EP2329898 - Automatische Vorrichtung zum Setzen von Nieten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 04.05.2012 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.05.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 06.06.2012 [2012/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Stöger, Lorenz Wöhlerweg 5 82538 Geretsried / DE | [2011/23] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2011/23] | Vertreter | Flosdorff, Jürgen Huss, Flosdorff & Partner GbR Klarweinstrasse 39 82467 Garmisch-Partenkirchen / DE | [N/P] |
Frühere [2011/23] | Flosdorff, Jürgen Alleestrasse 33 82467 Garmisch-Partenkirchen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09014874.3 | 01.12.2009 | [2011/23] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2329898 | Datum: | 08.06.2011 | Sprache: | DE | [2011/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.10.2010 | Klassifikation | IPC: | B21J15/10, B21J15/14, B21J15/32, B25B27/00 | [2011/23] | CPC: |
B21J15/14 (EP);
B21J15/10 (EP);
B21J15/32 (EP);
B21J15/326 (EP);
F16B19/1045 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2011/23] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Automatische Vorrichtung zum Setzen von Nieten | [2011/23] | Englisch: | Automatic rivet setting device | [2011/23] | Französisch: | Dispositif automatique de fixation de rivets | [2011/23] | Prüfungsverfahren | 09.12.2011 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2012/23] | 16.01.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2012/23] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2011 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]WO2006056255 (BERGNER VERBINDUNGSTECHNIK GMB [DE], et al) [X] 1,2,4,5 * page 18, line 31 - page 19, line 16 * * page 28, line 23 - page 30, line 10 * * figures 1-3,9-10 * [Y] 6,7; | [Y]US5231754 (GIVLER GREGORY C [US]) [Y] 6 * column 21, lines 9-40; figures 19-20 *; | [Y]DE202007013198U (BOELLHOFF VERBINDUNGSTECHNIK [DE]) [Y] 7 * figure 2; claim 1 *; | [A]US4836062 (LATORRE JOSEPH S [US]) [A] 10 * column 8, line 24 - column 9, line 36 * * column 13, lines 40-49; figures 1,3,11-13 * |