EP2161416 - Rotordrehvorrichtung für eine Dampfturbine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.07.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.06.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 25.07.2018 [2018/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | [2013/11] |
Frühere [2010/10] | Für alle benannten Staaten SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | Erfinder | 01 /
Geist, Richard Im Heidewinkel 6 91207 Lauf / DE | [2014/38] |
Frühere [2010/10] | 01 /
Geist, Richard Im Heidewinkel 6 91207 Lauf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09166715.4 | 29.07.2009 | [2010/10] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081046347 | 09.09.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008046347 | [2010/10] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2161416 | Datum: | 10.03.2010 | Sprache: | DE | [2010/10] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2161416 | Datum: | 17.04.2013 | Sprache: | DE | [2013/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2161416 | Datum: | 17.09.2014 | Sprache: | DE | [2014/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.03.2013 | Klassifikation | IPC: | F01D25/34, F01D25/26, F01D21/08 | [2013/16] | CPC: |
F01D25/26 (EP);
F01D25/34 (EP);
F05D2270/64 (EP)
|
Frühere IPC [2010/10] | F01D25/34, F01D25/26 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/10] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rotordrehvorrichtung für eine Dampfturbine | [2010/10] | Englisch: | Rotor turning device for a steam turbine | [2010/10] | Französisch: | Dispositif de rotation de rotor pour une turbine à vapeur | [2010/10] | Prüfungsverfahren | 27.05.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.09.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/44] | 17.04.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.07.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 05.08.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.08.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.04.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 18.06.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.07.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 18.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.07.2009 | BG | 17.09.2014 | CY | 17.09.2014 | DK | 17.09.2014 | EE | 17.09.2014 | ES | 17.09.2014 | FI | 17.09.2014 | HR | 17.09.2014 | LT | 17.09.2014 | LV | 17.09.2014 | MC | 17.09.2014 | MK | 17.09.2014 | MT | 17.09.2014 | NL | 17.09.2014 | RO | 17.09.2014 | SE | 17.09.2014 | SI | 17.09.2014 | SK | 17.09.2014 | SM | 17.09.2014 | TR | 17.09.2014 | NO | 17.12.2014 | GR | 18.12.2014 | IS | 17.01.2015 | PT | 19.01.2015 | [2018/30] |
Frühere [2017/39] | HU | 29.07.2009 | |
BG | 17.09.2014 | ||
CY | 17.09.2014 | ||
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
ES | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
MC | 17.09.2014 | ||
MT | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SI | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
SM | 17.09.2014 | ||
TR | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Frühere [2017/21] | CY | 17.09.2014 | |
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
ES | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
MC | 17.09.2014 | ||
MT | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SI | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Frühere [2016/13] | CY | 17.09.2014 | |
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
ES | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
MC | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SI | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Frühere [2015/50] | CY | 17.09.2014 | |
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
ES | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SI | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Frühere [2015/35] | CY | 17.09.2014 | |
DK | 17.09.2014 | ||
EE | 17.09.2014 | ||
ES | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Frühere [2015/23] | CY | 17.09.2014 | |
EE | 17.09.2014 | ||
ES | 17.09.2014 | ||
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
SK | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
IS | 17.01.2015 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Frühere [2015/22] | CY | 17.09.2014 | |
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
RO | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
PT | 19.01.2015 | ||
Frühere [2015/16] | CY | 17.09.2014 | |
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
NL | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
Frühere [2015/12] | CY | 17.09.2014 | |
FI | 17.09.2014 | ||
HR | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
LV | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
Frühere [2015/11] | CY | 17.09.2014 | |
FI | 17.09.2014 | ||
LT | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
GR | 18.12.2014 | ||
Frühere [2015/10] | FI | 17.09.2014 | |
LT | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
NO | 17.12.2014 | ||
Frühere [2015/09] | FI | 17.09.2014 | |
LT | 17.09.2014 | ||
SE | 17.09.2014 | ||
Frühere [2015/08] | LT | 17.09.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4643637 (STRICKLER ROGER D [US]) [X] 1-10 * column 1, line 11 - line 23 * * column 2, line 8 - line 14 * * column 2, line 36 - line 45 * * column 3, line 25 - column 4, line 2 * * figure 1 *; | [X]JPS5910711 (HITACHI LTD, et al) [X] 1-4 * abstract * * figure 1 *; | [X]US3021719 (CONRAD JR JOSEPH D) [X] 1-10 * figures 1,2 * * column 3, line 32 - line 59 * |