blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP2327732

EP2327732 - Polyurethan-basierte Verdickungsmittel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung gilt als zurückgenommen
Status aktualisiert am  16.11.2012
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
Letztes Ereignis   Tooltip16.11.2012Anmeldung gilt als zurückgenommenveröffentlicht am 19.12.2012  [2012/51]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Cognis IP Management GmbH
Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf / DE
[N/P]
Frühere [2011/22]Für alle benannten Staaten
Cognis IP Management GmbH
Henkelstrasse 67
40589 Düsseldorf / DE
Erfinder01 / Münzenberg Cindy
Brehmstr. 11
40239 Düsseldorf / DE
02 / Pietsch Oliver
Pfälzer Weg 6a
45481 Mülheim / DE
03 / Wick Anja
Forstbachstr. 22
40723 Hilden / DE
04 / Mahnke Eike Ulf
Theodor-Körner-Str. 18
42553 Velbert / DE
05 / Birnbrich Paul
Untenitter 3
42719 Solingen / DE
 [2011/22]
Anmeldenummer, Anmeldetag09014771.127.11.2009
[2011/22]
AnmeldespracheDE
VerfahrensspracheDE
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2327732
Datum:01.06.2011
Sprache:DE
[2011/22]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP17.02.2010
KlassifikationIPC:C08G18/08, C08G18/28, C08G18/48, C09D7/12
[2011/22]
CPC:
C08G18/755 (EP,US); C08G18/2825 (EP,US); C08G18/4833 (EP,US);
C09D7/43 (EP,US); C08L75/04 (EP,US)
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   SM,   TR [2011/22]
ErstreckungsstaatenALNoch nicht entrichtet
BANoch nicht entrichtet
RSNoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Polyurethan-basierte Verdickungsmittel[2011/22]
Englisch:Polyurethane based thickening agent[2011/22]
Französisch:Épaississant à base de polyuréthane[2011/22]
Prüfungsverfahren17.11.2011Prüfungsantrag gestellt  [2011/52]
12.12.2011Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06)
23.06.2012Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit  [2012/51]
31.07.2012Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen  [2012/51]
Teilanmeldung(en)Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist  12.12.2011
Entrichtete GebührenJahresgebühr
30.11.2011Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[X]DE102006023001  (COGNIS IP MAN GMBH [DE]) [X] 1-15 * paragraphs [0004] , [0011] , [0017] , [0028]; examples 1,2,1a,2a; claims 1-10 *;
 [A]WO2006002813  (COGNIS DEUTSCHLAND GMBH [DE], et al) [A] 1-15 * pages 3-4; examples 1,2,1a-1c,2a-2c; claims 1-9 *;
 [A]EP1566393  (COGNIS DEUTSCHLAND GMBH [DE]) [A] 1-15 * paragraphs [0006] , [0017] - [0019]; examples 1,1a; claims 1,7-10 *;
 [A]WO0238645  (AVECIA LTD [GB], et al) [A] 1-15 * page 6, lines 15-27; claims 1,11 *
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.