EP2165689 - Untraumatische Gelenktragbahre [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.10.2011 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.10.2013 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU | veröffentlicht am 06.11.2013 [2013/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ME.BER. S.r.L. Strada Langhirano, 270 Frazione Fontanini 43010 Parma / IT | [2010/12] | Erfinder | 01 /
Bertozzi, Andrea ME.BER. S.r.l. Strada Langhirano, 270 Frazione Fontanini 43010, PARMA / IT | [2010/12] | Vertreter | Gotra, Stefano BUGNION S.p.A. Largo Michele Novaro, 1/A 43121 Parma / IT | [N/P] |
Frühere [2010/12] | Gotra, Stefano BUGNION S.p.A. Largo Michele Novaro, 1/A 43121 Parma / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 09171027.7 | 22.09.2009 | [2010/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2008PR00056 | 23.09.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT PR20080056 | [2010/12] | Anmeldesprache | IT | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2165689 | Datum: | 24.03.2010 | Sprache: | EN | [2010/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2165689 | Datum: | 01.12.2010 | Sprache: | EN | [2010/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.11.2009 | Klassifikation | IPC: | A61G1/013 | [2010/12] | CPC: |
A61G1/003 (EP,US);
A61G1/04 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2010/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Untraumatische Gelenktragbahre | [2010/12] | Englisch: | Non-traumatic articulated stretcher | [2010/12] | Französisch: | Civière articulée non traumatique | [2010/12] | Prüfungsverfahren | 30.12.2009 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.12.2009 | Prüfungsantrag gestellt [2010/12] | 31.03.2010 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.06.2010 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.07.2010 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.09.2010 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.09.2010 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 02.09.2011 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2011/45] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 01.12.2010 | BE | 01.12.2010 | CY | 01.12.2010 | DK | 01.12.2010 | EE | 01.12.2010 | FI | 01.12.2010 | HR | 01.12.2010 | HU | 01.12.2010 | LT | 01.12.2010 | LV | 01.12.2010 | MK | 01.12.2010 | MT | 01.12.2010 | NL | 01.12.2010 | PL | 01.12.2010 | RO | 01.12.2010 | SE | 01.12.2010 | SI | 01.12.2010 | SK | 01.12.2010 | SM | 01.12.2010 | BG | 01.03.2011 | NO | 01.03.2011 | GR | 02.03.2011 | IS | 01.04.2011 | PT | 01.04.2011 | [2013/45] |
Frühere [2013/22] | AT | 01.12.2010 | |
BE | 01.12.2010 | ||
CY | 01.12.2010 | ||
DK | 01.12.2010 | ||
EE | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
HR | 01.12.2010 | ||
LT | 01.12.2010 | ||
LV | 01.12.2010 | ||
MK | 01.12.2010 | ||
MT | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
PL | 01.12.2010 | ||
RO | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
SI | 01.12.2010 | ||
SK | 01.12.2010 | ||
SM | 01.12.2010 | ||
BG | 01.03.2011 | ||
NO | 01.03.2011 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
IS | 01.04.2011 | ||
PT | 01.04.2011 | ||
Frühere [2013/14] | AT | 01.12.2010 | |
BE | 01.12.2010 | ||
CY | 01.12.2010 | ||
DK | 01.12.2010 | ||
EE | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
HR | 01.12.2010 | ||
LT | 01.12.2010 | ||
LV | 01.12.2010 | ||
MK | 01.12.2010 | ||
MT | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
PL | 01.12.2010 | ||
RO | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
SI | 01.12.2010 | ||
SK | 01.12.2010 | ||
BG | 01.03.2011 | ||
NO | 01.03.2011 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
IS | 01.04.2011 | ||
PT | 01.04.2011 | ||
Frühere [2013/12] | AT | 01.12.2010 | |
BE | 01.12.2010 | ||
CY | 01.12.2010 | ||
DK | 01.12.2010 | ||
EE | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
HR | 01.12.2010 | ||
LT | 01.12.2010 | ||
LV | 01.12.2010 | ||
MK | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
PL | 01.12.2010 | ||
RO | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
SI | 01.12.2010 | ||
SK | 01.12.2010 | ||
BG | 01.03.2011 | ||
NO | 01.03.2011 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
IS | 01.04.2011 | ||
PT | 01.04.2011 | ||
Frühere [2011/47] | AT | 01.12.2010 | |
BE | 01.12.2010 | ||
CY | 01.12.2010 | ||
DK | 01.12.2010 | ||
EE | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
HR | 01.12.2010 | ||
LT | 01.12.2010 | ||
LV | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
PL | 01.12.2010 | ||
RO | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
SI | 01.12.2010 | ||
SK | 01.12.2010 | ||
BG | 01.03.2011 | ||
NO | 01.03.2011 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
IS | 01.04.2011 | ||
PT | 01.04.2011 | ||
Frühere [2011/37] | AT | 01.12.2010 | |
BE | 01.12.2010 | ||
CY | 01.12.2010 | ||
EE | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
HR | 01.12.2010 | ||
LT | 01.12.2010 | ||
LV | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
PL | 01.12.2010 | ||
RO | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
SI | 01.12.2010 | ||
SK | 01.12.2010 | ||
BG | 01.03.2011 | ||
NO | 01.03.2011 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
IS | 01.04.2011 | ||
PT | 01.04.2011 | ||
Frühere [2011/35] | AT | 01.12.2010 | |
BE | 01.12.2010 | ||
CY | 01.12.2010 | ||
EE | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
HR | 01.12.2010 | ||
LT | 01.12.2010 | ||
LV | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
SI | 01.12.2010 | ||
BG | 01.03.2011 | ||
NO | 01.03.2011 | ||
GR | 02.03.2011 | ||
IS | 01.04.2011 | ||
PT | 01.04.2011 | ||
Frühere [2011/29] | AT | 01.12.2010 | |
CY | 01.12.2010 | ||
FI | 01.12.2010 | ||
HR | 01.12.2010 | ||
LT | 01.12.2010 | ||
LV | 01.12.2010 | ||
NL | 01.12.2010 | ||
SE | 01.12.2010 | ||
SI | 01.12.2010 | ||
BG | 01.03.2011 | ||
NO | 01.03.2011 | ||
GR | 02.03.2011 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]GB522529 (NOEL PEMBERTON BILLING) [Y] 11* figure 1 *; | [Y]US3414914 (ROBERT GRAMINS) [Y] 7 * column 1, lines 11-26; figures 1,3 * * column 2, lines 57-63 * * column 3, lines 40-75 *; | [X]US3801208 (BOURGRAF E, et al) [X] 1-4,6,8,10 * column 3; figures 1-5 *; | [XY]GB2122501 (FERNO WASHINGTON) [X] 1-4,6,8,10 * page 1, lines 5-13; figure 1 * * page 2, lines 59-78 * [Y] 7,11; | [X]US2001044966 (LINGER DAVID R [US], et al) [X] 1-3,7,9 * paragraph [0033]; figures 1,3 * |