EP2365904 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINER REIFENKOMPONENTE AUF EINER SICH AXIAL VERJÜNGENDEN FLÄCHE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.12.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2016 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 17.08.2016 [2016/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MICHELIN Recherche et Technique S.A. Route Louis Braille 10 1763 Granges-Paccot / CH | Für alle benannten Staaten Compagnie Générale des Etablissements Michelin 12 Cours Sablon 63000 Clermont-Ferrand / FR | [2012/47] |
Frühere [2011/38] | Für alle benannten Staaten MICHELIN Recherche et Technique S.A. Route Louis Braille 10 1763 Granges-Paccot / CH | ||
Für alle benannten Staaten Société de Technologie MICHELIN 23, rue Breschet 63000 Clermont-Ferrand / FR | Erfinder | 01 /
REY, Daniel 26 S. Cedarbluff Court Greer, South Carolina 29650 / US | 02 /
SATTERFIELD, Larry 123 Sunset Lane Moore South Carolina 29369 / US | [2011/38] | Vertreter | Dossmann, Gérard, et al Casalonga & Partners Bayerstrasse 71-73 80335 München / DE | [2014/07] |
Frühere [2011/38] | Dossmann, Gérard, et al Casalonga & Partners Bayerstrasse 71-73 80335 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08878194.3 | 05.12.2008 | WO2008US85732 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2010065042 | Datum: | 10.06.2010 | Sprache: | EN | [2010/23] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2365904 | Datum: | 21.09.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 10.06.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2365904 | Datum: | 12.02.2014 | Sprache: | EN | [2014/07] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.08.2010 | Klassifikation | IPC: | B29D30/16, B29D30/72 | [2011/38] | CPC: |
B29D30/16 (EP,US);
B29D30/72 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2014/07] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG EINER REIFENKOMPONENTE AUF EINER SICH AXIAL VERJÜNGENDEN FLÄCHE | [2011/38] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR FORMING A TIRE COMPONENT UPON AN AXIALLY TAPERED SURFACE | [2011/38] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL PERMETTANT DE FORMER UN COMPOSANT DE PNEUMATIQUE SUR UNE SURFACE CONIQUE AXIALEMENT | [2011/38] | Eintritt in die regionale Phase | 17.06.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.06.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.06.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.06.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.06.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/38] | 23.01.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 22.07.2013 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.09.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.12.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.12.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 23.01.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 13.11.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.06.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.12.2008 | AT | 12.02.2014 | BE | 12.02.2014 | BG | 12.02.2014 | CY | 12.02.2014 | CZ | 12.02.2014 | DK | 12.02.2014 | EE | 12.02.2014 | ES | 12.02.2014 | FI | 12.02.2014 | HR | 12.02.2014 | LT | 12.02.2014 | LV | 12.02.2014 | MC | 12.02.2014 | MT | 12.02.2014 | NL | 12.02.2014 | PL | 12.02.2014 | RO | 12.02.2014 | SE | 12.02.2014 | SI | 12.02.2014 | SK | 12.02.2014 | TR | 12.02.2014 | NO | 12.05.2014 | GR | 13.05.2014 | IS | 12.06.2014 | PT | 12.06.2014 | [2016/33] |
Frühere [2016/32] | HU | 05.12.2008 | |
AT | 12.02.2014 | ||
BE | 12.02.2014 | ||
BG | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
CZ | 12.02.2014 | ||
DK | 12.02.2014 | ||
EE | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
MC | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
PL | 12.02.2014 | ||
RO | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
SI | 12.02.2014 | ||
SK | 12.02.2014 | ||
TR | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
GR | 13.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Frühere [2016/28] | AT | 12.02.2014 | |
BE | 12.02.2014 | ||
BG | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
CZ | 12.02.2014 | ||
DK | 12.02.2014 | ||
EE | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
MC | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
