 * * column 7, line 13 - column 13, line 51 *; | [A]WO2007119820 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al) [A] 1-4 * figures 1-7 *; | [A]JP2008207578 (TOYOTA MOTOR CORP) [A] 1-4 * paragraph [0017] - paragraph [0024]; figures 1,9-12 ** paragraph [0036] - paragraph [0044] *; | [E]EP2009762 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [E] 1-4 * paragraph [0024] - paragraph [0044]; figures 1-7 * | Internationale Recherche | [A]JP2005124353 (TOYOTA MOTOR CORP); | [A]JP2006262634 (TOYOTA MOTOR CORP); | [A]JP2006257895 (TOYOTA MOTOR CORP); | [A]WO2008111593 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al) | vom Anmelder | JP2006101674 |