EP2380015 - NICHTDESTRUKTIVES INSPEKTIONSVERFAHREN MIT OBJEKTIVER BEWERTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.11.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.11.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.12.2018 [2018/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sikorsky Aircraft Corporation 6900 Main Street P.O. Box 9729 Stratford, CT 06615-9129 / US | [2011/43] | Erfinder | 01 /
WONG, John T. 179 Cleveland Avenue Bridgeport, Connecticut 06606 / US | 02 /
URSENBACH, Dan 19414 130th St. E Bonney Lake, WA 98391 / US | [2011/44] |
Frühere [2011/43] | 01 /
WONG, John T. 179 Cleveland Avenue Bridgeport, Connecticut 06606 / US | ||
02 /
URSENBACH, Dan 874 Hill Street Hamden, Connecticut 06514 / US | Vertreter | Schmitt-Nilson Schraud Waibel Wohlfrom Patentanwälte Partnerschaft mbB Pelkovenstraße 143 80992 München / DE | [N/P] |
Frühere [2011/43] | Klunker, Hans-Friedrich Klunker Schmitt-Nilson Hirsch Patentanwälte Destouchesstrasse 68 80796 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 08879313.8 | 30.12.2008 | WO2008US88509 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2010077240 | Datum: | 08.07.2010 | Sprache: | EN | [2010/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2380015 | Datum: | 26.10.2011 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.07.2010 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2011/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 08.07.2010 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.09.2016 | Klassifikation | IPC: | G01N29/44, G06F9/44 | [2011/43] | CPC: |
G01N29/265 (EP,US);
G01N29/4427 (EP,US);
G01N29/4445 (EP,US);
G01N2291/0231 (EP,US);
G01N2291/0234 (EP,US);
G01N2291/2694 (EP,US);
G01N33/2045 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NICHTDESTRUKTIVES INSPEKTIONSVERFAHREN MIT OBJEKTIVER BEWERTUNG | [2011/43] | Englisch: | NON-DESTRUCTIVE INSPECTION METHOD WITH OBJECTIVE EVALUATION | [2011/43] | Französisch: | PROCÉDÉ D'INSPECTION NON DESTRUCTIVE AVEC UNE ÉVALUATION OBJECTIVE | [2011/43] | Eintritt in die regionale Phase | 19.07.2011 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.07.2011 | Recherchengebühr entrichtet | 19.07.2011 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.07.2011 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.07.2011 | Prüfungsantrag gestellt [2011/43] | 06.04.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.07.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/49] | 27.07.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.12.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.12.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 12.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 11.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 22.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2017 | 10   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI]US2006287836 (MATEO MARTINEZ ANTONIO M [ES]) [X] 14 * the whole document * [A] 5-7 [I] 1-4,8-13,15; | [XAI]WO0206814 (LOCKHEED CORP [US]) [X] 14 * the whole document * [A] 5-7,9,10 [I] 1-4,8,11-13,15; | [A] - PRAKASH R ET AL, "Ultrasonic determination of lay-up order in cross-plied cfrp", COMPOSITES,, (19770401), vol. 8, no. 2, pages 100 - 102, XP001331031 [A] 5-7 * the whole document * | [A] - HSU D K ET AL, "Ultrasonically mapping the ply layup of composite laminates", MATERIALS EVALUATION : ME, AMERICAN SOCIETY FOR NONDESTRUCTIVE TESTING, US, (20020901), vol. 60, no. 9, ISSN 0025-5327, pages 1099 - 1106, XP009129273 [A] 5-7 * the whole document * | Internationale Recherche | [Y]US4487072 (LIVINGSTON WAYLON A [US]); | [Y]US5591913 (TUCKER JAMES R [US]); | [A]US5777891 (PAGANO DOMINICK [US], et al); | [X]US5824908 (SCHINDEL DAVID W [CA], et al) |