EP2187136 - Verfahren zum Betreiben eines Systems zum Transport thermischer Energie über ein flüssiges Medium [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 16.03.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 16.03.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 18.04.2018 [2018/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Brüning, Olaf Hauptstrasse 62 71543 Wüstenrot / DE | [2010/20] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2010/20] | Vertreter | DREISS Patentanwälte PartG mbB Postfach 10 37 62 70032 Stuttgart / DE | [N/P] |
Frühere [2014/09] | DREISS Patentanwälte PartG mbB Patentanwälte Postfach 10 37 62 70032 Stuttgart / DE | ||
Frühere [2013/30] | Dreiss Patentanwälte Postfach 10 37 62 70032 Stuttgart / DE | ||
Frühere [2010/20] | Wörz, Volker Alfred Dreiss Patentanwälte Postfach 10 37 62 70032 Stuttgart / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09012892.7 | 13.10.2009 | [2010/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081057730 | 17.11.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008057730 | [2010/20] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2187136 | Datum: | 19.05.2010 | Sprache: | DE | [2010/20] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2187136 | Datum: | 10.09.2014 | Sprache: | DE | [2014/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.08.2014 | Klassifikation | IPC: | F24D12/02, F24D19/10, G05D23/19 | [2014/37] | CPC: |
F24D19/1012 (EP,US);
F24D12/02 (EP);
G05D23/1934 (EP);
F24D2200/043 (EP);
Y02B30/00 (EP);
Y02B30/70 (EP)
|
Frühere IPC [2010/20] | F24D12/02, F24D19/10 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/20] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Betreiben eines Systems zum Transport thermischer Energie über ein flüssiges Medium | [2010/20] | Englisch: | Method for operating a system for transporting thermal energy through a liquid medium | [2010/20] | Französisch: | Procédé de fonctionnement d'un système de transport d'énergie thermique sur un support fluide | [2010/20] | Prüfungsverfahren | 07.08.2010 | Einwendungen Dritter | 06.03.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.03.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/16] | 05.07.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.11.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/16] | 13.12.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2018/16] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.07.2017 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.10.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.10.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 20.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2017 | 09   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YA]EP0445310 (VIESSMANN WERKE KG [DE]) [Y] 1,7,9,14,15 * page 5, line 51 - page 6, line 12; figure 1; claim 1 * [A] 2-6,8,10-13,16; | [YDA]EP0874200 (ELECTROWATT TECH INNOVAT CORP [CH]) [YD] 1,7,9,14,15 * column 1, line 57 - column 4, line 55; figures 2,3; claims 1-3,6 * [A] 2-6,8,10-13,16; | [AD]EP1154205 (GERSTER EUGEN [DE]) [AD] 1-16* paragraph [0028] - paragraph [0029]; figure 1; claims 1-2 * | Prüfung | - MÜLLER C, "Kundennutzen wissensbasierter, analytischer Regler in der HLK - technik", GLT ANWNDERTAGE,, (20020925), pages 1 - 24, XP003026631 | - Regeln und Steuern von Heizungsanlagen passage, REGELN UND STEUERN VON HEIZUNGSANLAGEN, SIEMENS, DE, PAGE(S) 1 - 131, (20040101), XP003026630 | - Mehrkesselanlagen optimieren ED - Weishaupt, PRODUKTINFORMATION ÜBER MEHRKESSELANLAGEN, DE, PAGE(S) 1 - 8, (20050701), XP003026629 | vom Anmelder | EP0874200 | EP1154205 | sonstige | EP1154205 | - "System Weishaupt", Weishaupt Info Mehrkesselanlagen optimieren, pages 1 - 8, XP003026629 | - Regeln und Steuern von Heizungsanlagen, SIEMENS, pages 1 - 131, XP003026630 | - C. MÜLLER, "Kundennutzen wissensbasierter, analytischer Regler in der HLK - technik", HONEYWELL, (20020925), pages 1 - 24, XP003026631 |