Auszug aus dem europäischen Patentregister
EP Alle Ereignisse: EP2181611
Datum |
Beschreibung |
Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
09.05.2014 |
Zurücknahme der Anmeldung |
veröffentlicht am 11.06.2014 [2014/24] |
06.05.2014 |
Neuer Eintrag: Absage des Termins der mündlichen Verhandlung |
|
11.04.2014 |
Neuer Eintrag: Termin der mündlichen Verhandlung |
|
05.11.2013 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Gebührenzahlung |
|
05.11.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
29.05.2013 |
Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
29.03.2013 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
25.01.2013 |
Änderung: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
17.09.2012 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
14.09.2012 |
Erster Prüfungsbericht |
|
04.05.2012 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
02.05.2011 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
18.03.2011 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 20.04.2011 [2011/16] |
15.03.2011 |
Änderung durch den Anmelder |
|
20.08.2010 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 22.09.2010 [2010/38] |
13.08.2010 |
Veröffentlichung des Recherchenberichts |
veröffentlicht am 15.09.2010 [2010/37] |
09.07.2010 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 11.08.2010 [2010/32] |
09.07.2010 |
Änderung - Erfinder |
veröffentlicht am 11.08.2010 [2010/32] |
16.04.2010 |
Änderung - Erfinder |
veröffentlicht am 19.05.2010 [2010/20] |
02.04.2010 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 05.05.2010 [2010/18] |
27.03.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
27.01.2010 |
Änderung: Jahresgebühr entrichtet |
|
27.01.2010 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|