EP2138362 - Scharniereinrichtung für eine Frontklappe eines Kraftfahrzeugs mit einer Aufschlagschutzeinrichtung und/oder Fussgängerschutzeinrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.11.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80809 München / DE | [2010/01] | Erfinder | 01 /
Köstler, Ulrich Am Eichenberg 25 85241 Hebertshausen / DE | 02 /
Drexl, Thomas Habsburgerplatz 1 80801 München / DE | [2010/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09007380.0 | 04.06.2009 | [2010/01] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081030220 | 25.06.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008030220 | [2010/01] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2138362 | Datum: | 30.12.2009 | Sprache: | DE | [2009/53] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2138362 | Datum: | 12.01.2011 | Sprache: | DE | [2011/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.10.2009 | Klassifikation | IPC: | B60R21/34, B62D25/12 | [2010/01] | CPC: |
B60R21/38 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2010/01] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Scharniereinrichtung für eine Frontklappe eines Kraftfahrzeugs mit einer Aufschlagschutzeinrichtung und/oder Fussgängerschutzeinrichtung | [2010/01] | Englisch: | Articulating device for a front flap of a motor vehicle with an impact protection device and/or pedestrian protection device | [2010/01] | Französisch: | Dispositif de charnière pour un clapet frontal d'un véhicule automobile doté d'un dispositif de protection contre la collision et/ou dispositif de protection des piétons | [2010/01] | Prüfungsverfahren | 10.06.2010 | Prüfungsantrag gestellt [2010/29] | 16.08.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.11.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.11.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.10.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/51] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | CY | 12.01.2011 | CZ | 12.01.2011 | DK | 12.01.2011 | EE | 12.01.2011 | FI | 12.01.2011 | HR | 12.01.2011 | HU | 12.01.2011 | IE | 12.01.2011 | LT | 12.01.2011 | LV | 12.01.2011 | MK | 12.01.2011 | MT | 12.01.2011 | NL | 12.01.2011 | PL | 12.01.2011 | RO | 12.01.2011 | SE | 12.01.2011 | SI | 12.01.2011 | SK | 12.01.2011 | TR | 12.01.2011 | BG | 12.04.2011 | NO | 12.04.2011 | GR | 13.04.2011 | ES | 23.04.2011 | IS | 12.05.2011 | PT | 12.05.2011 | LU | 04.06.2011 | BE | 30.06.2011 | MC | 30.06.2011 | [2013/45] |
Frühere [2013/44] | CY | 12.01.2011 | |
CZ | 12.01.2011 | ||
DK | 12.01.2011 | ||
EE | 12.01.2011 | ||
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
IE | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
MK | 12.01.2011 | ||
MT | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
RO | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
SK | 12.01.2011 | ||
TR | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
LU | 04.06.2011 | ||
BE | 30.06.2011 | ||
MC | 30.06.2011 | ||
Frühere [2013/25] | CY | 12.01.2011 | |
CZ | 12.01.2011 | ||
DK | 12.01.2011 | ||
EE | 12.01.2011 | ||
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
IE | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
MK | 12.01.2011 | ||
MT | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
RO | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
SK | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
LU | 04.06.2011 | ||
BE | 30.06.2011 | ||
MC | 30.06.2011 | ||
Frühere [2013/21] | CY | 12.01.2011 | |
CZ | 12.01.2011 | ||
DK | 12.01.2011 | ||
EE | 12.01.2011 | ||
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
IE | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
MK | 12.01.2011 | ||
MT | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
RO | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
SK | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
BE | 30.06.2011 | ||
MC | 30.06.2011 | ||
Frühere [2013/12] | CY | 12.01.2011 | |
CZ | 12.01.2011 | ||
DK | 12.01.2011 | ||
EE | 12.01.2011 | ||
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
IE | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
MK | 12.01.2011 | ||
MT | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
RO | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
SK | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
BE | 30.06.2011 | ||
Frühere [2012/18] | CY | 12.01.2011 | |
CZ | 12.01.2011 | ||
DK | 12.01.2011 | ||
EE | 12.01.2011 | ||
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
IE | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
MT | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
RO | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
SK | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
BE | 30.06.2011 | ||
Frühere [2012/05] | CY | 12.01.2011 | |
CZ | 12.01.2011 | ||
DK | 12.01.2011 | ||
EE | 12.01.2011 | ||
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
IE | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
MT | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
RO | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
SK | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
Frühere [2011/49] | CY | 12.01.2011 | |
CZ | 12.01.2011 | ||
DK | 12.01.2011 | ||
EE | 12.01.2011 | ||
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
IE | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
RO | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
SK | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
Frühere [2011/47] | CY | 12.01.2011 | |
DK | 12.01.2011 | ||
EE | 12.01.2011 | ||
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
IE | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
Frühere [2011/38] | CY | 12.01.2011 | |
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
NL | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
Frühere [2011/37] | CY | 12.01.2011 | |
FI | 12.01.2011 | ||
HR | 12.01.2011 | ||
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
SI | 12.01.2011 | ||
BG | 12.04.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
Frühere [2011/36] | HR | 12.01.2011 | |
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
PL | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | ||
Frühere [2011/35] | HR | 12.01.2011 | |
LT | 12.01.2011 | ||
LV | 12.01.2011 | ||
SE | 12.01.2011 | ||
NO | 12.04.2011 | ||
GR | 13.04.2011 | ||
ES | 23.04.2011 | ||
IS | 12.05.2011 | ||
PT | 12.05.2011 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [DA]DE102005022924 (WITTE VELBERT GMBH & CO KG [DE]) [DA] 1* the whole document *; | [DA]DE102007033325 (ACTS GMBH & CO KG [DE]) [DA] 1 * the whole document * | vom Anmelder | DE102005022924 | DE102007033325 |