EP2090727 - Kraftfahrzeugtürschloss [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.01.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 25.07.2018 [2018/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ford Global Technologies, LLC Fairlane Plaza South 330 Town Center Drive Suite 800 Dearborn, MI 48126 / US | [2009/34] | Erfinder | 01 /
Bland, Timothy 8d-closures ltd 5 Blythe Valley Innovation Centre Central Boulevard Solihull, B90 8AJ / GB | [2013/09] |
Frühere [2009/34] | 01 /
Bland, Timothy 8d-closures ltd 5 Blythe Valley Innovation Centre Central Boulevard Solihull, B90 8AJ / GB | Vertreter | Dörfler, Thomas Ford-Werke GmbH Abt. NH/364 Henry-Ford-Strasse 1 50735 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [2013/09] | Dörfler, Thomas Ford-Werke GmbH Patentabteilung NH/364 Henry-Ford-Strasse 1 50735 Köln / DE | ||
Frühere [2009/34] | Dörfler, Thomas Ford-Werke GmbH Patentabteilung NH/364 Henry-Ford-Strasse 1 50735 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09152059.3 | 04.02.2009 | [2009/34] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081009566 | 16.02.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008009566 | [2009/34] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2090727 | Datum: | 19.08.2009 | Sprache: | DE | [2009/34] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2090727 | Datum: | 13.07.2011 | [2011/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2090727 | Datum: | 27.02.2013 | Sprache: | DE | [2013/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.06.2011 | Klassifikation | IPC: | E05B65/20 | [2011/28] | CPC: |
E05B83/36 (EP);
E05B17/04 (EP)
|
Frühere IPC [2009/34] | E05B65/12, E05B65/20 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2009/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kraftfahrzeugtürschloss | [2009/34] | Englisch: | Motor vehicle door lock | [2009/34] | Französisch: | Verrou de porte de véhicule automobile | [2009/34] | Prüfungsverfahren | 13.01.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/08] | 13.07.2012 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.09.2012 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.09.2012 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.07.2012 | Einspruch (Einsprüche) | 28.11.2013 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2014/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.02.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 08.01.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.02.2009 | CY | 27.02.2013 | CZ | 27.02.2013 | DK | 27.02.2013 | EE | 27.02.2013 | FI | 27.02.2013 | HR | 27.02.2013 | IT | 27.02.2013 | LT | 27.02.2013 | LV | 27.02.2013 | MC | 27.02.2013 | MK | 27.02.2013 | MT | 27.02.2013 | NL | 27.02.2013 | PL | 27.02.2013 | RO | 27.02.2013 | SE | 27.02.2013 | SI | 27.02.2013 | SK | 27.02.2013 | BG | 27.05.2013 | NO | 27.05.2013 | GR | 28.05.2013 | ES | 07.06.2013 | IS | 27.06.2013 | PT | 27.06.2013 | [2018/30] |
Frühere [2016/32] | HU | 04.02.2009 | |
CY | 27.02.2013 | ||
CZ | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
IT | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
MC | 27.02.2013 | ||
MT | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Frühere [2016/12] | CY | 27.02.2013 | |
CZ | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
IT | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
MC | 27.02.2013 | ||
MT | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Frühere [2014/44] | CY | 27.02.2013 | |
CZ | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
IT | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
MC | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Frühere [2014/03] | CY | 27.02.2013 | |
CZ | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
IT | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Frühere [2013/52] | CY | 27.02.2013 | |
CZ | 27.02.2013 | ||
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Frühere [2013/49] | CZ | 27.02.2013 | |
DK | 27.02.2013 | ||
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
RO | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
SK | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Frühere [2013/48] | DK | 27.02.2013 | |
EE | 27.02.2013 | ||
FI | 27.02.2013 | ||
HR | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
NL | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Frühere [2013/41] | FI | 27.02.2013 | |
HR | 27.02.2013 | ||
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Frühere [2013/40] | FI | 27.02.2013 | |
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
PT | 27.06.2013 | ||
Frühere [2013/38] | FI | 27.02.2013 | |
LT | 27.02.2013 | ||
LV | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
Frühere [2013/37] | FI | 27.02.2013 | |
LT | 27.02.2013 | ||
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
SI | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
GR | 28.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
Frühere [2013/36] | LT | 27.02.2013 | |
PL | 27.02.2013 | ||
SE | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
ES | 07.06.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
Frühere [2013/34] | LT | 27.02.2013 | |
SE | 27.02.2013 | ||
BG | 27.05.2013 | ||
NO | 27.05.2013 | ||
IS | 27.06.2013 | ||
Frühere [2013/33] | LT | 27.02.2013 | |
NO | 27.05.2013 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0558211 (FORD MOTOR CO [GB], et al) [A] 1-10 * column 2, line 54 - column 4, line 6; figures 1,2 *; | [A]DE4122414 (HUELSBECK & FUERST [DE]) [A] 1-10 * abstract *; | [AD]US6546767 (KIREJCZYK JULIUSZ [CA], et al) [AD] 1 * the whole document *; | [AD]DE19704812 (KIEKERT AG [DE]) [AD] 1 * the whole document * | vom Anmelder | DE19704812 | US6546767 |