blank Kurzhilfe
blank Wartungsmeldungen

Geplante Wartungsarbeiten

Regelmäßige Unterbrechungen:
zwischen 5.00 und 5.15 Uhr MEZ (Montag bis Sonntag).

Andere Unterbrechungen
Verfügbarkeit

2022.02.11

Mehr...
blank Kurzmeldungen

Kurzmeldungen

Lettland beteiligt sich am Vereinigten Register
Nähere Informationen zum Vereinigten Register finden Sie hier.

2025-04-16

Mehr...
blank Themenbezogene Links

Auszug aus dem europäischen Patentregister

EP Übersicht: EP2199853

EP2199853 - Kollimierte visuelle Anzeige mit ellipsenförmigem Frontprojektionsschirm [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.]
StatusAnmeldung gilt als zurückgenommen
Status aktualisiert am  23.03.2018
Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025
FrüherePrüfungsantrag gestellt
Status aktualisiert am  21.12.2017
Letztes Ereignis   Tooltip23.03.2018Anmeldung gilt als zurückgenommenveröffentlicht am 25.04.2018  [2018/17]
AnmelderFür alle benannten Staaten
Barco NV
President Kennedypark 35
8500 Kortrijk / BE
[2010/25]
Erfinder01 / Oren, Moshe
BARCO N.V. 2795 Mulligan Way
Beavercreek, OH 45431 / US
 [2010/25]
VertreterIPLodge bv
Technologielaan 9
3001 Heverlee / BE
[N/P]
Frühere [2014/19]De Baere, Ivo
IPLodge bvba
Technologielaan 9
3001 Heverlee / BE
Frühere [2010/25]Bird, William Edward
Bird Goën & Co. Klein Dalenstraat 42A
3020 Winksele / BE
Anmeldenummer, Anmeldetag09157819.510.04.2009
[2010/25]
Prioritätsnummer, PrioritätstagUS2008027305318.11.2008         Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 273053
[2010/25]
AnmeldespracheEN
VerfahrensspracheEN
VeröffentlichungArt: A1 Anmeldung mit Recherchenbericht 
Nr.:EP2199853
Datum:23.06.2010
Sprache:EN
[2010/25]
Recherchenbericht(e)(Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am:EP17.05.2010
KlassifikationIPC:G03B21/28, H04N5/74
[2010/25]
CPC:
G03B21/28 (EP,US); G09B9/32 (EP,US)
Benannte VertragsstaatenAT,   BE,   BG,   CH,   CY,   CZ,   DE,   DK,   EE,   ES,   FI,   FR,   GB,   GR,   HR,   HU,   IE,   IS,   IT,   LI,   LT,   LU,   LV,   MC,   MK,   MT,   NL,   NO,   PL,   PT,   RO,   SE,   SI,   SK,   TR [2010/25]
ErstreckungsstaatenALNoch nicht entrichtet
BANoch nicht entrichtet
RSNoch nicht entrichtet
Bezeichnung der ErfindungDeutsch:Kollimierte visuelle Anzeige mit ellipsenförmigem Frontprojektionsschirm[2010/25]
Englisch:Collimated visual display with elliptical front projection screen[2010/25]
Französisch:Affichage visuel collimaté avec écran de projection avant elliptique[2010/25]
Prüfungsverfahren23.12.2010Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung)
23.12.2010Prüfungsantrag gestellt  [2011/06]
03.11.2017Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit  [2018/17]
22.12.2017Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet  [2018/17]
Entrichtete GebührenJahresgebühr
22.03.2011Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03
29.03.2012Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04
31.01.2013Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05
04.04.2014Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06
27.04.2015Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07
08.04.2016Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08
Zuschlagsgebühr
Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr
30.04.201709   M06   Noch nicht entrichtet
Ausschluss der ausschließlichen  Tooltip
Zuständigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts
Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht.
Angeführte Dokumente:Recherche[X]US2006232853  (DOBSCHAL HANS-JUERGEN [DE], et al) [X] 1,5-10 * paragraph [0010] * * paragraph [0028] - paragraph [0050] * * figures 1,2 *;
 [X]US6046857  (MORISHIMA HIDEKI [JP]) [X] 1-4 * abstract *;
 [A]US5214540  (YAKIMOVSKY YORAM [US]) [A] 1,2 * column 6, line 21 - line 44 * * figure 5 *;
 [A]US2004070839  (YAGI YASUSHI [JP], et al) [A] 1 * figure 1 *;
 [A]US5436763  (CHEN CHUNGTE W [US], et al) [A] 8 * figure 1 *
Das EPA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Daten, die aus anderen Behörden stammen, und schließt insbesondere jegliche Garantie dafür aus, dass solche Daten vollständig, aktuell oder für bestimmte Zwecke geeignet sind.