PL | 12.02.2014 | ||
RO | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
SI | 12.02.2014 | ||
SK | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
GR | 13.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Frühere [2016/27] | AT | 12.02.2014 | |
BE | 12.02.2014 | ||
BG | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
CZ | 12.02.2014 | ||
DK | 12.02.2014 | ||
EE | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
MC | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
PL | 12.02.2014 | ||
RO | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
SI | 12.02.2014 | ||
SK | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Frühere [2016/25] | AT | 12.02.2014 | |
BE | 12.02.2014 | ||
BG | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
CZ | 12.02.2014 | ||
DK | 12.02.2014 | ||
EE | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
PL | 12.02.2014 | ||
RO | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
SI | 12.02.2014 | ||
SK | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Frühere [2015/24] | AT | 12.02.2014 | |
BE | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
CZ | 12.02.2014 | ||
DK | 12.02.2014 | ||
EE | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
PL | 12.02.2014 | ||
RO | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
SI | 12.02.2014 | ||
SK | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Frühere [2014/50] | AT | 12.02.2014 | |
BE | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
CZ | 12.02.2014 | ||
DK | 12.02.2014 | ||
EE | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
PL | 12.02.2014 | ||
RO | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
SK | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Frühere [2014/49] | AT | 12.02.2014 | |
BE | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
CZ | 12.02.2014 | ||
DK | 12.02.2014 | ||
EE | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
RO | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Frühere [2014/48] | AT | 12.02.2014 | |
BE | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
CZ | 12.02.2014 | ||
DK | 12.02.2014 | ||
EE | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Frühere [2014/42] | AT | 12.02.2014 | |
BE | 12.02.2014 | ||
CY | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Frühere [2014/41] | AT | 12.02.2014 | |
CY | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
HR | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
LV | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Frühere [2014/39] | AT | 12.02.2014 | |
CY | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
NL | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Frühere [2014/37] | AT | 12.02.2014 | |
CY | 12.02.2014 | ||
ES | 12.02.2014 | ||
FI | 12.02.2014 | ||
LT | 12.02.2014 | ||
SE | 12.02.2014 | ||
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | ||
PT | 12.06.2014 | ||
Frühere [2014/36] | LT | 12.02.2014 | |
NO | 12.05.2014 | ||
IS | 12.06.2014 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]GB1016279 (FIRESTONE TIRE & RUBBER CO [US]) [A] 1,11,12,14,19,20,24-27 * page 2, line 108 - page 6, line 26; figures 1-8 *; | [XI]US3595724 (LEBLOND JEAN) [X] 1-3,6-9,11,14-16,18,22 * column 4, line 38 - line 43; figures 4-6,8,18-21 * * column 3, line 47 - line 49; figures 12,12a,14 * * column 3, line 41 - line 46; figures 12,20,21 * * column 4, line 38 - line 53; figures 4,5,18-21 * [I] 4,5,10,12,13,17,19-21,23-27; | [X]US4222810 (YTTERSTROEM GUNNAR E) [X] 1,14 * column 2, line 8 - column 7, line 22; figures 1-8 *; | [X]EP0340147 (APSLEY METALS LTD [GB]) [X] 1,14 * column 2, line 18 - column 4, line 1; figures 1-4 *; | [A]EP0419050 (BRIDGESTONE CORP [JP]) [A] 1,2,4-8,14-18 * column 2, line 54 - column 6, line 54; figures 1-3 *; | [A]EP0429286 (BRIDGESTONE CORP [JP]) [A] 1,2,4-8,14-18 * column 4, line 3 - column 9, line 42; figures 1-6 *; | [X]DE19823433 (CONTINENTAL AG [DE]) [X] 1,14 * column 10, line 7 - column 12, line 3; figures 1-4 *; | [A]EP1486320 (BRIDGESTONE CORP [JP]) [A] 1,11,12,14,19,20,24-27* paragraph [0002] - paragraph [0004]; figure 2 *; | [X]DE102005046115 (CONTINENTAL AG [DE]) [X] 1,14 * paragraph [0030] - paragraph [0056]; figures 1-8 *; | [X]EP1977876 (TECHNOLOGIE MICHELIN S A SOC D [FR], et al) [X] 1-14 * paragraph [0029] - paragraph [0059]; figures 1-4 * |