EP2105321 - Radlagereinheit und zugehöriges Herstellungsverfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.01.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.01.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 26.02.2014 [2014/09] | Anmelder | Für alle benannten Staaten JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | [2009/40] | Erfinder | 01 /
Kamikawa, Tsuyoshi JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | 02 /
Yamaguchi, Masanobu JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | 03 /
Murao, Satoru JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | [2013/12] |
Frühere [2009/40] | 01 /
Kamikawa, Tsuyoshi JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | ||
02 /
Yamaguchi, Masanobu JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | |||
03 /
Murao, Satoru JTEKT Corporation 5-8, Minamisemba 3-chome Chuo-ku Osaka-shi Osaka 542-8502 / JP | Vertreter | Weber, Joachim Hoefer & Partner Patentanwälte Pilgersheimer Strasse 20 81543 München / DE | [2013/12] |
Frühere [2009/40] | Weber, Joachim Hoefer & Partner Patentanwälte Pilgersheimer Strasse 20 81543 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09004376.1 | 26.03.2009 | [2009/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20080086737 | 28.03.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2008086737 | JP20080087093 | 28.03.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2008087093 | [2009/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2105321 | Datum: | 30.09.2009 | Sprache: | EN | [2009/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2105321 | Datum: | 20.03.2013 | Sprache: | EN | [2013/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.07.2009 | Klassifikation | IPC: | B60B27/00, F16C35/063, F16D1/08, F16D1/10, F16D3/223 | [2012/41] | CPC: |
B60B27/0094 (EP,US);
B60B27/0005 (EP,US);
B60B27/0026 (EP,US);
B60B27/0031 (EP,US);
B60B27/0042 (EP,US);
F16C35/063 (EP,US);
F16D1/076 (EP);
F16D1/0858 (EP,US);
F16D1/10 (US);
F16D3/223 (EP,US);
F16C19/186 (EP,US);
F16C2326/02 (EP,US);
F16D2003/22326 (EP,US);
F16D2300/12 (EP,US);
Y10T29/49636 (EP,US);
Y10T403/7033 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2009/40] | B60B27/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR [2010/22] |
Frühere [2009/40] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Radlagereinheit und zugehöriges Herstellungsverfahren | [2009/40] | Englisch: | Wheel bearing assembly, and manufacturing method thereof | [2009/40] | Französisch: | Ensemble de roulement de roue et son procédé de fabrication | [2009/40] | Prüfungsverfahren | 26.03.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/19] | 31.03.2010 | Teilrechtsverlust, Datum der Rechtswirksamkeit: benannte Vertragsstaat(en) | 11.05.2010 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: benannte Vertragsstaat(en) AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | 16.11.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.02.2013 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.02.2013 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.11.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 02.01.2014 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/09] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US6146022 (SAHASHI KOJI [JP], et al) [A] 1-16 * column 5, line 6 - column 6, line 18; figures 1-5 *; | [AP]DE102007016427 (SCHAEFFLER KG [DE]) [AP] 1-16 * figures 1,2; claim 1 *; | [A]DE4230639 (LOEHR & BROMKAMP GMBH [DE]) [A] 1-16 * column 2, lines 42 - 58; figures 1, 4 *; | [A]US2003064817 (HACKER ROBERT W [US], et al) [A] 1-16 * abstract * | vom Anmelder | JPS57178903 | JPS62194903 |