EP2234091 - Sicherheitselement, insbesondere Sicherheitsetikett mit Manipulationsnachweis [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 19.01.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 08.10.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.04.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CH, LI | veröffentlicht am 23.05.2018 [2018/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hueck Folien Ges.m.b.H. Gewerbepark 30 4342 Baumgartenberg / AT | [2010/39] | Erfinder | 01 /
Riegler, Josef Baumgartenberg 81 4342 Baumgartenberg / AT | 02 /
Hilburger, Johann Hangstrasse 18 92712 Pirk / DE | 03 /
Mayrhofer, Marco Rohrstrasse 8 4522 Sierning / AT | [2010/39] | Vertreter | Landgraf, Elvira Schulfeld 26 4210 Gallneukirchen / AT | [2015/13] |
Frühere [2010/39] | Landgraf, Elvira Schulfeld 26 4210 Gallneukirchen / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09004424.9 | 27.03.2009 | [2010/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2234091 | Datum: | 29.09.2010 | Sprache: | DE | [2010/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2234091 | Datum: | 25.03.2015 | Sprache: | DE | [2015/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.08.2009 | Klassifikation | IPC: | G09F3/02 | [2010/39] | CPC: |
G09F3/0292 (EP,US);
Y10T428/2843 (EP,US);
Y10T428/2848 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sicherheitselement, insbesondere Sicherheitsetikett mit Manipulationsnachweis | [2010/39] | Englisch: | Safety element, in particular safety label with manipulation verification | [2010/39] | Französisch: | Elément de sécurité, en particulier étiquette de sécurité avec vérification de la manipulation | [2010/39] | Prüfungsverfahren | 08.10.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/39] | 02.11.2009 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.05.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.10.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.02.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.12.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.01.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 10.02.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.02.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.11.2009 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
23.12.2015
ADMISSIBLE Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG Schwabacher Strasse 482 90763 Fürth / DE Vertreter des Einsprechenden Zinsinger, Norbert, et al, et al Louis Pöhlau Lohrentz Patentanwälte Partnerschaft mbB Merianstraße 26 90409 Nürnberg / DE | [N/P] |
Frühere [2016/06] | |||
Einsprechende(r) | 01
23.12.2015
ADMISSIBLE Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG Schwabacher Strasse 482 90763 Fürth / DE Vertreter des Einsprechenden Zinsinger, Norbert, et al, et al Louis, Pöhlau, Lohrentz Patentanwälte Postfach 30 55 90014 Nürnberg / DE | 02.02.2016 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 01.08.2016 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 26.09.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung | 26.09.2017 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2018/08] | 09.10.2017 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 09.10.2017 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BG | 25.03.2015 | CH | 25.03.2015 | CY | 25.03.2015 | CZ | 25.03.2015 | DK | 25.03.2015 | EE | 25.03.2015 | HR | 25.03.2015 | LI | 25.03.2015 | LT | 25.03.2015 | LV | 25.03.2015 | MC | 25.03.2015 | MT | 25.03.2015 | SK | 25.03.2015 | TR | 25.03.2015 | IE | 27.03.2015 | NO | 25.06.2015 | GR | 26.06.2015 | IS | 25.07.2015 | PT | 27.07.2015 | [2018/21] |
Frühere [2017/38] | BG | 25.03.2015 | |
CY | 25.03.2015 | ||
CZ | 25.03.2015 | ||
DK | 25.03.2015 | ||
EE | 25.03.2015 | ||
HR | 25.03.2015 | ||
LT | 25.03.2015 | ||
LV | 25.03.2015 | ||
MC | 25.03.2015 | ||
MT | 25.03.2015 | ||
SK | 25.03.2015 | ||
TR | 25.03.2015 | ||
IE | 27.03.2015 | ||
NO | 25.06.2015 | ||
GR | 26.06.2015 | ||
IS | 25.07.2015 | ||
PT | 27.07.2015 | ||
Frühere [2017/03] | CZ | 25.03.2015 | |
DK | 25.03.2015 | ||
EE | 25.03.2015 | ||
HR | 25.03.2015 | ||
LT | 25.03.2015 | ||
LV | 25.03.2015 | ||
MC | 25.03.2015 | ||
MT | 25.03.2015 | ||
SK | 25.03.2015 | ||
IE | 27.03.2015 | ||
GR | 26.06.2015 | ||
IS | 25.07.2015 | ||
PT | 27.07.2015 | ||
Frühere [2016/07] | CZ | 25.03.2015 | |
DK | 25.03.2015 | ||
EE | 25.03.2015 | ||
HR | 25.03.2015 | ||
LT | 25.03.2015 | ||
LV | 25.03.2015 | ||
MC | 25.03.2015 | ||
SK | 25.03.2015 | ||
IE | 27.03.2015 | ||
GR | 26.06.2015 | ||
IS | 25.07.2015 | ||
PT | 27.07.2015 | ||
Frühere [2016/06] | CZ | 25.03.2015 | |
EE | 25.03.2015 | ||
HR | 25.03.2015 | ||
LT | 25.03.2015 | ||
LV | 25.03.2015 | ||
MC | 25.03.2015 | ||
SK | 25.03.2015 | ||
GR | 26.06.2015 | ||
IS | 25.07.2015 | ||
PT | 27.07.2015 | ||
Frühere [2015/50] | CZ | 25.03.2015 | |
EE | 25.03.2015 | ||
HR | 25.03.2015 | ||
LT | 25.03.2015 | ||
LV | 25.03.2015 | ||
SK | 25.03.2015 | ||
GR | 26.06.2015 | ||
IS | 25.07.2015 | ||
PT | 27.07.2015 | ||
Frühere [2015/49] | CZ | 25.03.2015 | |
EE | 25.03.2015 | ||
HR | 25.03.2015 | ||
LT | 25.03.2015 | ||
LV | 25.03.2015 | ||
SK | 25.03.2015 | ||
GR | 26.06.2015 | ||
PT | 27.07.2015 | ||
Frühere [2015/39] | HR | 25.03.2015 | |
LT | 25.03.2015 | ||
LV | 25.03.2015 | ||
GR | 26.06.2015 | ||
Frühere [2015/37] | HR | 25.03.2015 | |
LT | 25.03.2015 | ||
GR | 26.06.2015 | ||
Frühere [2015/36] | HR | 25.03.2015 | |
LT | 25.03.2015 | ||
Frühere [2015/35] | LT | 25.03.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0401466 (LANDIS & GYR BETRIEBS AG [CH]) [X] 1-7,9-13 * column 2, line 21 - column 5, line 12; figure 1 *; | [X]DE4132476 (MATTHIESEN GEB SIEVERS GERDA [DE]) [X] 1-3,5-7,9-13* column 2, line 60 - column 11, line 37; figures 1-3 *; | [X]US5658411 (FAYKISH LYNN E [US]) [X] 1-3,5-8,10-13 * column 3, line 53 - column 6, line 2; figures 1,2 *; | [X]US6196383 (PINCHEN STEPHEN PAUL [GB], et al) [X] 1-7,10-13 * column 2, line 14 - column 4, line 50; figures 1,2 *; | [X]WO03066344 (OPTAGLIO LTD [GB], et al) [X] 1-7,9-13 * page 16, paragraph 3 - page 18, paragraph 3; figures 3-7a *; | [X]FR2867590 (FASVER SA [FR], et al) [X] 1-13 * page 10, line 21 - page 13, line 24; figures 3a-7b; example 1 * | vom Anmelder | EP0401466 | WO0193231 | WO03066344 | FR2867590 |