EP2151649 - Haushaltsgerät mit mehreren Fächern [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 17.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 09.08.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.03.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Strasse 34 81739 München / DE | [2015/13] |
Frühere [2010/06] | Für alle benannten Staaten BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Strasse 34 81739 München / DE | Erfinder | 01 /
Athanasiou, Athanasios Am Wildbad 13/1 89537 Giengen / DE | [2019/37] |
Frühere [2010/06] | 01 /
Athanasiou, Athanasios Am Wildbad 13/1 89537 Giengen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09166956.4 | 31.07.2009 | [2010/06] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20081041004 | 05.08.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102008041004 | [2010/06] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2151649 | Datum: | 10.02.2010 | Sprache: | DE | [2010/06] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2151649 | Datum: | 20.09.2017 | Sprache: | DE | [2017/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2151649 | Datum: | 11.09.2019 | Sprache: | DE | [2019/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.08.2017 | Klassifikation | IPC: | F25D29/00 | [2010/06] | CPC: |
F25D29/00 (EP);
F25D2400/361 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2018/17] |
Frühere [2010/06] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Haushaltsgerät mit mehreren Fächern | [2010/06] | Englisch: | Household device with multiple compartments | [2019/12] | Französisch: | Appareil ménager doté de plusieurs compartiments | [2010/06] |
Frühere [2010/06] | Household device with multiple departments | Prüfungsverfahren | 31.07.2009 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 28.12.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.03.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/17] | 19.03.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.06.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.06.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.06.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 19.03.2019 | Einspruch (Einsprüche) | 15.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.08.2011 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 01.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 31.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 31.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 31.07.2009 | CY | 11.09.2019 | CZ | 11.09.2019 | DK | 11.09.2019 | EE | 11.09.2019 | ES | 11.09.2019 | FI | 11.09.2019 | HR | 11.09.2019 | IT | 11.09.2019 | LT | 11.09.2019 | LV | 11.09.2019 | MC | 11.09.2019 | MK | 11.09.2019 | MT | 11.09.2019 | NL | 11.09.2019 | PL | 11.09.2019 | RO | 11.09.2019 | SE | 11.09.2019 | SI | 11.09.2019 | SK | 11.09.2019 | SM | 11.09.2019 | TR | 11.09.2019 | BG | 11.12.2019 | NO | 11.12.2019 | GR | 12.12.2019 | IS | 12.01.2020 | PT | 13.01.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 31.07.2009 | |
CY | 11.09.2019 | ||
CZ | 11.09.2019 | ||
DK | 11.09.2019 | ||
EE | 11.09.2019 | ||
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
IT | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
MC | 11.09.2019 | ||
MT | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
PL | 11.09.2019 | ||
RO | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
SI | 11.09.2019 | ||
SK | 11.09.2019 | ||
SM | 11.09.2019 | ||
TR | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
IS | 12.01.2020 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
Frühere [2022/26] | CZ | 11.09.2019 | |
DK | 11.09.2019 | ||
EE | 11.09.2019 | ||
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
IT | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
MC | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
PL | 11.09.2019 | ||
RO | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
SI | 11.09.2019 | ||
SK | 11.09.2019 | ||
SM | 11.09.2019 | ||
TR | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
IS | 12.01.2020 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
Frühere [2021/15] | CZ | 11.09.2019 | |
DK | 11.09.2019 | ||
EE | 11.09.2019 | ||
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
IT | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
MC | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
PL | 11.09.2019 | ||
RO | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
SI | 11.09.2019 | ||
SK | 11.09.2019 | ||
SM | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
IS | 12.01.2020 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
Frühere [2020/37] | CZ | 11.09.2019 | |
DK | 11.09.2019 | ||
EE | 11.09.2019 | ||
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
IT | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
PL | 11.09.2019 | ||
RO | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
SI | 11.09.2019 | ||
SK | 11.09.2019 | ||
SM | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
IS | 12.01.2020 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
Frühere [2020/36] | CZ | 11.09.2019 | |
DK | 11.09.2019 | ||
EE | 11.09.2019 | ||
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
IT | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
PL | 11.09.2019 | ||
RO | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
SK | 11.09.2019 | ||
SM | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
IS | 12.01.2020 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
Frühere [2020/27] | CZ | 11.09.2019 | |
EE | 11.09.2019 | ||
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
IT | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
PL | 11.09.2019 | ||
RO | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
SK | 11.09.2019 | ||
SM | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | CZ | 11.09.2019 | |
EE | 11.09.2019 | ||
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
IT | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
PL | 11.09.2019 | ||
RO | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
SK | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | EE | 11.09.2019 | |
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
IT | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
PL | 11.09.2019 | ||
RO | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | EE | 11.09.2019 | |
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
IT | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
PL | 11.09.2019 | ||
RO | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
Frühere [2020/22] | EE | 11.09.2019 | |
ES | 11.09.2019 | ||
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
PT | 13.01.2020 | ||
Frühere [2020/20] | ES | 11.09.2019 | |
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
NL | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
Frühere [2020/11] | ES | 11.09.2019 | |
FI | 11.09.2019 | ||
HR | 11.09.2019 | ||
LT | 11.09.2019 | ||
LV | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
GR | 12.12.2019 | ||
Frühere [2020/10] | FI | 11.09.2019 | |
LT | 11.09.2019 | ||
SE | 11.09.2019 | ||
BG | 11.12.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
Frühere [2020/09] | FI | 11.09.2019 | |
LT | 11.09.2019 | ||
NO | 11.12.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 11.09.2019 | |
NO | 11.12.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2002011072 (HIRAOKA TOSHIE [JP], et al) [X] 1 * paragraphs [0063] , [0 64] , [0 70] - [0072]; figures 1, 3, 4 *; | [XYI]KR20060120805 (LG ELECTRONICS INC [KR]) [X] 1-3,5-7,11-13 * page 4, lines 8-11, 29-32 * * page 5, lines 11-29 * * figure 1 * [Y] 4 [I] 8-10,14-16; | [Y]US2007044497 (ROO JIN S [KR], et al) [Y] 4* paragraph [0030] * |