EP2103868 - Fahrzeugscheinwerfer [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.11.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.11.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.12.2012 [2012/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KOITO MANUFACTURING CO., LTD. 8-3 Takanawa 4-chome Minato-ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [2009/39] | Für alle benannten Staaten KOITO MANUFACTURING CO., LTD 8-3 Takanawa 4-chome Minato-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Yamamura, Satoshi c/o Koito Manufacturing Co., Ltd. Shizuoka-Plant, 500, Kitawaki Shimizu-ku Shizuoka-shi Shizuoka / JP | [2012/03] |
Frühere [2011/30] | 01 /
Yamamura, Satoshi c/o Koito Manufacturing Co., Ltd. Shizuoka-Plant, 500, Kitawaki, Shimizu-ku Shizuoka-shi Shizuoka / JP | ||
Frühere [2009/39] | 01 /
Yamamura, Satoshi KOITO MANUFACTURING CO., LTD Shizuoka-Plant, 500, Kitawaki Shimizu-ku Shizuoka-shi Shizuoka / JP | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | [N/P] |
Frühere [2012/03] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | ||
Frühere [2009/39] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Anwaltssozietät Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09004044.5 | 20.03.2009 | [2009/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20080074438 | 21.03.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2008074438 | [2009/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2103868 | Datum: | 23.09.2009 | Sprache: | EN | [2009/39] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2103868 | Datum: | 06.10.2010 | [2010/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2103868 | Datum: | 18.01.2012 | Sprache: | EN | [2012/03] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.09.2010 | Klassifikation | IPC: | F21S8/12, F21V14/08, // F21W101/10 | [2009/39] | CPC: |
B60Q1/1423 (EP,US);
F21S41/141 (US);
F21S41/686 (EP);
B60Q2300/056 (EP);
B60Q2300/42 (EP);
F21Y2115/10 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [2011/24] |
Frühere [2009/39] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fahrzeugscheinwerfer | [2009/39] | Englisch: | Vehicle headlamp | [2009/39] | Französisch: | Phare de véhicule | [2009/39] | Prüfungsverfahren | 20.03.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2009/39] | 01.04.2011 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.04.2011 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 13.05.2011 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 05.07.2011 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.11.2011 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.11.2011 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.07.2011 | Einspruch (Einsprüche) | 19.10.2012 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2012/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]DE10248445 (KOITO MFG CO LTD [JP]) [AD] 1-5 * the whole document *; | [A]DE19501173 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [A] 1-5 * figure - *; | [A]DE102004025433 (KOITO MFG CO LTD [JP]) [A] 1-5 * figure - *; | [E]WO2009039882 (HELLA KGAA HUECK & CO [DE], et al) [E] 1-5 * figure - * |