EP2088334 - Einpressmontage von drei Teilen mit Überlappung von zwei dieser Teile zu deren Befestigung und Herstellungsverfahren eines solchen Montageverbunds [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.02.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.02.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.03.2013 [2013/12] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Peugeot Citroën Automobiles SA Route de Gisy 78140 Vélizy-Villacoublay / FR | [2009/33] | Erfinder | 01 /
Malaterre, Hervé 18 avenue Charles de Gaulle 91830 Le Coudray Montceaux / FR | [2009/33] | Vertreter | Allain, Laurent Peugeot Citroën Automobiles SA Propriété Industrielle (LG081) 18, rue des Fauvelles 92250 La Garenne Colombes / FR | [N/P] |
Frühere [2009/33] | Allain, Laurent Peugeot Citroën Automobiles SA Propriété Industrielle (LG081) 18, rue des Fauvelles 92250 La Garenne Colombes / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09151360.6 | 26.01.2009 | [2009/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20080050704 | 05.02.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 0850704 | [2009/33] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2088334 | Datum: | 12.08.2009 | Sprache: | FR | [2009/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.04.2009 | Klassifikation | IPC: | F16B5/00, B21D39/02, B62D65/00 | [2009/33] | CPC: |
B21D39/02 (EP);
B21D39/021 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Einpressmontage von drei Teilen mit Überlappung von zwei dieser Teile zu deren Befestigung und Herstellungsverfahren eines solchen Montageverbunds | [2009/33] | Englisch: | Crimped assembly of three parts with overlapping of two of these parts for matching them, and method of manufacturing such an assembly | [2009/33] | Französisch: | Assemblage serti de trois pièces avec chevauchement de deux de ces pièces pour leur accostage et procédé de fabrication d'un tel assemblage | [2009/33] | Prüfungsverfahren | 21.12.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/05] | 15.01.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.01.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.05.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.09.2012 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2013/12] | 31.10.2012 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2013/12] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.01.2010 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.01.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.01.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2216036 (NISSAN MOTOR [JP]) [A] 1-10 * the whole document * |